斯玛瑞汽车零部件(北京)有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市顺义区北小营镇,我公司主要提供批发汽车组合仪表、把手、照明系统、视镜系统及其配件、设计汽车组合仪表、把手、照明系统、视镜系统及其配件、提供技术咨询、技术服务、货物进出口。
联系方式
- 公司地址:
- 北京市顺义区北小营镇 -
- 经理:
- 索尔特(KENNETH ALFRED RIGSBY SALTER)
- 邮政编码:
- 100000
- 地区编码:
- 110113
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 斯玛瑞汽车零部件(北京)有限公司 |
简称: | 斯玛瑞汽车零部件 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 批发汽车组合仪表、把手、照明系统、视镜系统及其配件、设计汽车组合仪表、把手、照明系统、视镜系统及其配件、提供技术咨询、技术服务、货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) |
营业执照号码: | 911101137461013773 |
发证机关: | 北京市顺义区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-09-12 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2016年09月12日 |
注册资本: | 40.6 万元 美元 (万元) |
所属分类: | 通用零部件制造及机械修理业 » 顺义区通用零部件制造及机械修理业 |
所属城市: | 北京企业网 » 顺义区 » 顺义区北小营镇 |
顺企编码: | 32524346 |
斯玛瑞汽车零部件(北京)有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
SMR AUTOMOTIVE HOLDING HONG KONG LIMITED | 40.600000万美元 |
斯玛瑞汽车零部件(北京)有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
董事 经理 监事 | WANG YIQIAN(王一谦),陈涛,姜平,石根洙 (SUK GUNSOO)*,石根洙(SUK GUNSOO),孙宁 | WANG YIQIAN(王一谦),韩昌俊(HAN CHANG KYUN)*,姜平,石根洙,孙宁 | 2022-10-25 |
住所 | 北京市顺义区金航中路3号院1号楼2单元4层435室(天竺综合保税区) | 北京市顺义区南法信镇金穗路2号院8号楼1层104 | 2022-10-25 |
法定代表人 | 石根洙 (SUK GUNSOO) | 韩昌俊(HAN CHANG KYUN) | 2022-10-25 |
董事 经理 监事 | WANG YIQIAN(王一谦), 陈涛, [新增] 姜平, 石根洙 (SUK GUNSOO)*, [新增] 石根洙(SUK GUNSOO), [新增] 孙宁 | WANG YIQIAN(王一谦), 韩昌俊(HAN CHANG KYUN)*, [退出] 姜平, 石根洙, [退出] 孙宁 | 2022-10-25 |
董事 经理 监事 | WANG YIQIAN(王一谦),韩昌俊(HAN CHANG KYUN)*,姜平,石根洙,孙宁 | WANG YIQIAN(王一谦)*,韩昌俊,拉加特,拉可赛(Laksh Vaaman Sehgal),石根洙 | 2020-01-02 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 韩昌俊(HAN CHANG KYUN)* 董事长 2 姜平 董事 3 WANG YIQIAN(王一谦) 董事 4 石根洙 总经理 5 孙宁 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 WANG YIQIAN(王一谦)* 董事长 2 拉可赛(Laksh Vaaman Sehgal) 董事 3 韩昌俊 董事 4 石根洙 总经理 5 拉加特 监事 | 2020-01-02 |
董事 经理 监事 | WANG YIQIAN(王一谦), 韩昌俊(HAN CHANG KYUN)*, [新增] 姜平, [新增] 石根洙, 孙宁 [新增] | WANG YIQIAN(王一谦)*, 韩昌俊, [退出] 拉加特, [退出] 拉可赛(Laksh Vaaman Sehgal), [退出] 石根洙 | 2020-01-02 |
董事 经理 监事 | 韩昌俊(HAN CHANG KYUN) 董事长; [新增] 姜平 董事; [新增] WANG YIQIAN(王一谦) 董事; 石根洙 总经理; 孙宁 监事 [新增] | WANG YIQIAN(王一谦) 董事长; 拉可赛(Laksh Vaaman Sehgal) 董事; [退出] 韩昌俊 董事; [退出] 石根洙 总经理; 拉加特 监事 [退出] | 2020-01-02 |
董事 经理 监事 | 韩昌俊(HAN CHANG KYUN)* 董事长 [新增] 姜平 董事 [新增] WANG YIQIAN(王一谦) 董事 石根洙 总经理 孙宁 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | WANG YIQIAN(王一谦)* 董事长 拉可赛(Laksh Vaaman Sehgal) 董事 [退出] 韩昌俊 董事 [退出] 石根洙 总经理 拉加特 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-01-02 |
法定代表人 | 韩昌俊(HAN CHANG KYUN) | WANG YIQIAN(王一谦) | 2020-01-02 |
企业名称 | 斯玛瑞汽车零部件(北京)有限公司 | 斯玛瑞汽车零部件(北京)有限公司 | 2019-08-27 |
住所 | 北京市顺义区南法信镇金穗路2号院8号楼1层104 | 北京市顺义区北小营镇 | 2019-08-27 |
董事 经理 监事 | 王一谦*,拉可赛(Laksh Vaaman Sehgal),石根洙,拉加特,韩昌俊 | 石根洙,拉加特,拉可赛(Laksh Vaaman Sehgal),索尔特(KENNETH ALFRED RIGSBY SALTER)*,HAN CHANG KYUN | 2019-05-22 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 王一谦* 董事长 2 韩昌俊 董事 3 拉可赛(Laksh Vaaman Sehgal) 董事 4 石根洙 总经理 5 拉加特 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 索尔特(KENNETH ALFRED RIGSBY SALTER)* 董事长 2 HAN CHANG KYUN 董事 3 拉可赛(Laksh Vaaman Sehgal) 董事 4 石根洙 总经理 5 拉加特 监事 | 2019-05-22 |
董事 经理 监事 | 韩昌俊, [新增] 拉加特, 拉可赛(Laksh Vaaman Sehgal), 石根洙, 王一谦* [新增] | HAN CHANG KYUN, [退出] 拉加特, 拉可赛(Laksh Vaaman Sehgal), 石根洙, 索尔特(KENNETH ALFRED RIGSBY SALTER)* [退出] | 2019-05-22 |
董事 经理 监事 | 王一谦 董事长; [新增] 韩昌俊 董事; [新增] 拉可赛(Laksh Vaaman Sehgal) 董事; 石根洙 总经理; 拉加特 监事 | 索尔特(KENNETH ALFRED RIGSBY SALTER) 董事长; [退出] HAN CHANG KYUN 董事; [退出] 拉可赛(Laksh Vaaman Sehgal) 董事; 石根洙 总经理; 拉加特 监事 | 2019-05-22 |
法定代表人 | WANG YIQIAN(王一谦) | 索尔特(KENNETH ALFRED RIGSBY SALTER) | 2019-05-22 |
董事 经理 监事 | 王一谦* 董事长 [新增] 韩昌俊 董事 [新增] 拉可赛(Laksh Vaaman Sehgal) 董事 石根洙 总经理 拉加特 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 索尔特(KENNETH ALFRED RIGSBY SALTER)* 董事长 [退出] HAN CHANG KYUN 董事 [退出] 拉可赛(Laksh Vaaman Sehgal) 董事 石根洙 总经理 拉加特 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-05-22 |
法定代表人 | 王一谦 | 索尔特(KENNETH ALFRED RIGSBY SALTER) | 2019-05-22 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 索尔特(KENNETH ALFRED RIGSBY SALTER)* 董事长 2 HAN CHANG KYUN 董事 3 拉可赛(Laksh Vaaman Sehgal) 董事 4 石根洙 总经理 5 拉加特 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 索尔特(KENNETH ALFRED RIGSBY SALTER)* 董事长 2 采扎里 董事 3 拉可赛(Laksh Vaaman Sehgal) 董事 4 黄克帅 总经理 5 拉加特 监事 | 2019-04-24 |
董事 经理 监事 | HAN CHANG KYUN,拉加特,拉可赛(Laksh Vaaman Sehgal),石根洙,索尔特(KENNETH ALFRED RIGSBY SALTER)* | 采扎里,黄克帅,拉加特,拉可赛(Laksh Vaaman Sehgal),索尔特(KENNETH ALFRED RIGSBY SALTER)* | 2019-04-24 |
董事 经理 监事 | HAN CHANG KYUN, [新增] 拉加特, 拉可赛(Laksh Vaaman Sehgal), 石根洙, [新增] 索尔特(KENNETH ALFRED RIGSBY SALTER)* | 采扎里, [退出] 黄克帅, [退出] 拉加特, 拉可赛(Laksh Vaaman Sehgal), 索尔特(KENNETH ALFRED RIGSBY SALTER)* | 2019-04-24 |
董事 经理 监事 | 索尔特(KENNETH ALFRED RIGSBY SALTER) 董事长; HAN CHANG KYUN 董事; [新增] 拉可赛(Laksh Vaaman Sehgal) 董事; 石根洙 总经理; [新增] 拉加特 监事 | 索尔特(KENNETH ALFRED RIGSBY SALTER) 董事长; 采扎里 董事; [退出] 拉可赛(Laksh Vaaman Sehgal) 董事; 黄克帅 总经理; [退出] 拉加特 监事 | 2019-04-24 |
董事 经理 监事 | 索尔特(KENNETH ALFRED RIGSBY SALTER)* 董事长 HAN CHANG KYUN 董事 [新增] 拉可赛(Laksh Vaaman Sehgal) 董事 石根洙 总经理 [新增] 拉加特 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 索尔特(KENNETH ALFRED RIGSBY SALTER)* 董事长 采扎里 董事 [退出] 拉可赛(Laksh Vaaman Sehgal) 董事 黄克帅 总经理 [退出] 拉加特 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-04-24 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 索尔特(KENNETH ALFRED RIGSBY SALTER)* 董事长 2 拉可赛(Laksh Vaaman Sehgal) 董事 3 采扎里 董事 4 黄克帅 总经理 5 拉加特 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 索尔特(KENNETH ALFRED RIGSBY SALTER)* 董事长 2 采扎里 董事 3 拉可赛(Laksh Vaaman Sehgal) 董事 4 JEONG KOO LEE 总经理 5 拉加特 监事 | 2018-09-07 |
董事 经理 监事 | 采扎里,黄克帅,拉加特,拉可赛(Laksh Vaaman Sehgal),索尔特(KENNETH ALFRED RIGSBY SALTER)* | JEONG KOO LEE,采扎里,拉加特,拉可赛(Laksh Vaaman Sehgal),索尔特(KENNETH ALFRED RIGSBY SALTER)* | 2018-09-07 |
董事 经理 监事 | 采扎里, 黄克帅, [新增] 拉加特, 拉可赛(Laksh Vaaman Sehgal), 索尔特(KENNETH ALFRED RIGSBY SALTER)* | JEONG KOO LEE, [退出] 采扎里, 拉加特, 拉可赛(Laksh Vaaman Sehgal), 索尔特(KENNETH ALFRED RIGSBY SALTER)* | 2018-09-07 |
董事 经理 监事 | 索尔特(KENNETH ALFRED RIGSBY SALTER) 董事长; 采扎里 董事; 拉可赛(Laksh Vaaman Sehgal) 董事; 黄克帅 总经理; [新增] 拉加特 监事 | 索尔特(KENNETH ALFRED RIGSBY SALTER) 董事长; 拉可赛(Laksh Vaaman Sehgal) 董事; 采扎里 董事; JEONG KOO LEE 总经理; [退出] 拉加特 监事 | 2018-09-07 |
董事 经理 监事 | 索尔特(KENNETH ALFRED RIGSBY SALTER)* 董事长 拉可赛(Laksh Vaaman Sehgal) 董事 采扎里 董事 黄克帅 总经理 [新增] 拉加特 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 索尔特(KENNETH ALFRED RIGSBY SALTER)* 董事长 采扎里 董事 拉可赛(Laksh Vaaman Sehgal) 董事 JEONG KOO LEE 总经理 [退出] 拉加特 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-09-07 |
董事 经理 监事 | JEONG KOO LEE,采扎里,拉加特,拉可赛(Laksh Vaaman Sehgal),索尔特(KENNETH ALFRED RIGSBY SALTER)* | 采扎里,拉加特,拉可赛(Laksh Vaaman Sehgal),卢东焕,索尔特(KENNETH ALFRED RIGSBY SALTER)* | 2016-09-12 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 索尔特(KENNETH ALFRED RIGSBY SALTER)* 董事长 2 拉可赛(Laksh Vaaman Sehgal) 董事 3 采扎里 董事 4 JEONG KOO LEE 总经理 5 拉加特 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 索尔特(KENNETH ALFRED RIGSBY SALTER)* 董事长 2 采扎里 董事 3 拉可赛(Laksh Vaaman Sehgal) 董事 4 卢东焕 总经理 5 拉加特 监事 | 2016-09-12 |
董事 经理 监事 | JEONG KOO LEE, [新增] 采扎里, 拉加特, 拉可赛(Laksh Vaaman Sehgal), 索尔特(KENNETH ALFRED RIGSBY SALTER)* | 采扎里, 拉加特, 拉可赛(Laksh Vaaman Sehgal), 卢东焕, [退出] 索尔特(KENNETH ALFRED RIGSBY SALTER)* | 2016-09-12 |
董事 经理 监事 | 索尔特(KENNETH ALFRED RIGSBY SALTER) 董事长; 拉可赛(Laksh Vaaman Sehgal) 董事; 采扎里 董事; JEONG KOO LEE 总经理; [新增] 拉加特 监事 | 索尔特(KENNETH ALFRED RIGSBY SALTER) 董事长; 采扎里 董事; 拉可赛(Laksh Vaaman Sehgal) 董事; 卢东焕 总经理; [退出] 拉加特 监事 | 2016-09-12 |
董事 经理 监事 | 索尔特(KENNETH ALFRED RIGSBY SALTER)* 董事长 采扎里 董事 拉可赛(Laksh Vaaman Sehgal) 董事 JEONG KOO LEE 总经理 [新增] 拉加特 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 索尔特(KENNETH ALFRED RIGSBY SALTER)* 董事长 采扎里 董事 拉可赛(Laksh Vaaman Sehgal) 董事 卢东焕 总经理 [退出] 拉加特 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-09-12 |
董事(理事)、经理、监事 | 2016-09-12 | ||
董事(理事)、经理、监事 | 2016-06-07 | ||
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 索尔特(KENNETH ALFRED RIGSBY SALTER)* 董事长 2 采扎里 董事 3 拉可赛(Laksh Vaaman Sehgal) 董事 4 卢东焕 总经理 5 拉加特 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 索尔特(KENNETH ALFRED RIGSBY SALTER)* 董事长 2 金载爽 董事 3 拉可赛(Laksh Vaaman Sehgal) 董事 4 卢东焕 总经理 5 拉加特 监事 | 2016-06-07 |
董事 经理 监事 | 索尔特(KENNETH ALFRED RIGSBY SALTER)*,卢东焕,拉加特,拉可赛(Laksh Vaaman Sehgal),采扎里 | 拉可赛(Laksh Vaaman Sehgal),索尔特(KENNETH ALFRED RIGSBY SALTER)*,金载爽,卢东焕,拉加特 | 2016-06-07 |
董事 经理 监事 | 索尔特(KENNETH ALFRED RIGSBY SALTER) 董事长; 采扎里 董事; [新增] 拉可赛(Laksh Vaaman Sehgal) 董事; 卢东焕 总经理; 拉加特 监事 | 索尔特(KENNETH ALFRED RIGSBY SALTER) 董事长; 金载爽 董事; [退出] 拉可赛(Laksh Vaaman Sehgal) 董事; 卢东焕 总经理; 拉加特 监事 | 2016-06-07 |
董事 经理 监事 | 采扎里, [新增] 拉加特, 拉可赛(Laksh Vaaman Sehgal), 卢东焕, 索尔特(KENNETH ALFRED RIGSBY SALTER)* | 金载爽, [退出] 拉加特, 拉可赛(Laksh Vaaman Sehgal), 卢东焕, 索尔特(KENNETH ALFRED RIGSBY SALTER)* | 2016-06-07 |
董事 经理 监事 | 索尔特(KENNETH ALFRED RIGSBY SALTER)* 董事长 采扎里 董事 [新增] 拉可赛(Laksh Vaaman Sehgal) 董事 卢东焕 总经理 拉加特 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 索尔特(KENNETH ALFRED RIGSBY SALTER)* 董事长 拉可赛(Laksh Vaaman Sehgal) 董事 金载爽 董事 [退出] 卢东焕 总经理 拉加特 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-06-07 |
经营范围 | 批发汽车组合仪表、把手、照明系统、视镜系统及其配件、设计汽车组合仪表、把手、照明系统、视镜系统及其配件、提供技术咨询、技术服务、货物进出口。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 生产、装配汽车组合仪表、把手、照明系统、视镜系统及其配件。设计汽车组合仪表、把手、照明系统、视镜系统及其配件;自产产品的技术服务;销售自产产品。机器设备出资5万美元。;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2016-03-01 |
经营范围 | 生产、装配汽车组合仪表、把手、照明系统、视镜系统及其配件。设计汽车组合仪表、把手、照明系统、视镜系统及其配件;自产产品的技术服务;销售自产产品。机器设备出资5万美元。;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 批发汽车组合仪表、把手、照明系统、视镜系统及其配件、设计汽车组合仪表、把手、照明系统、视镜系统及其配件、提供技术咨询、技术服务、货物进出口。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2016-03-01 |
经营范围 | 生产、装配汽车组合仪表、把手、照明系统、视镜系统及其配件。设计汽车组合仪表、把手、照明系统、视镜系统及其配件;自产产品的技术服务;销售自产产品。机器设备出资5万美元。 | 生产、装配汽车组合仪表、把手、照明系统、视镜系统及其配件。设计汽车组合仪表、把手、照明系统、视镜系统及其配件;自产产品的技术服务;销售自产产品。机器设备出资5万美元。;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2015-05-28 |
经营范围 | 生产、装配汽车组合仪表、把手、照明系统、视镜系统及其配件。设计汽车组合仪表、把手、照明系统、视镜系统及其配件;自产产品的技术服务;销售自产产品。机器设备出资5万美元。;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 生产、装配汽车组合仪表、把手、照明系统、视镜系统及其配件。设计汽车组合仪表、把手、照明系统、视镜系统及其配件;自产产品的技术服务;销售自产产品。机器设备出资5万美元。 | 2015-05-28 |
董事 经理 监事 | 福利文* 董事长 拉可赛 董事 金载爽 董事 卢东焕 总经理 拉加特 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 福利文* 董事长 拉可赛 董事 金载爽 董事 卢东焕 总经理 拉加特 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-02-28 |
投资人 | EI ementI Growth Limited 外国(地区)企业 [新增] | 无 | 2014-02-28 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 索尔特(KENNETH ALFRED RIGSBY SALTER)* 董事长 2 拉可赛(Laksh Vaaman Sehgal) 董事 3 金载爽 董事 4 卢东焕 总经理 5 拉加特 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 拉可赛(Laksh Vssman Sehgal)* 董事长 2 金载爽 董事 3 山内明彦 董事 4 卢东焕 总经理 5 拉加特 监事 | 2012-06-25 |
董事 经理 监事 | 索尔特(KENNETH ALFRED RIGSBY SALTER) 董事长; [新增] 拉可赛(Laksh Vaaman Sehgal) 董事; 金载爽 董事; 卢东焕 总经理; 拉加特 监事 | 拉可赛(Laksh Vssman Sehgal) 董事长; 金载爽 董事; 山内明彦 董事; [退出] 卢东焕 总经理; 拉加特 监事 | 2012-06-25 |
董事 经理 监事 | 索尔特(KENNETH ALFRED RIGSBY SALTER)* 董事长 [新增] 金载爽 董事 拉可赛(Laksh Vaaman Sehgal) 董事 卢东焕 总经理 拉加特 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 拉可赛(Laksh Vssman Sehgal)* 董事长 金载爽 董事 山内明彦 董事 [退出] 卢东焕 总经理 拉加特 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2012-06-25 |
法定代表人 | 索尔特(KENNETH ALFRED RIGSBY SALTER) | 拉可赛(Laksh Vssman Sehgal) | 2012-06-25 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 拉可赛(Laksh Vssman Sehgal)* 董事长 2 金载爽 董事 3 山内明彦 董事 4 卢东焕 总经理 5 拉加特 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 福利文* 董事长 2 金载爽 董事 3 拉可赛 董事 4 卢东焕 总经理 5 拉加特 监事 | 2010-09-19 |
股东改变姓名或名称 | SMR Automotive Holding Hong Kong Limited; [新增] | ElementaL Growth Limited; [退出] | 2010-09-19 |
董事 经理 监事 | 拉可赛(Laksh Vssman Sehgal) 董事长; [新增] 金载爽 董事; 山内明彦 董事; [新增] 卢东焕 总经理; 拉加特 监事 | 福利文 董事长; [退出] 金载爽 董事; 拉可赛 董事; [退出] 卢东焕 总经理; 拉加特 监事 | 2010-09-19 |
股东改变姓名或名称 | SMR Automotive Holding Hong Kong Limited 40.6 外国(地区)企业 [新增] | EI ementI Growth Limited 40.6 外国(地区)企业 [退出] | 2010-09-19 |
股东改变姓名或名称 | SMR Automotive Holding Hong Kong Limited [新增] | ElementaL Growth Limited [退出] | 2010-09-19 |
法定代表人 | 拉可赛(Laksh Vaaman Sehgal) | 福利文 | 2010-09-19 |
董事 经理 监事 | 拉可赛(Laksh Vssman Sehgal)* 董事长 [新增] 金载爽 董事 山内明彦 董事 [新增] 卢东焕 总经理 拉加特 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 福利文* 董事长 [退出] 拉可赛 董事 [退出] 金载爽 董事 卢东焕 总经理 拉加特 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2010-09-19 |
股东改变姓名或名称 | SMR Automotive Holding Hong Kong Limited [新增] | EI ementI Growth Limited [退出] | 2010-09-19 |
法定代表人 | 拉可赛(Laksh Vssman Sehgal) | 福利文 | 2010-09-19 |
企业名称 | 斯玛瑞汽车零部件(北京)有限公司 | 维斯奥克汽车零部件(北京)有限公司 | 2010-09-19 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 福利文* 董事长 2 金载爽 董事 3 拉可赛 董事 4 卢东焕 总经理 5 拉加特 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 无 | 2009-12-08 |
认缴的出资额 实缴的出资额 | ElementaL Growth Limited,外国(地区)企业; [新增] | 无; | 2009-12-08 |
董事 经理 监事 | 福利文, [新增] 董事长;金载爽, [新增] 董事;拉可赛, [新增] 董事;卢东焕, [新增] 总经理;拉加特, [新增] 监事; [新增] | 无; | 2009-12-08 |
股东改变姓名或名称 | ElementaL Growth Limited; [新增] | 无; | 2009-12-08 |
投资人 | EI ementI Growth Limited,外国(地区)企业; [新增] | 无; | 2009-12-08 |
股东改变姓名或名称 | ElementaL Growth Limited 40.6 外国(地区)企业 [新增] | 无 | 2009-12-08 |
企业类型 | 有限责任公司(台港澳法人独资) | 有限责任公司(外国法人独资) | 2009-12-08 |
股东改变姓名或名称 | ElementaL Growth Limited [新增] | 维斯奥克光学系统国际股份公司 [退出] | 2009-12-08 |
认缴的出资额 实缴的出资额 | ElementaL Growth Limited 40.6 外国(地区)企业 [新增] | 无 | 2009-12-08 |
董事 经理 监事 | 福利文* 董事长 [新增] 金载爽 董事 [新增] 拉可赛 董事 [新增] 卢东焕 总经理 [新增] 拉加特 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 无 注:标有*标志的为法定代表人 | 2009-12-08 |
投资人 | EI ementI Growth Limited 40.6 外国(地区)企业 [新增] | 无 | 2009-12-08 |
本页是 [斯玛瑞汽车零部件(北京)有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
- 深圳通用零部件制造及机械修理业黄页
- 广州通用零部件制造及机械修理业黄页
- 东莞通用零部件制造及机械修理业黄页
- 佛山通用零部件制造及机械修理业黄页
- 杭州通用零部件制造及机械修理业黄页
- 苏州通用零部件制造及机械修理业黄页
- 成都通用零部件制造及机械修理业黄页
- 温州通用零部件制造及机械修理业黄页
- 无锡通用零部件制造及机械修理业黄页
- 宁波通用零部件制造及机械修理业黄页
- 郑州通用零部件制造及机械修理业黄页
- 石家庄通用零部件制造及机械修理业黄页
- 福州通用零部件制造及机械修理业黄页
- 中山通用零部件制造及机械修理业黄页
- 烟台通用零部件制造及机械修理业黄页
- 长沙通用零部件制造及机械修理业黄页
- 金华通用零部件制造及机械修理业黄页
- 武汉通用零部件制造及机械修理业黄页
- 南京通用零部件制造及机械修理业黄页
- 潍坊通用零部件制造及机械修理业黄页