资源整合(北京)资产管理有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市朝阳区青年路12号院2号楼3层326室,我公司主要提供资产管理;项目投资;投资管理;非证券业务的投资、咨询。。
联系方式
- 公司地址:
- 北京市朝阳区青年路12号院2号楼3层326室
- 经理:
- 张秀琴
- 邮政编码:
- 100000
- 地区编码:
- 110105
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 资源整合(北京)资产管理有限公司 |
简称: | 资源整合 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 资产管理;项目投资;投资管理;非证券业务的投资、咨询。(不得从事下列业务:1、发放贷款;2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易;3、以公开方式募集资金;4、对除被投资企业以外的企业提供担保。)。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
营业执照号码: | 911101055548661991 |
发证机关: | 北京市工商行政管理局朝阳分局 |
核准日期: | 2016-04-27 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2016年04月27日 |
注册资本: | 5000 万元 人民币 (万元) |
所属分类: | 投资与资产管理业 » 朝阳区投资与资产管理业 |
所属城市: | 北京企业网 » 朝阳区 |
顺企编码: | 32533748 |
资源整合(北京)资产管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
曹煜婧 | 75% | 人民币3750.0万元 |
王晓红 | 25% | 人民币1250.0万元 |
资源整合(北京)资产管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
董事 经理 监事 | 曹煜婧, [新增] 王晓红* | 曹宇, [退出] 王晓红, 张秀琴* [退出] | 2018-03-23 |
董事 经理 监事 | 王晓红 执行董事; 王晓红 经理; 曹煜婧 监事 [新增] | 张秀琴 执行董事; [退出] 王晓红 经理; 曹宇 监事 [退出] | 2018-03-23 |
董事 经理 监事 | 王晓红* 执行董事 王晓红* 经理 曹煜婧 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 张秀琴* 执行董事 [退出] 王晓红 经理 曹宇 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-03-23 |
投资人 | 曹煜婧 自然人股东 [新增] 王晓红 自然人股东 | 张秀琴 自然人股东 [退出] 王晓红 自然人股东 | 2018-03-23 |
法定代表人 | 王晓红 | 张秀琴 | 2018-03-23 |
投资人 | 张秀琴 自然人股东 王晓红 自然人股东 | 张秀琴 自然人股东 王晓红 自然人股东 宣静 自然人股东 [退出] | 2016-12-12 |
董事 经理 监事 | 曹宇, [新增] 王晓红, [新增] 张秀琴* [新增] | 许立超*, [退出] 许雪起 [退出] | 2016-04-27 |
董事 经理 监事 | 张秀琴* 执行董事 [新增] 王晓红 经理 [新增] 曹宇 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 许立超* 执行董事 [退出] 许立超* 经理 [退出] 许雪起 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-04-27 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(法人独资) | 2016-04-27 |
投资人 | 张秀琴 自然人股东 [新增] 王晓红 自然人股东 [新增] 宣静 自然人股东 [新增] | 亿贷(北京)投资管理有限公司 企业法人 [退出] | 2016-04-27 |
法定代表人 | 张秀琴 | 许立超 | 2016-04-27 |
法定代表人 | 许立超 | 张秀琴 | 2016-04-27 |
投资人 | 2016-04-27 | ||
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-04-27 |
董事(理事)、经理、监事 | 2016-04-27 | ||
董事 经理 监事 | 张秀琴 执行董事; [新增] 王晓红 经理; [新增] 曹宇 监事 [新增] | 许立超 执行董事; [退出] 许立超 经理; [退出] 许雪起 监事 [退出] | 2016-04-27 |
董事 经理 监事 | 变更后 张秀琴 自然人股东 王晓红 自然人股东 | 变更前 张秀琴 自然人股东 王晓红 自然人股东 宣静 自然人股东 [退出] | 2016-04-27 |
投资人 | 变更后 张秀琴 自然人股东 王晓红 自然人股东 | 变更前 张秀琴 自然人股东 王晓红 自然人股东 宣静 自然人股东 [退出] | 2016-04-27 |
企业名称 | 北京易隆惠通装饰有限责任公司 | 资源整合(北京)资产管理有限公司 | 2016-02-06 |
董事 经理 监事 | 许立超 执行董事; [新增] 许立超 经理; [新增] 许雪起 监事 [新增] | 刘树荣 执行董事; [退出] 刘树荣 经理; [退出] 侯小禄 监事 [退出] | 2016-02-06 |
注册资本 | 5000( + 49900% ) | 10 | 2016-02-06 |
董事 经理 监事 | 许立超*, [新增] 许雪起 [新增] | 侯小禄, [退出] 刘树荣* [退出] | 2016-02-06 |
注册资本 | 5000万( + 49900% ) | 10万 | 2016-02-06 |
经营范围 | 资产管理;项目投资;投资管理;非证券业务的投资、咨询。(不得从事下列业务:1、发放贷款;2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易;3、以公开方式募集资金;4、对除被投资企业以外的企业提供担保。)。“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 室内装饰工程设计。销售五金交电、建筑材料、机械设备、通讯设备、电子产品、装饰材料、日用品、家具、家用电器、文具用品、体育用品、汽车配件、针纺织品、服装鞋帽、计算机软件及辅助设备、工艺品、首饰、金属材料;设计、制作、代理、发布广告;经济贸易咨询;企业策划;会议服务;承办展览展示活动;技术进出口;代理进出口;家居装饰。领取本执照后,应到市规划委取得行政许可,到市商务委或区县商务委备案;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2016-02-06 |
注册资本 | 5000万元( + 49900% ) | 10万元 | 2016-02-06 |
法定代表人 | 许立超 | 刘树荣 | 2016-02-06 |
住所 | 北京市朝阳区青年路12号院2号楼3层326室 | 北京市朝阳区南沙滩66号院1号楼商业1-2-9(2)B区3016号1号楼商业1-2-(2)B区3016号 | 2016-02-06 |
企业名称 | 资源整合(北京)资产管理有限公司 | 北京易隆惠通装饰有限责任公司 | 2016-02-06 |
董事 经理 监事 | 许立超* 执行董事 [新增] 许立超* 经理 [新增] 许雪起 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 刘树荣* 执行董事 [退出] 刘树荣* 经理 [退出] 侯小禄 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-02-06 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-02-06 |
投资人 | 亿贷(北京)投资管理有限公司 企业法人 [新增] | 刘树荣 自然人股东 [退出] 侯小禄 自然人股东 [退出] | 2016-02-06 |
营业期限 | 30 | 20 | 2016-02-06 |
经营范围 | 室内装饰工程设计。销售五金交电、建筑材料、机械设备、通讯设备、电子产品、装饰材料、日用品、家具、家用电器、文具用品、体育用品、汽车配件、针纺织品、服装鞋帽、计算机软件及辅助设备、工艺品、首饰、金属材料;设计、制作、代理、发布广告;经济贸易咨询;企业策划;会议服务;承办展览展示活动;技术进出口;代理进出口;家居装饰。领取本执照后,应到市规划委取得行政许可,到市商务委或区县商务委备案;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 室内装饰工程设计。销售五金交电、建筑材料、机械设备、通讯设备、电子产品、装饰材料、日用品、家具、家用电器、文具用品、体育用品、汽车配件、针纺织品、服装鞋帽、计算机软件及辅助设备、工艺品、首饰、金属材料;设计、制作、代理、发布广告;经济贸易咨询;企业策划;会议服务;承办展览展示活动;技术进出口;代理进出口;家居装饰。领取本执照后,应到市规划委取得行政许可,到市商务委或区县商务委备案 | 2015-02-17 |
董事 经理 监事 | 刘树荣 执行董事; [新增] 刘树荣 经理; [新增] 侯小禄 监事 [新增] | 李翔 执行董事; [退出] 李翔 经理; [退出] 王冰 监事 [退出] | 2012-11-09 |
董事 经理 监事 | 刘树荣* 执行董事 [新增] 刘树荣* 经理 [新增] 侯小禄 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 李翔* 执行董事 [退出] 李翔* 经理 [退出] 王冰 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2012-11-09 |
投资人 | 刘树荣 5.1 自然人股东 [新增] 侯小禄 4.9 自然人股东 [新增] | 李翔 6 自然人股东 [退出] 王冰 4 自然人股东 [退出] | 2012-11-09 |
经营范围 | 室内装饰工程设计。销售五金交电、建筑材料、机械设备、通讯设备、电子产品、装饰材料、日用品、家具、家用电器、文具用品、体育用品、汽车配件、针纺织品、服装鞋帽、计算机软件及辅助设备、工艺品、首饰、金属材料;设计、制作、代理、发布广告;经济贸易咨询;企业策划;会议服务;承办展览展示活动;技术进出口;代理进出口;家居装饰。领取本执照后,应到市规划委取得行政许可,到市商务委或区县商务委备案 | 室内装饰工程设计。销售服装、五金交电、家具、建筑材料、化工产品(不含危险化学品)、金属材料、鞋帽、电子产品、日用品、汽车配件、通讯设备、首饰、工艺品、文具用品、计算机、软件及辅助设备、家用电器;货物进出口;技术进出口;代理进出口;家居装饰。领取本执照后,应到市规划委取得行政许可,到市商务委或区县商务委备案 | 2012-11-09 |
法定代表人 | 刘树荣 | 李翔 | 2012-11-09 |
企业名称 | 北京易隆惠通装饰有限责任公司 | 北京高盛华纳商贸有限公司 | 2012-11-09 |
董事 经理 监事 | 李翔 执行董事; [新增] 李翔 经理; [新增] 王冰 监事 [新增] | 张娜 执行董事; [退出] 张娜 经理; [退出] 孙嘉彤 监事 [退出] | 2012-08-07 |
董事 经理 监事 | 李翔* 执行董事 [新增] 李翔* 经理 [新增] 王冰 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 张娜* 执行董事 [退出] 张娜* 经理 [退出] 孙嘉彤 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2012-08-07 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2012-08-07 |
投资人 | 李翔 6 自然人股东 [新增] 王冰 4 自然人股东 [新增] | 张娜 10 自然人股东 [退出] | 2012-08-07 |
经营范围 | 室内装饰工程设计。销售服装、五金交电、家具、建筑材料、化工产品(不含危险化学品)、金属材料、鞋帽、电子产品、日用品、汽车配件、通讯设备、首饰、工艺品、文具用品、计算机、软件及辅助设备、家用电器;货物进出口;技术进出口;代理进出口;家居装饰。领取本执照后,应到市规划委取得行政许可,到市商务委或区县商务委备案 | 翻译服务;打字、复印;电脑图文设计;清洁服务(不含餐具消毒);家庭服务;投资咨询;企业管理咨询。 | 2012-08-07 |
法定代表人 | 李翔 | 张娜 | 2012-08-07 |
住所 | 北京市朝阳区南沙滩66号院1号楼商业1-2-(2)B区3016号 | 北京市朝阳区南十里居30号楼(底商)2-30 | 2012-08-07 |
企业名称 | 北京高盛华纳商贸有限公司 | 北京浩海暖阳商务服务有限公司 | 2012-08-07 |
本页是 [资源整合(北京)资产管理有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关投资与资产管理业