变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事 经理 监事 | 许满杰 执行董事; [新增]
肖芸亮 经理;
于云鹏 监事 [新增] | 熊威 执行董事; [退出]
肖芸亮 经理;
吴彬成 监事 [退出] | 2016-09-29 |
董事 经理 监事 | 肖芸亮,
许满杰*, [新增]
于云鹏 [新增] | 吴彬成, [退出]
肖芸亮,
熊威* [退出] | 2016-09-29 |
投资人 | 变更后(注:标有*标志的为法定代表人)
许满杰* 执行董事 [新增]
肖芸亮 经理
于云鹏 监事 [新增] | 变更前(注:标有*标志的为法定代表人)
熊威* 执行董事 [退出]
肖芸亮 经理
吴彬成 监事 [退出] | 2016-09-29 |
董事 经理 监事 | 许满杰* 执行董事 [新增]
肖芸亮 经理
于云鹏 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 熊威* 执行董事 [退出]
肖芸亮 经理
吴彬成 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-09-29 |
投资人 | 许满杰 自然人股东 [新增]
吴彬成 自然人股东
莫天鸿 自然人股东 | 熊威 自然人股东 [退出]
吴彬成 自然人股东
莫天鸿 自然人股东 | 2016-09-29 |
法定代表人 | 许满杰 | 熊威 | 2016-09-29 |
法定代表人 | | | 2016-09-29 |
投资人 | 许满杰,自然人股东;吴彬成,自然人股东;莫天鸿,自然人股东; | 熊威,自然人股东;吴彬成,自然人股东;莫天鸿,自然人股东; | 2016-09-29 |
董事(理事)、经理、监事 | 肖芸亮,经理;于云鹏,监事; | 肖芸亮,经理;吴彬成,监事; | 2016-09-29 |
投资人 | 熊威,62.9,自然人股东;吴彬成,32.1,自然人股东;莫天鸿,5,自然人股东; | 吴彬成,85,自然人股东;莫天鸿,15,自然人股东; | 2011-09-05 |
董事(理事)、经理、监事 | 肖芸亮,经理;吴彬成,监事; | 曹群,经理;陆启良,监事; | 2011-09-05 |
董事 经理 监事 | 熊威 执行董事; [新增]
肖芸亮 经理; [新增]
吴彬成 监事 | 吴彬成 执行董事;
曹群 经理; [退出]
陆启良 监事 [退出] | 2011-09-05 |
董事 经理 监事 | 熊威* 执行董事 [新增]
肖芸亮 经理 [新增]
吴彬成 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 吴彬成* 执行董事
曹群 经理 [退出]
陆启良 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2011-09-05 |
投资人 | 熊威 62.9 自然人股东 [新增]
吴彬成 32.1( - 62.23529% ) 自然人股东
莫天鸿 5( - 66.66667% ) 自然人股东 | 吴彬成 85 自然人股东
莫天鸿 15 自然人股东 | 2011-09-05 |
法定代表人 | 熊威 | 吴彬成 | 2011-09-05 |
经营范围 | 歌厅体育运动项目经营(不含棋牌服务);组织文化艺术交流活动(不含演出);会议及展览服务。 | 体育运动项目经营(不含棋牌服务);组织文化艺术交流活动(不含演出);会议及展览服务。 | 2011-04-28 |
认缴的出资额,认缴的出资方式,认缴的出资时间,实缴的出资额,实缴的出资方式,实缴的出资时间,投资人 | 吴彬成,85,自然人股东;莫天鸿,15,自然人股东; | 吴彬成,90,自然人股东;曹群,5,自然人股东;陆启良,5,自然人股东; | 2010-08-24 |
实缴的出资方式 实缴的出资时间 实缴的出资额 投资人 认缴的出资方式 认缴的出资时间 认缴的出资额 | 吴彬成 85( - 5.55556% ) 自然人股东
莫天鸿 15 自然人股东 [新增] | 吴彬成 90 自然人股东
曹群 5 自然人股东 [退出]
陆启良 5 自然人股东 [退出] | 2010-08-24 |
企业名称 | 北京一号国际休闲会所有限公司 | 北京一号国际休闲俱乐部有限公司 | 2010-05-27 |