变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事 经理 监事 | 俞建涵*, [新增]
俞振勇 [新增] | 李明兰, [退出]
姚玲* [退出] | 2020-12-02 |
董事 经理 监事 | 俞建涵* 执行董事 [新增]
俞建涵* 经理 [新增]
俞振勇 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 姚玲* 执行董事 [退出]
姚玲* 经理 [退出]
李明兰 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-12-02 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-12-02 |
投资人 | 俞建涵 自然人股东 [新增]
俞振勇 自然人股东 [新增] | 姚玲 自然人股东 [退出] | 2020-12-02 |
法定代表人 | 俞建涵 | 姚玲 | 2020-12-02 |
住所 | 北京市海淀区林风二路39号院4号楼6层610-3 | 北京市昌平区东小口镇中滩村392号6-22号 | 2020-12-02 |
董事 经理 监事 | 姚玲 执行董事; [新增]
姚玲 经理; [新增]
李明兰 监事 [新增] | 刘福文 执行董事; [退出]
刘福文 经理; [退出]
刘念 监事 [退出] | 2020-03-31 |
董事 经理 监事 | 李明兰, [新增]
姚玲* [新增] | 刘福文*, [退出]
刘念 [退出] | 2020-03-31 |
董事 经理 监事 | 姚玲* 执行董事 [新增]
姚玲* 经理 [新增]
李明兰 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 刘福文* 执行董事 [退出]
刘福文* 经理 [退出]
刘念 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-03-31 |
投资人 | 姚玲 自然人股东 [新增] | 刘福文 自然人股东 [退出] | 2020-03-31 |
法定代表人 | 姚玲 | 刘福文 | 2020-03-31 |
董事 经理 监事 | 刘福文 执行董事; [新增]
刘福文 经理; [新增]
刘念 监事 [新增] | 郝显博 执行董事; [退出]
郝显博 经理; [退出]
田玉 监事 [退出] | 2020-01-03 |
董事 经理 监事 | 刘福文* 执行董事 [新增]
刘福文* 经理 [新增]
刘念 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 郝显博* 执行董事 [退出]
郝显博* 经理 [退出]
田玉 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-01-03 |
投资人 | 刘福文 自然人股东 [新增] | 郝显博 自然人股东 [退出] | 2020-01-03 |
法定代表人 | 刘福文 | 郝显博 | 2020-01-03 |
董事 经理 监事 | 刘福文*, [新增]
刘念 [新增] | 郝显博*, [退出]
田玉 [退出] | 2020-01-03 |
董事 经理 监事 | 郝显博* 执行董事 [新增]
郝显博* 经理 [新增]
田玉 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 董璐* 执行董事 [退出]
董璐* 经理 [退出]
王雄 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-06-17 |
投资人 | 郝显博 自然人股东 [新增] | 董璐 自然人股东 [退出] | 2019-06-17 |
法定代表人 | 郝显博 | 董璐 | 2019-06-17 |
董事 经理 监事 | 郝显博 执行董事; [新增]
郝显博 经理; [新增]
田玉 监事 [新增] | 董璐 执行董事; [退出]
董璐 经理; [退出]
王雄 监事 [退出] | 2019-06-17 |
董事 经理 监事 | 郝显博*, [新增]
田玉 [新增] | 董璐*, [退出]
王雄 [退出] | 2019-06-17 |
登记管辖变更 | 北京市昌平区市场监督管理局 | 北京市密云区市场监督管理局 | 2018-11-27 |
登记管辖变更 | 昌平分局 | 密云分局 | 2018-11-27 |
经营范围 | 出版物零售。销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备;技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;经济贸易咨询(不含中介服务);汽车租赁(不含九座以上客车);组织文化艺术交流活动(不含营业性演出)。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;出版物零售以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 出版物零售。销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、工艺品;技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;经济贸易咨询;汽车租赁(不含九座以上客车);组织文化艺术交流活动(不含营业性演出)。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;出版物零售以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2018-11-27 |
住所 | 北京市昌平区东小口镇中滩村392号6-22号 | 北京市密云区滨河路46号文锦大厦北楼二层220室-227(不老屯镇集中办公区) | 2018-11-27 |
登记管辖变更 | 北京市密云区市场监督管理局 | 北京市海淀区市场监督管理局 | 2018-10-10 |
登记管辖变更 | 密云分局 | 海淀分局 | 2018-10-10 |
经营范围 | 出版物零售。销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、工艺品;技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;经济贸易咨询;汽车租赁(不含九座以上客车);组织文化艺术交流活动(不含营业性演出)。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;出版物零售以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 出版物零售。销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、工艺品;技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;经济信息咨询;汽车租赁(不含九座以上客车);组织文化艺术交流活动(不含营业性演出)。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2018-10-10 |
住所 | 北京市密云区滨河路46号文锦大厦北楼二层220室-227(不老屯镇集中办公区) | 北京市海淀区西三旗育新花园小区2号楼东段三层334室 | 2018-10-10 |
董事 经理 监事 | 董璐 执行董事; [新增]
董璐 经理; [新增]
王雄 监事 [新增] | 王健 执行董事; [退出]
王健 经理; [退出]
戴骊蓉 监事 [退出] | 2018-08-28 |
董事 经理 监事 | 董璐*, [新增]
王雄 [新增] | 戴骊蓉, [退出]
王健* [退出] | 2018-08-28 |
董事 经理 监事 | 董璐* 执行董事 [新增]
董璐* 经理 [新增]
王雄 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 王健* 执行董事 [退出]
王健* 经理 [退出]
戴骊蓉 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-08-28 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2018-08-28 |
投资人 | 董璐 自然人股东 [新增] | 王健 自然人股东 [退出]
戴骊蓉 自然人股东 [退出] | 2018-08-28 |
法定代表人 | 董璐 | 王健 | 2018-08-28 |
注册资本 | 200万( + 300% ) | 50万 | 2017-09-29 |
董事 经理 监事 | 戴骊蓉, [新增]
王健* [新增] | 胡林会, [退出]
胡林杰* [退出] | 2017-09-29 |
注册资本 | 200( + 300% ) | 50 | 2017-09-29 |
董事 经理 监事 | 王健 执行董事; [新增]
王健 经理; [新增]
戴骊蓉 监事 [新增] | 胡林杰 执行董事; [退出]
胡林杰 经理; [退出]
胡林会 监事 [退出] | 2017-09-29 |
董事 经理 监事 | 王健* 执行董事 [新增]
王健* 经理 [新增]
戴骊蓉 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 胡林杰* 执行董事 [退出]
胡林杰* 经理 [退出]
胡林会 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-09-29 |
投资人 | 王健 自然人股东 [新增]
戴骊蓉 自然人股东 [新增] | 胡林杰 自然人股东 [退出]
胡林会 自然人股东 [退出] | 2017-09-29 |
经营范围 | 出版物零售。销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、工艺品;技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;经济信息咨询;汽车租赁(不含九座以上客车);组织文化艺术交流活动(不含营业性演出)。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 销售服装、鞋帽、工艺品、日用品、玩具、家用电器、五金、交电、文化用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、针纺织品、金属材料、体育用品;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示活动;技术推广;企业策划。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2017-09-29 |
注册资本 | 200万元( + 300% ) | 50万元 | 2017-09-29 |
法定代表人 | 王健 | 胡林杰 | 2017-09-29 |
董事 经理 监事 | 胡林会, [新增]
胡林杰* [新增] | 代娟*, [退出]
余自晶 [退出] | 2016-11-08 |
董事 经理 监事 | 胡林杰 执行董事; [新增]
胡林杰 经理; [新增]
胡林会 监事 [新增] | 代娟 执行董事; [退出]
代娟 经理; [退出]
余自晶 监事 [退出] | 2016-11-08 |
董事 经理 监事 | 胡林杰* 执行董事 [新增]
胡林杰* 经理 [新增]
胡林会 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 代娟* 执行董事 [退出]
代娟* 经理 [退出]
余自晶 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-11-08 |
投资人 | 胡林杰 自然人股东 [新增]
胡林会 自然人股东 [新增] | 余自晶 自然人股东 [退出]
余自珍 自然人股东 [退出]
代娟 自然人股东 [退出] | 2016-11-08 |
法定代表人 | 胡林杰 | 代娟 | 2016-11-08 |
投资人 | 胡林杰,自然人股东;胡林会,自然人股东; | 余自晶,自然人股东;余自珍,自然人股东;代娟,自然人股东; | 2016-11-08 |
董事(理事)、经理、监事 | 胡林会,监事; | 余自晶,监事; | 2016-11-08 |
法定代表人 | 代娟 | 张青华 | 2015-03-02 |
注册资本 | 50万元 | 3万元 | 2015-03-02 |
投资人 | 余自晶,自然人股东;余自珍,自然人股东;代娟,自然人股东; | 张青华,自然人股东;陈春梅,自然人股东; | 2015-03-02 |
董事(理事)、经理、监事 | 余自晶,监事; | 陈春梅,监事; | 2015-03-02 |
董事 经理 监事 | 代娟 执行董事; [新增]
代娟 经理; [新增]
余自晶 监事 [新增] | 张青华 执行董事; [退出]
张青华 经理; [退出]
陈春梅 监事 [退出] | 2015-03-02 |
注册资本 | 50( + 1566.66667% ) | 3 | 2015-03-02 |
董事 经理 监事 | 代娟*, [新增]
余自晶 [新增] | 陈春梅, [退出]
张青华* [退出] | 2015-03-02 |
注册资本 | 50万( + 1566.66667% ) | 3万 | 2015-03-02 |
董事 经理 监事 | 代娟* 执行董事 [新增]
代娟* 经理 [新增]
余自晶 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 张青华* 执行董事 [退出]
张青华* 经理 [退出]
陈春梅 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-03-02 |
投资人 | 余自晶 自然人股东 [新增]
余自珍 自然人股东 [新增]
代娟 自然人股东 [新增] | 张青华 自然人股东 [退出]
陈春梅 自然人股东 [退出] | 2015-03-02 |
经营范围 | 销售服装、鞋帽、工艺品、日用品、玩具、家用电器、五金、交电、文化用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、针纺织品、金属材料、体育用品;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示活动;技术推广;企业策划。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;技术推广;企业策划;销售工艺品、金属材料、文化用品、体育用品。(未取得行政许可的项目除外) | 2015-03-02 |
注册资本 | 50万元( + 1566.66667% ) | 3万元 | 2015-03-02 |
企业名称 | 北京别样青春商贸有限公司 | 北京纳海智文化发展有限公司 | 2015-03-02 |