北京双吉安物业管理有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市西城区马甸南村甲12号楼(德胜园区),我公司主要提供住宅小区供暖;物业管理;从事房地产经纪业务;机动车公共停车场服务。
联系方式
- 公司地址:
- 北京市西城区马甸南村甲12号楼(德胜园区)
- 经理:
- 张大锋
- 邮政编码:
- 100000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 010-67746959 |
电子邮箱 | shuangjianwuye@163.com |
相关产品
工商信息和基本资料
北京双吉安物业管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
北京轻工集团有限公司 | 380万 | |
沈培成 | 1.2297万 | |
赵力勤 | 1.0851万 | |
陈建 | 1.0851万 | |
孟宪贵 | 1.0127万 | |
梁德永 | 1.0127万 | |
闫胜利 | 0.9403万 | |
严俊 | 0.9403万 | |
李敏 | 0.8681万 | |
王志强 | 0.8681万 | |
张大锋 | 0.8681万 | |
夏清林 | 0.8681万 | |
郝建民 | 0.7957万 | |
胡秀珍 | 0.7957万 | |
张伯恩 | 0.7957万 | |
夏长滨 | 0.7957万 | |
曾维浩 | 0.7957万 | |
齐幂 | 0.7957万 | |
段祺林 | 0.7957万 | |
刘信生 | 0.7957万 | |
金玉栋 | 0.7957万 | |
米学丽 | 0.7957万 | |
张怀林 | 0.7233万 | |
郑战国 | 0.5787万 | |
陈连勇 | 0.434万 | |
林林 | 0.434万 | |
邵学勤 | 0.434万 | |
张建云 | 0.434万 | |
马辉 | 0.3616万 | |
王建国 | 0.3616万 |
北京双吉安物业管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
董事 经理 监事 | 纪震宏, [新增] 李继军*, [新增] 梁德永, 刘静, [新增] 孟祥涛, [新增] 冉英, [新增] 严俊 | 段祺林, [退出] 郭平, [退出] 梁德永*, 严俊, 张大锋, [退出] 滕迎寒 [退出] | 2022-09-28 |
董事 经理 监事 | 纪震宏,李继军*,梁德永,刘静,孟祥涛,冉英,严俊 | 段祺林,郭平,梁德永*,严俊,张大锋,滕迎寒 | 2022-09-28 |
法定代表人 | 李继军 | 梁德永 | 2022-09-28 |
董事 经理 监事 | 段祺林,郭平,梁德永*,严俊,张大锋,滕迎寒 | 段祺林,郭平,严俊,张大锋,张金光*,滕迎寒 | 2021-10-28 |
董事 经理 监事 | 段祺林, 郭平, 梁德永*, [新增] 严俊, 张大锋, 滕迎寒 | 段祺林, 郭平, 严俊, 张大锋, 张金光*, [退出] 滕迎寒 | 2021-10-28 |
法定代表人 | 梁德永 | 张金光 | 2021-10-28 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 张大锋 董事长 2 段祺林 董事 3 滕迎寒 董事 4 严俊 董事 5 张金光* 经理 6 郭平 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 张大锋* 董事长 2 严俊 董事 3 滕迎寒 董事 4 段祺林 董事 5 刘振苓 经理 6 郭平 监事 | 2017-10-12 |
董事 经理 监事 | 严俊,张大锋,滕迎寒,郭平,段祺林,张金光* | 段祺林,滕迎寒,刘振苓,张大锋*,严俊,郭平 | 2017-10-12 |
董事 经理 监事 | 张大锋 董事长; 段祺林 董事; 滕迎寒 董事; 严俊 董事; 张金光 经理; [新增] 郭平 监事 | 张大锋 董事长; 严俊 董事; 滕迎寒 董事; 段祺林 董事; 刘振苓 经理; [退出] 郭平 监事 | 2017-10-12 |
董事 经理 监事 | 段祺林, 郭平, 严俊, 张大锋, 张金光*, [新增] 滕迎寒 | 段祺林, 郭平, 刘振苓, [退出] 严俊, 张大锋*, 滕迎寒 | 2017-10-12 |
董事 经理 监事 | 张大锋 董事长 严俊 董事 滕迎寒 董事 段祺林 董事 张金光* 经理 [新增] 郭平 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 张大锋* 董事长 段祺林 董事 滕迎寒 董事 严俊 董事 刘振苓 经理 [退出] 郭平 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-10-12 |
法定代表人 | 张金光 | 张大锋 | 2017-10-12 |
董事 经理 监事 | 段祺林,郭平,刘振苓,严俊,张大锋*,滕迎寒 | 段祺林,郭平,李敏,刘振苓,孙燕昌*,严俊,张大锋 | 2014-09-25 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 张大锋* 董事长 2 段祺林 董事 3 滕迎寒 董事 4 严俊 董事 5 刘振苓 经理 6 郭平 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 孙燕昌* 董事长 2 段祺林 董事 3 严俊 董事 4 李敏 董事 5 张大锋 董事 6 刘振苓 经理 7 郭平 监事 | 2014-09-25 |
董事 经理 监事 | 张大锋 董事长; 严俊 董事; 滕迎寒 董事; [新增] 段祺林 董事; 刘振苓 经理; 郭平 监事 | 孙燕昌 董事长; [退出] 李敏 董事; [退出] 张大锋 董事; 段祺林 董事; 严俊 董事; 刘振苓 经理; 郭平 监事 | 2014-09-25 |
董事 经理 监事 | 段祺林, 郭平, 刘振苓, 严俊, 张大锋*, 滕迎寒 [新增] | 段祺林, 郭平, 李敏, [退出] 刘振苓, 孙燕昌*, [退出] 严俊, 张大锋 | 2014-09-25 |
董事 经理 监事 | 张大锋* 董事长 段祺林 董事 滕迎寒 董事 [新增] 严俊 董事 刘振苓 经理 郭平 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 孙燕昌* 董事长 [退出] 段祺林 董事 严俊 董事 李敏 董事 [退出] 张大锋 董事 刘振苓 经理 郭平 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-09-25 |
法定代表人 | 张大锋 | 孙燕昌 | 2014-09-25 |
法定代表人 | 孙燕昌 | 张大锋 | 2014-09-25 |
董事(理事)、经理、监事 | 2014-09-25 | ||
董事 经理 监事 | 孙燕昌* 董事长 李敏 董事 严俊 董事 段祺林 董事 张大锋 董事 严俊 经理 郭平 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 孙燕昌* 董事长 李敏 董事 严俊 董事 段祺林 董事 张大锋 董事 严俊 经理 郭平 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-02-28 |
认缴的出资额 实缴的出资额 投资人 | 北京轻工集团有限公司 企业法人 [新增] 沈培成 自然人股东 [新增] 赵力勤 自然人股东 [新增] 陈建 自然人股东 [新增] 梁德永 自然人股东 [新增] 孟宪贵 自然人股东 [新增] 闫胜利 自然人股东 [新增] 严俊 自然人股东 [新增] 王志强 自然人股东 [新增] 夏清林 自然人股东 [新增] 李敏 自然人股东 [新增] 张大锋 自然人股东 [新增] 郝建民 自然人股东 [新增] 米学丽 自然人股东 [新增] 曾维浩 自然人股东 [新增] 段祺林 自然人股东 [新增] 胡秀珍 自然人股东 [新增] 刘信生 自然人股东 [新增] 张伯恩 自然人股东 [新增] 齐幂 自然人股东 [新增] 金玉栋 自然人股东 [新增] 夏长滨 自然人股东 [新增] 张怀林 自然人股东 [新增] 郑战国 自然人股东 [新增] 张建云 自然人股东 [新增] 陈连勇 自然人股东 [新增] 林林 自然人股东 [新增] 邵学勤 自然人股东 [新增] 王建国 自然人股东 [新增] 鲁宝桢 自然人股东 [新增] 马辉 自然人股东 [新增] 魏健 自然人股东 [新增] 王章文 自然人股东 [新增] 姚力 自然人股东 [新增] 刘振苓 自然人股东 [新增] 焦亚丽 自然人股东 [新增] 曹继红 自然人股东 [新增] 霍永锋 自然人股东 [新增] 郭平 自然人股东 [新增] 姜彦章 自然人股东 [新增] | 无 | 2014-02-28 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 孙燕昌* 董事长 2 李敏 董事 3 张大锋 董事 4 段祺林 董事 5 严俊 董事 6 刘振苓 经理 7 郭平 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 孙燕昌* 董事长 2 张大锋 董事 3 严俊 董事 4 李敏 董事 5 段祺林 董事 6 严俊 经理 7 郭平 监事 | 2013-10-16 |
董事 经理 监事 | 孙燕昌 董事长; 李敏 董事; 张大锋 董事; 段祺林 董事; 严俊 董事; 刘振苓 经理; [新增] 郭平 监事 | 孙燕昌 董事长; 严俊 董事; 张大锋 董事; 李敏 董事; 段祺林 董事; 严俊 经理; 郭平 监事 | 2013-10-16 |
注册资本 | 405.6793( - 20.20415% ) | 508.3965 | 2013-10-16 |
董事 经理 监事 | 孙燕昌* 董事长 段祺林 董事 严俊 董事 李敏 董事 张大锋 董事 刘振苓 经理 [新增] 郭平 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 孙燕昌* 董事长 李敏 董事 严俊 董事 段祺林 董事 张大锋 董事 严俊 经理 郭平 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2013-10-16 |
认缴的出资额 | 北京轻工集团有限公司 380 企业法人 沈培成 1.23( - 80% ) 自然人股东 赵力勤 19( - 79.92634% ) 自然人股东 陈建 19( - 79.92634% ) 自然人股东 孟宪贵 11( - 803953% ) 自然人股东 梁德永 11( - 803953% ) 自然人股东 严俊 0.94( - 80% ) 自然人股东 闫胜利 0.94( - 80% ) 自然人股东 王志强 0.87( - 79.95392% ) 自然人股东 李敏 0.87( - 79.95392% ) 自然人股东 张大锋 0.87( - 79.95392% ) 自然人股东 夏清林 0.87( - 79.95392% ) 自然人股东 夏长滨 0.8( - 79.8995% ) 自然人股东 齐幂 0.8( - 79.8995% ) 自然人股东 张伯恩 0.8( - 79.8995% ) 自然人股东 金玉栋 0.8( - 79.8995% ) 自然人股东 刘信生 0.8( - 79.8995% ) 自然人股东 郝建民 0.8( - 79.8995% ) 自然人股东 米学丽 0.8( - 79.8995% ) 自然人股东 胡秀珍 0.8( - 79.8995% ) 自然人股东 段祺林 0.8( - 79.8995% ) 自然人股东 曾维浩 0.8( - 79.8995% ) 自然人股东 张怀林 0.72( - 80.1105% ) 自然人股东 郑战国 0.58( - 79.9308% ) 自然人股东 张建云 0.43( - 80.18433% ) 自然人股东 邵学勤 0.43( - 80.18433% ) 自然人股东 林林 0.43( - 80.18433% ) 自然人股东 陈连勇 0.43( - 80.18433% ) 自然人股东 姚力 0.36( - 80.1105% ) 自然人股东 王建国 0.36( - 80.1105% ) 自然人股东 马辉 0.36( - 80.1105% ) 自然人股东 王章文 0.36( - 80.1105% ) 自然人股东 魏健 0.36( - 80.1105% ) 自然人股东 鲁宝桢 0.36( - 80.1105% ) 自然人股东 姜彦章 0.29( - 80% ) 自然人股东 曹继红 0.29( - 80% ) 自然人股东 霍永锋 0.29( - 80% ) 自然人股东 郭平 0.29( - 80% ) 自然人股东 焦亚丽 0.29( - 80% ) 自然人股东 刘振苓 0.29( - 80% ) 自然人股东 | 北京轻工集团有限公司 380 企业法人 沈培成 6.15 自然人股东 赵力勤 5.43 自然人股东 陈建 5.43 自然人股东 梁德永 56 自然人股东 孟宪贵 56 自然人股东 闫胜利 4.7 自然人股东 严俊 4.7 自然人股东 王志强 4.34 自然人股东 夏清林 4.34 自然人股东 李敏 4.34 自然人股东 张大锋 4.34 自然人股东 郝建民 3.98 自然人股东 米学丽 3.98 自然人股东 曾维浩 3.98 自然人股东 段祺林 3.98 自然人股东 胡秀珍 3.98 自然人股东 刘信生 3.98 自然人股东 张伯恩 3.98 自然人股东 齐幂 3.98 自然人股东 金玉栋 3.98 自然人股东 夏长滨 3.98 自然人股东 张怀林 3.62 自然人股东 郑战国 2.89 自然人股东 张建云 2.17 自然人股东 陈连勇 2.17 自然人股东 林林 2.17 自然人股东 邵学勤 2.17 自然人股东 王建国 1.81 自然人股东 鲁宝桢 1.81 自然人股东 马辉 1.81 自然人股东 魏健 1.81 自然人股东 王章文 1.81 自然人股东 姚力 1.81 自然人股东 刘振苓 1.45 自然人股东 焦亚丽 1.45 自然人股东 曹继红 1.45 自然人股东 霍永锋 1.45 自然人股东 郭平 1.45 自然人股东 姜彦章 1.45 自然人股东 | 2013-10-16 |
经营范围 | 住宅小区供暖。物业管理;从事房地产经纪业务;机动车公共停车场服务。 | 住宅小区供暖。物业管理;从事房地产经纪业务;机动车公共停车场服务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。)下期出资时间为2012年12月15日 | 2013-10-16 |
注册资本 | 405.6793万元( - 20.20415% ) | 508.3965万元 | 2013-10-16 |
董事 经理 监事 | - | 孙燕昌 董事长; 严俊 董事; 张大锋 董事; 李敏 董事; 段祺林 董事; 严俊 经理; 郭平 监事 | 2011-01-21 |
本页是 [北京双吉安物业管理有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。