变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人 | 河南地平线传媒股份有限公司,企业法人,
刘歌群,自然人股东,
尹凤琴,自然人股东 | 河南地平线传媒股份有限公司,企业法人,
刘歌群,自然人股东,
尹凤琴,自然人股东 | 2019-09-12 |
法定代表人 | 刘歌群 | 刘歌群 | 2019-09-12 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 刘歌群* 执行董事 2 刘歌群* 经理 3 尹凤琴 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 尹凤琴* 执行董事 2 尹凤琴* 经理 3 刘歌群 监事 | 2019-09-12 |
董事 经理 监事 | 刘歌群*,尹凤琴 | 刘歌群*,尹凤琴 | 2019-09-12 |
董事 经理 监事 | 刘歌群*,
尹凤琴 | 刘歌群,
尹凤琴* | 2019-09-12 |
董事 经理 监事 | 刘歌群 执行董事;
刘歌群 经理;
尹凤琴 监事 | 尹凤琴 执行董事;
尹凤琴 经理;
刘歌群 监事 | 2019-09-12 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2019-09-12 |
董事 经理 监事 | 刘歌群* 执行董事
刘歌群* 经理
尹凤琴 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 尹凤琴* 执行董事
尹凤琴* 经理
刘歌群 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-09-12 |
投资人 | 尹凤琴 自然人股东
刘歌群 自然人股东
河南地平线传媒股份有限公司 企业法人 [新增] | 刘歌群 自然人股东
尹凤琴 自然人股东 | 2019-09-12 |
法定代表人 | 刘歌群 | 尹凤琴 | 2019-09-12 |
董事 经理 监事 | 刘歌群,尹凤琴* | 刘歌群,尹凤琴* | 2018-05-29 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 尹凤琴* 执行董事 2 尹凤琴* 经理 3 刘歌群 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 尹凤琴* 执行董事 2 尹凤琴* 经理 3 宋一龙 监事 | 2018-05-29 |
投资人 | 刘歌群,自然人股东,
尹凤琴,自然人股东 | 刘歌群,自然人股东,
尹凤琴,自然人股东 | 2018-05-29 |
董事 经理 监事 | 刘歌群,尹凤琴* | 宋一龙,尹凤琴* | 2018-05-29 |
董事 经理 监事 | 尹凤琴 执行董事;
尹凤琴 经理;
刘歌群 监事 [新增] | 尹凤琴 执行董事;
尹凤琴 经理;
宋一龙 监事 [退出] | 2018-05-29 |
董事 经理 监事 | 刘歌群, [新增]
尹凤琴* | 宋一龙, [退出]
尹凤琴* | 2018-05-29 |
董事 经理 监事 | 尹凤琴* 执行董事
尹凤琴* 经理
刘歌群 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 尹凤琴* 执行董事
尹凤琴* 经理
宋一龙 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-05-29 |
投资人 | 刘歌群 自然人股东 [新增]
尹凤琴 自然人股东 | 宋一龙 自然人股东 [退出]
尹凤琴 自然人股东 | 2018-05-29 |
住所 | 北京市朝阳区广顺北大街5号院内32号3层3013 | 北京市朝阳区光熙门北里4号住宅楼802 | 2017-08-25 |
注册资本 | 500万 | 500万 | 2016-12-07 |
注册资本 | 500( + 900% ) | 50 | 2016-12-07 |
注册资本 | 500万( + 900% ) | 50万 | 2016-12-07 |
注册资本 | 500万元( + 900% ) | 50万元 | 2016-12-07 |
注册资本 | 500万元 | 50万元 | 2016-12-07 |
董事 经理 监事 | 尹凤琴* 执行董事
尹凤琴* 经理
宋一龙 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 尹凤琴* 执行董事
尹凤琴* 经理
宋一龙 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-02-28 |
认缴的出资额 认缴的出资方式 认缴的出资时间 实缴的出资额 实缴的出资方式 实缴的出资时间 投资人 | 宋一龙 自然人股东 [新增]
尹凤琴 自然人股东 [新增] | 无 | 2014-02-28 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 尹凤琴* 执行董事 2 尹凤琴* 经理 3 宋一龙 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 吴可新* 执行董事 2 吴可新* 总经理 3 邰剑秋 监事 | 2012-08-15 |
董事 经理 监事 | 尹凤琴 执行董事; [新增]
尹凤琴 经理; [新增]
宋一龙 监事 [新增] | 吴可新 执行董事; [退出]
吴可新 总经理; [退出]
邰剑秋 监事 [退出] | 2012-08-15 |
董事 经理 监事 | 尹凤琴* 执行董事 [新增]
尹凤琴* 经理 [新增]
宋一龙 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 吴可新* 执行董事 [退出]
吴可新* 总经理 [退出]
邰剑秋 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2012-08-15 |
认缴的出资额 认缴的出资方式 认缴的出资时间 实缴的出资额 实缴的出资方式 实缴的出资时间 投资人 | 宋一龙 25 自然人股东 [新增]
尹凤琴 25 自然人股东 [新增] | 吴可新 25 自然人股东 [退出]
邰剑秋 25 自然人股东 [退出] | 2012-08-15 |
法定代表人 | 尹凤琴 | 吴可新 | 2012-08-15 |
投资人 | 吴可新 25 自然人股东
;2 邰剑秋 25 自然人股东 | 邰剑秋 25 自然人股东
;2 吴可新 25 自然人股东 | 2009-01-12 |
主要人员 | 吴可新 执行董事;
吴可新 总经理;
邰剑秋 监事 | 吴可新 执行董事;
吴可新 总经理;
邰剑秋 监事 | 2009-01-12 |