变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事 经理 监事 | 1,
张同彬*, [新增]
执行董事;2,
张同彬*, [新增]
经理;3,
邵春,
监事 | 1,
邵文*, [退出]
执行董事;2,
邵文*, [退出]
经理;3,
邵春,
监事 | 2016-09-14 |
董事 经理 监事 | 邵春,
张同彬* [新增] | 邵春,
邵文* [退出] | 2016-09-14 |
投资人 | 变更后(注:标有*标志的为法定代表人)
张同彬* 执行董事 [新增]
张同彬* 经理 [新增]
邵春 监事 | 变更前(注:标有*标志的为法定代表人)
邵文* 执行董事 [退出]
邵文* 经理 [退出]
邵春 监事 | 2016-09-14 |
董事 经理 监事 | 张同彬* 执行董事 [新增]
张同彬* 经理 [新增]
邵春 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 邵文* 执行董事 [退出]
邵文* 经理 [退出]
邵春 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-09-14 |
投资人 | 张同彬 自然人股东 [新增]
邵春 自然人股东 | 邵文 自然人股东 [退出]
邵春 自然人股东 | 2016-09-14 |
法定代表人 | 张同彬 | 邵文 | 2016-09-14 |
法定代表人 | 邵文 | 张同彬 | 2016-09-14 |
投资人 | | | 2016-09-14 |
董事(理事)、经理、监事 | | | 2016-09-14 |
经营范围 | 零售国内版图书、期刊、预包装食品、卷烟、雪茄烟。组织文化艺术交流活动;承办展览展示;信息咨询(不含中介服务)。 | 零售国内版图书、期刊。组织文化艺术交流活动;承办展览展示;信息咨询(不含中介服务)。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 | 2015-01-05 |
经营范围 | 零售国内版图书、期刊。组织文化艺术交流活动;承办展览展示;信息咨询(不含中介服务)。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 | 零售国内版图书、期刊、预包装食品、卷烟、雪茄烟。组织文化艺术交流活动;承办展览展示;信息咨询(不含中介服务)。 | 2015-01-05 |
投资人 | 邵文 自然人股东 [新增]
唐喆 自然人股东 [新增] | 无 | 2014-02-28 |
董事 经理 监事 | 1,
邵文*,
执行董事;2,
邵文*,
经理;3,
邵春, [新增]
监事 | 1,
邵文*,
执行董事;2,
邵文*,
经理;3,
唐喆, [退出]
监事 | 2013-08-15 |
董事 经理 监事 | 邵文* 执行董事
邵文* 经理
邵春 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 邵文* 执行董事
邵文* 经理
唐喆 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2013-08-15 |
投资人 | 邵文 49 自然人股东
邵春 1 自然人股东 [新增] | 邵文 49 自然人股东
唐喆 1 自然人股东 [退出] | 2013-08-15 |
经营范围 | 零售国内版图书、期刊、预包装食品、卷烟、雪茄烟。组织文化艺术交流活动;承办展览展示;信息咨询(不含中介服务)。 | 零售国内版图书、期刊。组织文化艺术交流活动;承办展览展示;信息咨询(不含中介服务)。 | 2010-01-26 |