北京三平通达物流有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市通州区永顺镇小圣庙村委会南100米,我公司主要提供普通货运;货运代理、仓储保管、分批包装、配送服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
北京三平通达物流有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
汪志强 | 100% | 人民币10万元 |
北京三平通达物流有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
经营范围 | 普通货运、货物专用运输(罐式)(道路运输经营许可证有效期至2023年07月22日)。货运代理、仓储保管、分批包装、配送服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 普通货运,货物专用运输(罐式)(道路运输经营许可证有效期至2019年07月21日)。货运代理、仓储保管、分批包装、配送服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2019-08-02 |
董事 经理 监事 | 汪志强 执行董事; [新增] 汪志强 经理; [新增] 刘瑞兰 监事 [新增] | 李焱山 执行董事; [退出] 李焱山 经理; [退出] 汪秀英 监事 [退出] | 2019-03-29 |
董事 经理 监事 | 刘瑞兰, [新增] 汪志强* [新增] | 李焱山*, [退出] 汪秀英 [退出] | 2019-03-29 |
董事 经理 监事 | 汪志强* 执行董事 [新增] 汪志强* 经理 [新增] 刘瑞兰 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 李焱山* 执行董事 [退出] 李焱山* 经理 [退出] 汪秀英 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-03-29 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2019-03-29 |
投资人 | 汪志强 自然人股东 [新增] | 李焱山 自然人股东 [退出] 汪秀英 自然人股东 [退出] | 2019-03-29 |
经营范围 | 普通货运,货物专用运输(罐式)(道路运输经营许可证有效期至2019年07月21日)。货运代理、仓储保管、分批包装、配送服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 普通货运。货运代理、仓储保管、分批包装、配送服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2019-03-29 |
法定代表人 | 汪志强 | 李焱山 | 2019-03-29 |
经营范围 | 普通货运。货运代理、仓储保管、分批包装、配送服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 普通货运。货运代理、仓储保管、分批包装、配送服务。 | 2016-08-11 |
经营范围 | 普通货运。货运代理、仓储保管、分批包装、配送服务。 | 货运代理、仓储保管、分批包装、配送服务。 | 2009-08-07 |
北京三平通达物流有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
李焱山 | 执行董事 |
李焱山 | 经理 |
汪秀英 | 监事 |
北京三平通达物流有限公司的行政处罚
本页是 [北京三平通达物流有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。