变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事 经理 监事 | 张峰 董事长
潘冀虹 董事 [新增]
庄重* 董事
庄重* 经理
王建国 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 张峰 董事长
庄重 董事
尹晓波 董事 [退出]
刘正* 经理 [退出]
王建国 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-04-28 |
法定代表人 | 庄重 | 刘正 | 2018-04-28 |
董事 经理 监事 | 张峰 董事长
庄重 董事
尹晓波 董事
刘正* 经理 [新增]
王建国 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 张峰 董事长
庄重 董事
尹晓波 董事
李慧* 经理 [退出]
王建国 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-05-22 |
法定代表人 | 刘正 | 李慧 | 2017-05-22 |
董事 经理 监事 | 张峰 董事长
庄重 董事
尹晓波 董事
李慧* 经理 [新增]
王建国 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 张峰 董事长
庄重* 董事
尹晓波 董事
庄重* 经理
王建国 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-11-07 |
法定代表人 | 李慧 | 庄重 | 2016-11-07 |
董事(理事)、经理、监事 | 张峰,董事长; 庄重,董事; 尹晓波,董事; 王建国,监事; | 张峰,董事长; 尹晓波,董事; 王建国,监事; | 2016-11-07 |
经营范围 | 求职、用人登记,用人推荐;职业指导,咨询服务;职业供求、职业培训信息的收集和发布;介绍地区之间、单位之间的劳务输出与输入;介绍家政服务人员(人力资源服务许可证有效期至2019年03月31日)。技术推广服务;市场调查;经济贸易咨询;教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务);计算机技术培训;绘画技术培训;舞蹈技术培训;会议及展览服务;设计、代理广告;软件开发。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 求职、用人登记,用人推荐;职业指导,咨询服务;职业供求、职业培训信息的收集和发布;介绍地区之间、单位之间的劳务输出与输入;介绍家政服务人员(人力资源服务许可证有效期至2016年01月22日)。技术推广服务;市场调查;经济贸易咨询;教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务);计算机技术培训;绘画技术培训;舞蹈技术培训;会议及展览服务;设计、代理广告;软件开发。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2016-06-22 |
董事(理事)、经理、监事 | 张峰,董事长; 尹晓波,董事; 王建国,监事; | 张瑞凤,董事长; 张峰,董事; 李鹏,董事; 李瑜,董事; 李莹,监事; | 2016-02-03 |
董事 经理 监事 | 变更后
张峰 董事长
庄重 董事
尹晓波 董事
李慧* 经理 [新增]
王建国 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 变更前
张峰 董事长
庄重* 董事
尹晓波 董事
庄重* 经理
王建国 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-02-03 |
董事 经理 监事 | 张峰 董事长
庄重* 董事
尹晓波 董事 [新增]
庄重* 经理
王建国 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 张瑞凤 董事长 [退出]
张峰 董事
李鹏 董事 [退出]
李瑜 董事 [退出]
庄重* 董事
庄重* 经理
李莹 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-02-03 |
经营范围 | 求职、用人登记,用人推荐;职业指导,咨询服务;职业供求、职业培训信息的收集和发布;介绍地区之间、单位之间的劳务输出与输入;介绍家政服务人员(人力资源服务许可证有效期至2016年01月22日)。技术推广服务;市场调查;经济贸易咨询;教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务);计算机技术培训;绘画技术培训;舞蹈技术培训;会议及展览服务;设计、代理广告;软件开发。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 求职、用人登记,用人推荐;职业指导,咨询服务;职业供求、职业培训信息的收集和发布;介绍地区之间、单位之间的劳务输出与输入;介绍家政服务人员(人力资源服务许可证有效期至2016年01月22日)。技术推广服务;市场调查;经济贸易咨询;教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务);计算机技术培训;绘画技术培训;舞蹈技术培训;会议及展览服务;设计、代理广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2015-07-20 |
股东改变姓名或名称 | 北京博略睿晟咨询有限公司 | 北京朝教咨询有限公司 | 2014-10-13 |
股东改变姓名或名称 | 北京博略睿晟咨询有限公司 [名称变更]
北京博雅睿信教育科技有限公司 | 北京朝教咨询有限公司
北京博雅睿信教育科技有限公司 | 2014-10-13 |
经营范围 | 求职、用人登记,用人推荐;职业指导,咨询服务;职业供求、职业培训信息的收集和发布;介绍地区之间、单位之间的劳务输出与输入;介绍家政服务人员(人力资源服务许可证有效期至2016年01月22日)。技术推广服务;市场调查;经济贸易咨询;教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务);计算机技术培训;绘画技术培训;舞蹈技术培训;会议及展览服务;设计、代理广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 求职、用人登记,用人推荐;职业指导,咨询服务;职业供求、职业培训信息的收集和发布;介绍地区之间、单位之间的劳务输出与输入;介绍家政服务人员(人力资源服务许可证有效期至2016年01月22日)。 | 2014-10-13 |
住所 | 北京市朝阳区太阳宫乡十字口村东头(北京市汽车起动机厂)6幢 | 北京市朝阳区西坝河东里一号2幢 | 2014-10-13 |
企业名称 | 北京博雅通时人力资源咨询服务有限公司 | 北京朝教博雅人力资源咨询服务有限责任公司 | 2014-10-13 |
法定代表人 | 庄重 | 邹国祥 | 2014-04-02 |
董事 经理 监事 | 张瑞凤 董事长
李鹏 董事
张峰 董事
庄重* 董事
李瑜 董事 [新增]
庄重* 经理
李莹 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 邹国祥* 董事长 [退出]
张瑞凤 董事
李鹏 董事
张峰 董事
庄重 董事
庄重 总经理
李锐 监事 [退出]
李洋 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-04-02 |
董事(理事)、经理、监事 | 张瑞凤,董事长; 李鹏,董事; 张峰,董事; 李瑜,董事; 李莹,监事; | 张瑞凤,董事; 李鹏,董事; 张峰,董事; 庄重,董事; 庄重,总经理; 李锐,监事; 李洋,监事; | 2014-04-02 |