变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人 | 张成,自然人股东,
邴春光,自然人股东 | 刘硕,自然人股东, [退出]
张成,自然人股东,
赵娅君,自然人股东, [退出]
邴春光,自然人股东 | 2022-05-26 |
注册资本 | 100万( - 75% ) | 400万 | 2022-05-26 |
经营范围 | 一般项目:认证咨询;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);劳务服务(不含劳务派遣);旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);保安培训;安全咨询服务;组织文化艺术交流活动;社会经济咨询服务;信息技术咨询服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);房地产咨询;环保咨询服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业形象策划;公共安全管理咨询服务;旅游开发项目策划咨询;企业信用管理咨询服务;自费出国留学中介服务;法律咨询(不包括律师事务所业务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;咨询策划服务;包装服务;家政服务;养老服务;采购代理服务;工程管理服务;人工智能应用软件开发;紧急救援服务;标准化服务;广告发布;摄影扩印服务;广告设计、代理;广告制作;化妆品批发;个人卫生用品销售;日用杂品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);食用农产品初加工;新鲜蔬菜批发;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);珠宝首饰制造;服装服饰批发;日用品销售;母婴用品销售;日用百货销售;母婴生活护理(不含医疗服务);鞋帽批发;服装辅料销售;服装、服饰检验、整理服务;服装服饰出租;配电开关控制设备销售;防腐材料销售;阀门和旋塞销售;轻质建筑材料制造;金属制品销售;电线、电缆经营;机械零件、零部件销售;建筑材料销售;建筑防水卷材产品销售;建筑装饰材料销售;五金产品零售;建筑用金属配件销售;保温材料销售;门窗销售;风机、风扇销售;建筑陶瓷制品销售;新鲜水果批发;食品销售(仅销售预包装食品);水利相关咨询服务;箱包销售;玩具销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:职业中介活动;餐饮服务;医疗服务;住宿服务;生活美容服务;广播电视节目制作经营;小食杂;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 组织文化艺术交流活动(演出除外);企业形象策划;影视策划;设计、制作、代理、发布广告;摄影服务;广播电视节目制作。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;广播电视节目制作以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2022-04-02 |
投资人 | 刘硕,自然人股东,
张成,自然人股东, [新增]
赵娅君,自然人股东,
邴春光,自然人股东 [新增] | 刘硕,自然人股东,
赵娅君,自然人股东 | 2022-04-02 |
董事 经理 监事 | 张成, [新增]
邴春光* [新增] | 刘硕, [退出]
赵娅君* [退出] | 2022-04-02 |
法定代表人 | 邴春光 | 赵娅君 | 2022-04-02 |
注册资本 | 400万( + 33.33333% ) | 300万 | 2022-04-02 |
企业名称 | 京信圆(北京)咨询服务有限公司 | 北京水易澜山文化传媒有限公司 | 2022-04-02 |
董事 经理 监事 | 赵娅君 执行董事; [新增]
赵娅君 经理; [新增]
刘硕 监事 [新增] | 要雁峥 执行董事; [退出]
李洪涛 经理; [退出]
郭帆 监事 [退出] | 2017-12-28 |
注册资本 | 300( + 200% ) | 100 | 2017-12-28 |
股东改变姓名或名称 | 刘硕,自然人股东, [新增]
赵娅君,自然人股东 [新增] | 郭帆,自然人股东, [退出]
李洪涛,自然人股东, [退出]
要雁峥,自然人股东 [退出] | 2017-12-28 |
注册资本 | 300万( + 200% ) | 100万 | 2017-12-28 |
董事 经理 监事 | 刘硕, [新增]
赵娅君* [新增] | 郭帆, [退出]
李洪涛, [退出]
要雁峥* [退出] | 2017-12-28 |
股东改变姓名或名称 投资人 | 1 赵娅君 自然人股东 [新增]
2 刘硕 自然人股东 [新增] | 1 要雁峥 自然人股东 [退出]
2 郭帆 自然人股东3 李洪涛 自然人股东 [退出] | 2017-12-28 |
董事 经理 监事 | 赵娅君* 执行董事 [新增]
赵娅君* 经理 [新增]
刘硕 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 要雁峥* 执行董事 [退出]
李洪涛 经理 [退出]
郭帆 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-12-28 |
股东改变姓名或名称 | 赵娅君 [新增]
刘硕 [新增] | 要雁峥 [退出]
郭帆 [退出]
李洪涛 [退出] | 2017-12-28 |
投资人 | 赵娅君 自然人股东 [新增]
刘硕 自然人股东 [新增] | 要雁峥 自然人股东 [退出]
郭帆 自然人股东 [退出]
李洪涛 自然人股东 [退出] | 2017-12-28 |
经营范围 | 广播电视节目制作。组织文化艺术交流活动(演出除外);企业形象策划;影视策划;设计、制作、代理、发布广告;摄影服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;广播电视节目制作以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 组织文化艺术交流活动(演出除外);企业形象策划;市场营销策划;承办展览展示;图文设计、制作;网页设计;计算机系统服务;技术开发、技术咨询。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2017-12-28 |
注册资本 | 300万元( + 200% ) | 100万元 | 2017-12-28 |
法定代表人 | 赵娅君 | 要雁峥 | 2017-12-28 |
经营范围 | 组织文化艺术交流活动(演出除外);企业形象策划;市场营销策划;承办展览展示;图文设计、制作;网页设计;计算机系统服务;技术开发、技术咨询。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 组织文化艺术交流活动(演出除外);企业形象策划;市场营销策划;承办展览展示;图文设计、制作;网页设计;计算机系统服务;技术开发、技术咨询。 | 2017-11-14 |
董事 经理 监事 | 要雁峥 执行董事; [新增]
李洪涛 经理;
郭帆 监事 | 李洪涛 执行董事;
李洪涛 经理;
郭帆 监事 | 2012-11-08 |
董事 经理 监事 | 要雁峥* 执行董事 [新增]
李洪涛 经理
郭帆 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 李洪涛* 执行董事
李洪涛* 经理
郭帆 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2012-11-08 |
法定代表人 | 要雁峥 | 李洪涛 | 2012-11-08 |
董事(理事)、经理、监事 | 李洪涛,经理; 郭帆,监事; | 郭帆,监事; | 2012-11-08 |