北京顺天兴业投资顾问有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市顺义区天竺镇楼台村幸福中街14号,我公司主要提供投资咨询;物业管理;室内装饰设计;设计、制作广告;组织文化艺术交流活动;承办展览展示;会议服务;接受委托提供劳务服务。
联系方式
- 公司地址:
- 北京市顺义区天竺镇楼台村幸福中街14号
- 经理:
- 杨大同
- 邮政编码:
- 100000
- 地区编码:
- 110113
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
电子邮箱 | rongxinyad@sina.com |
电子邮箱 | liuqj@crossovercenter.cn |
电子邮箱 | rongxinyard@sina.com |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 北京顺天兴业投资顾问有限公司 |
简称: | 顺天兴业投资顾问 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 投资咨询;物业管理;室内装饰设计;设计、制作广告;组织文化艺术交流活动(演出、棋牌室除外);承办展览展示;会议服务;接受委托提供劳务服务(排队服务、对外劳务合作除外)。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
营业执照号码: | 9111011368512665XG |
发证机关: | 北京市朝阳区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-10-19 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2016年10月19日 |
注册资本: | 30 万元 (万元) |
所属分类: | 投资咨询公司 » 顺义区投资咨询公司 |
所属城市: | 北京企业网 » 顺义区 » 顺义区天竺 |
顺企编码: | 32672757 |
北京顺天兴业投资顾问有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
宝业通(北京)企业管理有限公司 | 100% | 人民币100万元 |
北京顺天兴业投资顾问有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
董事 经理 监事 | 唐启洋, [新增] 王海波* [新增] | 李亮, [退出] 宋晨* [退出] | 2022-11-15 |
法定代表人 | 王海波 | 宋晨 | 2022-11-15 |
董事 经理 监事 | 宋晨*,李亮 | 李娜,杨大同* | 2020-05-19 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 宋晨* 执行董事 2 宋晨* 经理 3 李亮 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 杨大同* 执行董事 2 杨大同* 经理 3 李娜 监事 | 2020-05-19 |
董事 经理 监事 | 李亮, [新增] 宋晨* [新增] | 李娜, [退出] 杨大同* [退出] | 2020-05-19 |
注册资本 | 100万( + 233.33333% ) | 30万 | 2020-05-19 |
注册资本 | 100( + 233.33333% ) | 30 | 2020-05-19 |
董事 经理 监事 | 宋晨 执行董事; [新增] 宋晨 经理; [新增] 李亮 监事 [新增] | 杨大同 执行董事; [退出] 杨大同 经理; [退出] 李娜 监事 [退出] | 2020-05-19 |
董事 经理 监事 | 宋晨* 执行董事 [新增] 宋晨* 经理 [新增] 李亮 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 杨大同* 执行董事 [退出] 杨大同* 经理 [退出] 李娜 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-05-19 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-05-19 |
投资人 | 宝业通(北京)企业管理有限公司 企业法人 [新增] | 杨大同 自然人股东 [退出] 李娜 自然人股东 [退出] | 2020-05-19 |
经营范围 | 投资咨询;物业管理;室内装饰设计;设计、制作广告;组织文化艺术交流活动(演出、棋牌室除外);承办展览展示;会议服务;家庭劳务服务(不符合家政服务通用要求不得开展经营活动)。“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 投资咨询;物业管理;室内装饰设计;设计、制作广告;组织文化艺术交流活动(演出、棋牌室除外);承办展览展示;会议服务;接受委托提供劳务服务(排队服务、对外劳务合作除外)。“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2020-05-19 |
注册资本 | 100万元( + 233.33333% ) | 30万元 | 2020-05-19 |
法定代表人 | 宋晨 | 杨大同 | 2020-05-19 |
住所 | 北京市朝阳区广顺北大街33号院1号楼10层1单元1101室666号 | 北京市顺义区天竺镇楼台村幸福中街14号 | 2020-05-19 |
企业名称 | 北京晟源嘉业投资顾问有限公司 | 北京顺天兴业投资顾问有限公司 | 2020-05-19 |
投资人 | 宋晨 自然人股东 北京嘉业空间贸易有限公司 企业法人 | 宋晨 自然人股东 北京嘉业空间贸易有限公司 企业法人 王树昊 自然人股东 [退出] | 2019-05-20 |
经营范围 | 投资咨询;文艺创作;技术推广服务;软件设计;组织文化艺术交流活动(不含演出);企业策划;设计、制作、代理、发布广告;电脑图文设计;工艺美术设计;资料编辑;会议及展览服务;租赁舞台灯光音响设备;经济贸易咨询;版权贸易;销售电子产品、机械设备、五金交电(不含电动自行车)、乐器、工艺品;出租商业用房。“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 投资咨询;文艺创作;技术推广服务;软件设计;组织文化艺术交流活动(不含演出);企业策划;设计、制作、代理、发布广告;电脑图文设计;工艺美术设计;资料编辑;会议及展览服务;租赁舞台灯光音响设备;经济贸易咨询;版权贸易;销售电子产品、机械设备、五金交电、乐器、工艺品;出租商业用房。“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2019-03-21 |
住所 | 北京市朝阳区广顺北大街33号院1号楼10层1单元1101室7225号 | 北京市朝阳区广顺北大街33号院1号楼10层1单元1101-01室 | 2019-03-21 |
董事 经理 监事 | 宋晨* 执行董事 宋晨* 经理 李亮 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 宋晨* 执行董事 宋晨* 经理 潘佰重 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-11-19 |
投资人 | 宋晨 自然人股东 北京嘉业空间贸易有限公司 企业法人 [新增] 王树昊 自然人股东 | 宋晨 自然人股东 北京光大瑞通投资管理有限公司 企业法人 [退出] 王树昊 自然人股东 | 2018-11-19 |
投资人 | 宋晨 自然人股东 北京光大瑞通投资管理有限公司 企业法人 王树昊 自然人股东 [新增] | 北京光大瑞通投资管理有限公司 企业法人 宋晨 自然人股东 | 2018-08-31 |
注册资本 | 2000万元( + 1900% ) | 100万元 | 2018-04-11 |
董事 经理 监事 | 宋晨* 执行董事 [新增] 宋晨* 经理 [新增] 潘佰重 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 王蕊* 执行董事 [退出] 王蕊* 经理 [退出] 潘佰重 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-09-20 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2017-09-20 |
投资人 | 北京光大瑞通投资管理有限公司 企业法人 [新增] 宋晨 自然人股东 [新增] | 王蕊 自然人股东 [退出] 潘佰重 自然人股东 [退出] | 2017-09-20 |
法定代表人 | 宋晨 | 王蕊 | 2017-09-20 |
住所 | 北京市朝阳区广顺北大街33号院1号楼10层1单元1101-01室 | 北京市朝阳区五里桥二街1号院11号楼11层1121 | 2016-03-02 |
经营范围 | 投资咨询;文艺创作;技术推广服务;软件设计;组织文化艺术交流活动(不含演出);企业策划;设计、制作、代理、发布广告;电脑图文设计;工艺美术设计;资料编辑;会议及展览服务;租赁舞台灯光音响设备;经济贸易咨询;版权贸易;销售电子产品、机械设备、五金交电、乐器、工艺品;出租商业用房。1、不得以公开方式募集资金;2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品;3、不得发放贷款;4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 投资咨询;文艺创作;技术推广服务;软件设计;组织文化艺术交流活动(不含演出);企业策划;设计、制作、代理、发布广告;电脑图文设计;工艺美术设计;资料编辑;会议及展览服务;租赁舞台灯光音响设备;经济贸易咨询;版权贸易;销售电子产品、机械设备、五金交电、乐器、工艺品。1、不得以公开方式募集资金;2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品;3、不得发放贷款;4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2015-09-22 |
董事 经理 监事 | 王蕊* 执行董事 [新增] 王蕊* 经理 [新增] 潘佰重 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 王晓健* 执行董事 [退出] 王晓健* 经理 [退出] 郑文龙 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-07-17 |
投资人 | 王蕊 自然人股东 [新增] 潘佰重 自然人股东 [新增] | 于涛 自然人股东 [退出] 郑文龙 自然人股东 [退出] 王晓健 自然人股东 [退出] | 2015-07-17 |
法定代表人 | 王蕊 | 王晓健 | 2015-07-17 |
投资人 | 杨大同 自然人股东 2 李娜 自然人股东 [新增] | 无 | 2014-02-28 |
投资人 | 杨大同,自然人股东 ;李娜,自然人股东 ; | 无; | 2014-02-28 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 杨大同* 执行董事 2 杨大同* 经理 3 李娜 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 李震宇* 执行董事 2 李震宇* 总经理 3 杨大同 监事 | 2010-12-14 |
董事 经理 监事 | 杨大同 执行董事; 杨大同 经理; 李娜 监事 [新增] | 李震宇 执行董事; [退出] 李震宇 总经理; [退出] 杨大同 监事 | 2010-12-14 |
股东改变姓名或名称 投资人 | 1 杨大同 15 自然人股东 2 李娜 15 自然人股东 | 1 李娜 12 自然人股东 2 杨大同 9 自然人股东 3 李震宇 9 自然人股东 [退出] | 2010-12-14 |
股东改变姓名或名称 | 杨大同 李娜 | 杨大同 李震宇 [退出] 李娜 | 2010-12-14 |
投资人 | 杨大同 15( + 66.66667% ) 自然人股东 李娜 15( + 25% ) 自然人股东 | 李娜 12 自然人股东 杨大同 9 自然人股东 李震宇 9 自然人股东 [退出] | 2010-12-14 |
董事 经理 监事 | 杨大同* 执行董事 杨大同* 经理 李娜 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 李震宇* 执行董事 [退出] 李震宇* 总经理 [退出] 杨大同 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2010-12-14 |
本页是 [北京顺天兴业投资顾问有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关投资咨询公司