北京千怡阳美容美体有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市海淀区上地信息路1号2号楼101室,我公司主要提供美容。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
北京千怡阳美容美体有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
李小芹 | 100% | 人民币2.700000万元 |
北京千怡阳美容美体有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2021-10-14 |
注册资本 | 2.7万( - 10% ) | 3万 | 2021-10-14 |
投资人 | 李小芹,自然人股东 | 李小芹,自然人股东, 杨征,自然人股东 [退出] | 2021-10-14 |
经营范围 | 美容。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) | 美容。 | 2015-01-29 |
董事(理事)、经理、监事 | 周永菊 执行董事 周永菊 经理 张红 监事 注:标有标志的为法定代表人 | 周永菊 执行董事 周永菊 经理 张红 监事 注:标有标志的为法定代表人 | 2014-02-28 |
实缴的出资额,投资人 | 周永菊 自然人股东 [新增] 张红 自然人股东 [新增] | 无 | 2014-02-28 |
企业名称 | 北京千怡阳美容美体有限公司 | 北京一品人生美容美体有限公司 | 2013-10-12 |
董事(理事)、经理、监事 | 李小芹 执行董事 [新增] 李小芹 经理 [新增] 杨征 监事 [新增] 注:标有标志的为法定代表人 | 洪学原 执行董事 [退出] 洪学原 经理 [退出] 王晋 监事 [退出] 注:标有标志的为法定代表人 | 2013-05-28 |
认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,实缴的出资额,实缴的出资方式,实缴的出资时间,投资人 | 李小芹 2.7 自然人股东 [新增] 杨征 0.3 自然人股东 [新增] | 洪学原 1.65 自然人股东 [退出] 王晋 1.35 自然人股东 [退出] | 2013-05-28 |
法定代表人 | 李小芹 | 洪学原 | 2013-05-28 |
认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,实缴的出资额,实缴的出资方式,实缴的出资时间,投资人 | 李小芹,2.7,自然人股东; 杨征,0.3,自然人股东; | 洪学原,1.65,自然人股东; 王晋,1.35,自然人股东; | 2013-05-28 |
董事(理事)、经理、监事 | 杨征,监事; | 王晋,监事; | 2013-05-28 |
认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,实缴的出资额,实缴的出资方式,实缴的出资时间,投资人 | 洪学原,1.65,自然人股东; 王晋,1.35,自然人股东; | 周永菊,1.65,自然人股东; 张红,1.35,自然人股东; | 2012-09-17 |
董事(理事)、经理、监事 | 王晋,监事; | 张红,监事; | 2012-09-17 |
实缴的出资方式,实缴的出资时间,实缴的出资额,投资人,认缴的出资方式,认缴的出资时间,认缴的出资额 | 洪学原 1.65 自然人股东 [新增] 王晋 1.35 自然人股东 [新增] | 周永菊 1.65 自然人股东 [退出] 张红 1.35 自然人股东 [退出] | 2012-09-17 |
董事(理事)、经理、监事 | 洪学原 执行董事 [新增] 洪学原 经理 [新增] 王晋 监事 [新增] 注:标有标志的为法定代表人 | 周永菊 执行董事 [退出] 周永菊 经理 [退出] 张红 监事 [退出] 注:标有标志的为法定代表人 | 2012-09-17 |
法定代表人 | 洪学原 | 周永菊 | 2012-09-17 |
北京千怡阳美容美体有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
李小芹 | 执行董事 |
李小芹 | 经理 |
杨征 | 监事 |
本页是 [北京千怡阳美容美体有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关美容食品公司