变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事 经理 监事 | 段斌,
胡方倩, [新增]
石文达* [新增] | 段斌,
王宏伟* [退出] | 2022-03-15 |
法定代表人 | 石文达 | 王宏伟 | 2022-03-15 |
董事 经理 监事 | 段斌, [新增]
王宏伟* | 刘朗, [退出]
刘永学, [退出]
王宏伟*,
郗冀 [退出] | 2020-09-28 |
董事 经理 监事 | 王宏伟* 执行董事
王宏伟* 经理
段斌 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 王宏伟* 董事长
刘朗 董事 [退出]
刘永学 董事 [退出]
王宏伟* 经理
郗冀 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-09-28 |
住所 | 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永旺西路26号院1号楼B座7层702室 | 北京市海淀区永定路88号8层B03 | 2020-01-08 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2019-05-08 |
投资人 | 泰州博莱得利生物科技有限公司 法人股东 [新增] | 王宏伟 自然人股东 [退出]
张纯玲 自然人股东 [退出] | 2019-05-08 |
登记管辖变更 | 北京市海淀区市场监督管理局 | 北京市昌平区市场监督管理局 | 2018-07-03 |
登记管辖变更 | 海淀分局 | 昌平分局 | 2018-07-03 |
住所 | 北京市海淀区永定路88号8层B03 | 北京市昌平区科技园区生命园路29号1幢B316-83室 | 2018-07-03 |
住所 | 北京市昌平区科技园区生命园路29号1幢B316-83室 | 北京市海淀区西四环中路甲59-2号341室 | 2017-08-29 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2017-03-24 |
投资人 | 王宏伟 自然人股东
张纯玲 自然人股东 | 天津瑞普生物技术股份有限公司 企业法人 [退出]
王宏伟 自然人股东
张纯玲 自然人股东 | 2017-03-24 |
投资人 | 天津瑞普生物技术股份有限公司 企业法人
王宏伟 自然人股东
张纯玲 自然人股东 | 天津瑞普生物技术股份有限公司 企业法人
刘朗 自然人股东 [退出]
王宏伟 自然人股东
张纯玲 自然人股东 | 2016-09-14 |
投资人 | | | 2016-09-14 |
投资人 | | | 2015-08-19 |
投资人 | 变更后
天津瑞普生物技术股份有限公司 企业法人
王宏伟 自然人股东
张纯玲 自然人股东 | 变更前
天津瑞普生物技术股份有限公司 企业法人
刘朗 自然人股东 [退出]
王宏伟 自然人股东
张纯玲 自然人股东 | 2015-08-19 |
投资人 | 天津瑞普生物技术股份有限公司 企业法人
刘朗 自然人股东
王宏伟 自然人股东 [新增]
张纯玲 自然人股东 [新增] | 天津瑞普生物技术股份有限公司 企业法人
刘永学 自然人股东 [退出]
刘朗 自然人股东
郗冀 自然人股东 [退出] | 2015-08-19 |
住所 | 北京市海淀区西四环中路甲59-2号341室 | 北京市海淀区万寿路街道太平路40号22号楼(A座)101室 | 2015-05-05 |
住所 | 北京市海淀区万寿路街道太平路40号22号楼(A座)101室 | 北京市海淀区西四环中路甲59-2号341室 | 2015-05-05 |
董事 经理 监事 | 王宏伟 董事长; [新增]
刘朗 董事; [新增]
刘永学 董事; [新增]
王宏伟 经理; [新增]
郗冀 监事 [新增] | 袁书智 执行董事; [退出]
袁书智 经理; [退出]
刘凤祥 监事 [退出] | 2012-08-07 |
实缴的出资方式 实缴的出资时间 实缴的出资额 投资人 认缴的出资方式 认缴的出资时间 认缴的出资额 | 天津瑞普生物技术股份有限公司 450 企业法人 [新增]
刘永学 350 自然人股东 [新增]
刘朗 100 自然人股东 [新增]
郗冀 100 自然人股东 [新增] | 袁书智 400 自然人股东 [退出]
黄文江 370 自然人股东 [退出]
孟宪伟 150 自然人股东 [退出]
修海洪 80 自然人股东 [退出] | 2012-08-07 |
董事 经理 监事 | 王宏伟* 董事长 [新增]
刘永学 董事 [新增]
刘朗 董事 [新增]
王宏伟* 经理 [新增]
郗冀 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 袁书智* 执行董事 [退出]
袁书智* 经理 [退出]
刘凤祥 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2012-08-07 |
经营范围 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广。(未取得行政许可的项目除外) | 法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。 | 2012-08-07 |
法定代表人 | 王宏伟 | 袁书智 | 2012-08-07 |
实缴的出资额 投资人 认缴的出资额 | 袁书智 400( - 33.33333% ) 自然人股东
黄文江 370 自然人股东 [新增]
孟宪伟 150 自然人股东 [新增]
修海洪 80 自然人股东 [新增] | 袁书智 600 自然人股东
刘凤祥 400 自然人股东 [退出] | 2009-12-18 |