北京赛欧瑞思文化传媒有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼7584房间,我公司主要提供组织文化交流活动;承办展览展示活动;会议服务;设计、制作、代理、发布广告;经济信息咨询;图文设计、制作;个人经纪代理服务;销售文化用品、体育用品。
联系方式
- 公司地址:
- 北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼7584房间
- 经理:
- 韩翎
- 邮政编码:
- 100000
- 地区编码:
- 110107
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 158****2880 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 北京赛欧瑞思文化传媒有限公司 |
简称: | 赛欧瑞思文化传媒 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 组织文化交流活动(演出除外);承办展览展示活动;会议服务;设计、制作、代理、发布广告;经济信息咨询;图文设计、制作;个人经纪代理服务;销售文化用品、体育用品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
营业执照号码: | 911101075906774594 |
发证机关: | 北京市石景山区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-09-23 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2016年09月23日 |
注册资本: | 100 万元 人民币 (万元) |
所属分类: | 传媒广电公司 » 东城区传媒广电公司 |
所属城市: | 北京企业网 » 东城区 » 东城区景山 |
顺企编码: | 32656145 |
北京赛欧瑞思文化传媒有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
李正圆 | 100% | 人民币100万元 |
北京赛欧瑞思文化传媒有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
经营范围 | 组织文化交流活动(演出除外);承办展览展示活动;会议服务;设计、制作、代理、发布广告;经济信息咨询;图文设计、制作;个人经纪代理服务;销售文化用品、体育用品及器材;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);体育赛事策划;体育竞赛组织;市场营销策划;机械设备租赁;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 组织文化交流活动(演出除外);承办展览展示活动;会议服务;设计、制作、代理、发布广告;经济信息咨询;图文设计、制作;个人经纪代理服务;销售文化用品、体育用品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2021-11-16 |
董事 经理 监事 | 李正圆*, [新增] 牛会云 | 韩翎*, [退出] 牛会云 | 2018-02-02 |
董事 经理 监事 | 李正圆 执行董事; [新增] 李正圆 经理; [新增] 牛会云 监事 | 韩翎 执行董事; [退出] 韩翎 经理; [退出] 牛会云 监事 | 2018-02-02 |
董事 经理 监事 | 李正圆* 执行董事 [新增] 李正圆* 经理 [新增] 牛会云 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 韩翎* 执行董事 [退出] 韩翎* 经理 [退出] 牛会云 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-02-02 |
投资人 | 李正圆 自然人股东 [新增] | 韩翎 自然人股东 [退出] | 2018-02-02 |
法定代表人 | 李正圆 | 韩翎 | 2018-02-02 |
董事 经理 监事 | 韩翎 执行董事; 韩翎 经理; 牛会云 监事 [新增] | 韩翎 执行董事; 韩翎 经理; 李璇 监事 [退出] | 2014-09-01 |
董事 经理 监事 | 韩翎*, 牛会云 [新增] | 韩翎*, 李璇 [退出] | 2014-09-01 |
投资人 | 变更后(注:标有*标志的为法定代表人) 韩翎* 执行董事 韩翎* 经理 牛会云 监事 [新增] | 变更前(注:标有*标志的为法定代表人) 韩翎* 执行董事 韩翎* 经理 李璇 监事 [退出] | 2014-09-01 |
董事 经理 监事 | 韩翎* 执行董事 韩翎* 经理 牛会云 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 韩翎* 执行董事 韩翎* 经理 李璇 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-09-01 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2014-09-01 |
投资人 | 韩翎 自然人股东 | 韩翎 自然人股东 李璇 自然人股东 [退出] 李佐云 自然人股东 [退出] | 2014-09-01 |
投资人 | 2014-09-01 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2014-09-01 |
董事(理事)、经理、监事 | 2014-09-01 | ||
投资人 | 韩翎 40 自然人股东 李璇 30( + 20% ) 自然人股东 李佐云 30( - 14.28571% ) 自然人股东 | 韩翎 40 自然人股东 李佐云 35 自然人股东 李璇 25 自然人股东 | 2013-04-07 |
董事 经理 监事 | 韩翎 执行董事; 韩翎 经理; 李璇 监事 | 李璇 执行董事; 李璇 经理; 韩翎 监事 | 2012-02-24 |
董事 经理 监事 | 韩翎* 执行董事 韩翎* 经理 李璇 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 李璇* 执行董事 李璇* 经理 韩翎 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2012-02-24 |
法定代表人 | 韩翎 | 李璇 | 2012-02-24 |
本页是 [北京赛欧瑞思文化传媒有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。