变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事 经理 监事 | 司治君* 执行董事
司治君* 经理
王嘉帅 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 司治君* 执行董事
司治君* 经理
李磊 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2013-11-08 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2013-11-08 |
投资人 | 司治君 500( + 106.61157% ) 自然人股东 | 李磊 243 自然人股东 [退出]
司治君 242 自然人股东
李培斌 15 自然人股东 [退出] | 2013-11-08 |
董事 经理 监事 | 司治君 执行董事;
司治君 经理;
王嘉帅 监事 [新增] | 司治君 执行董事;
司治君 经理;
李磊 监事 [退出] | 2013-11-08 |
投资人 | 司治君,500,自然人股东; | 李磊,243,自然人股东; 司治君,242,自然人股东; 李培斌,15,自然人股东; | 2013-11-08 |
董事(理事)、经理、监事 | 王嘉帅,监事; | 李磊,监事; | 2013-11-08 |
注册资本 | 500 万元 | 100 万元 | 2012-11-16 |
实收资本(金) | 500 万元 | 100 万元 | 2012-11-16 |
经营范围 | 销售机械设备、通讯设备、电子产品;技术推广;货物进出口、代理进出口、技术进出口;维修电子产品。 | 销售机械设备、通讯设备、电子产品;技术推广;货物进出口、代理进出口、技术进出口。 | 2012-11-16 |
认缴的出资额,实缴的出资额 | 李磊,243,自然人股东; 司治君,242,自然人股东; 李培斌,15,自然人股东; | 李磊,43,自然人股东; 司治君,42,自然人股东; 李培斌,15,自然人股东; | 2012-11-16 |
实收资本 | 500( + 400% ) | 100 | 2012-11-16 |
注册资本 | 500( + 400% ) | 100 | 2012-11-16 |
实缴的出资额 认缴的出资额 | 李磊 243( + 465.11628% ) 自然人股东
司治君 242( + 476.19048% ) 自然人股东
李培斌 15 自然人股东 | 李磊 43 自然人股东
司治君 42 自然人股东
李培斌 15 自然人股东 | 2012-11-16 |
实收资本 | 500 万元( + 400% ) | 100 万元 | 2012-11-16 |
注册资本 | 500万元( + 400% ) | 100万元 | 2012-11-16 |
董事 经理 监事 | 司治君 执行董事; [新增]
司治君 经理; [新增]
李磊 监事 [新增] | 刘真有 执行董事; [退出]
刘真有 经理; [退出]
刘强 监事 [退出] | 2011-08-16 |
法定代表人 | 司治君 | 刘真有 | 2011-08-16 |
住所 | 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街13号19A三层 | 北京市通州区工业开发区云杉路295号 | 2011-08-16 |
企业名称 | 北京君时恒信通讯设备有限公司 | 中杰英才(北京)人力资源有限公司 | 2011-08-16 |
董事 经理 监事 | 司治君* 执行董事 [新增]
司治君* 经理 [新增]
李磊 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 刘真有* 执行董事 [退出]
刘真有* 经理 [退出]
刘强 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2011-08-16 |
投资人 | 李磊 43 自然人股东 [新增]
司治君 42 自然人股东 [新增]
李培斌 15 自然人股东 [新增] | 刘真有 90 自然人股东 [退出]
刘振群 10 自然人股东 [退出] | 2011-08-16 |
经营范围 | 销售机械设备、通讯设备、电子产品;技术推广;货物进出口、代理进出口、技术进出口。 | 劳务派遣;人力资源管理顾问;企业策划;市场调查;会议服务;组织文化艺术交流活动(不含棋牌);法律咨询(不含中介服务);计算机技术培训;企业管理咨询、投资咨询、经济贸易咨询;技术推广;承办展览展示;物业管理。 | 2011-08-16 |
投资人 | 李磊,43,自然人股东; 司治君,42,自然人股东; 李培斌,15,自然人股东; | 刘真有,90,自然人股东; 刘振群,10,自然人股东; | 2011-08-16 |
董事(理事)、经理、监事 | 李磊,监事; | 刘强,监事; | 2011-08-16 |
董事(理事)、经理、监事 | 刘强,监事; | 刘真有,监事; | 2010-09-19 |
董事 经理 监事 | 刘真有 执行董事;
刘真有 经理;
刘强 监事 | 刘强 执行董事;
刘强 经理;
刘真有 监事 | 2010-09-19 |
董事 经理 监事 | 刘真有* 执行董事
刘真有* 经理
刘强 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 刘强* 执行董事
刘强* 经理
刘真有 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2010-09-19 |
经营范围 | 劳务派遣;人力资源管理顾问;企业策划;市场调查;会议服务;组织文化艺术交流活动(不含棋牌);法律咨询(不含中介服务);计算机技术培训;企业管理咨询、投资咨询、经济贸易咨询;技术推广;承办展览展示;物业管理。 | 劳务派遣、人力资源管理顾问、企业策划、市场调查、会议服务、组织文化艺术交流活动(不含棋牌)、法律咨询(不含中介服务)、计算机技术培训、企业管理咨询、投资咨询、经济贸易咨询、技术推广、承办展览展示、物业管理;销售计算机软件及辅助设备、建筑材料、金属材料、五金交电、制冷空调设备、电气机械、日用杂货。 | 2010-09-19 |
法定代表人 | 刘真有 | 刘强 | 2010-09-19 |