变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
法定代表人 | 李连喜 | 李俊明 | 2021-05-10 |
投资人 | 李连喜,自然人股东 [新增] | 李俊明,自然人股东 [退出] | 2021-05-10 |
董事 经理 监事 | 李连喜*, [新增]
祝振营 | 李俊明*, [退出]
祝振营 | 2021-05-10 |
法定代表人 | - | 李俊明 | 2021-05-10 |
董事 经理 监事 | 李俊明 执行董事; [新增]
李俊明 经理; [新增]
祝振营 监事 [新增] | 李连喜 执行董事; [退出]
李连喜 经理; [退出]
刘伟 监事 [退出] | 2019-12-30 |
董事 经理 监事 | 李俊明*, [新增]
祝振营 [新增] | 李连喜*, [退出]
刘伟 [退出] | 2019-12-30 |
董事 经理 监事 | 李俊明* 执行董事 [新增]
李俊明* 经理 [新增]
祝振营 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 李连喜* 执行董事 [退出]
李连喜* 经理 [退出]
刘伟 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-12-30 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2019-12-30 |
投资人 | 李俊明 自然人股东 [新增] | 李连喜 自然人股东 [退出]
刘伟 自然人股东 [退出] | 2019-12-30 |
法定代表人 | 李俊明 | 李连喜 | 2019-12-30 |
董事 经理 监事 | 李连喜 执行董事;
李连喜 经理;
刘伟 监事 | 刘伟 执行董事;
刘伟 经理;
李连喜 监事 | 2018-11-22 |
董事 经理 监事 | 李连喜*,
刘伟 | 李连喜,
刘伟* | 2018-11-22 |
董事 经理 监事 | 李连喜* 执行董事
李连喜* 经理
刘伟 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 刘伟* 执行董事
刘伟* 经理
李连喜 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-11-22 |
法定代表人 | 李连喜 | 刘伟 | 2018-11-22 |
经营范围 | 技术推广服务;软件开发;维修机械设备(不含特种设备、农机设备);设计、制作、代理、发布广告;销售文具用品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、日用品、五金交电(不从事实体店铺经营、不含电动自行车)、煤炭(不得在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 技术推广服务;软件开发;维修机械设备(不含特种设备、农机设备);设计、制作、代理、发布广告;销售文具用品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、日用品、五金交电、煤炭(不得在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2018-09-28 |
住所 | 北京市朝阳区劲松南路1号1幢4层445室291号 | 北京市朝阳区劲松南路1号六层600房间 | 2018-09-28 |
董事 经理 监事 | 刘伟 执行董事;
刘伟 经理;
李连喜 监事 | 刘伟 执行董事;
刘伟 经理;
李连喜 监事 | 2017-01-09 |
董事 经理 监事 | 李连喜,
刘伟* | 李连喜,
刘伟* | 2017-01-09 |
董事 经理 监事 | 刘伟* 执行董事
刘伟* 经理
李连喜 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 刘伟* 执行董事
刘伟* 经理
李连喜 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-01-09 |
经营范围 | 技术推广服务;软件开发;维修机械设备(不含特种设备、农机设备);设计、制作、代理、发布广告;销售文具用品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、日用品、五金交电、煤炭(不得在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 技术推广服务;软件开发;维修机械设备(不含特种设备、农机设备);设计、制作、代理、发布广告;销售文具用品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、日用品、五金交电。(依法须经批准的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) | 2017-01-09 |
董事(理事)、经理、监事 | 李连喜,监事; | 李连喜,监事; | 2017-01-09 |
注册资本 | 500 万元 | 100 万元 | 2014-10-10 |
投资人 | 李连喜,自然人股东; 刘伟,自然人股东; | 田荣花,自然人股东; 李红颖,自然人股东; | 2014-10-10 |
董事(理事)、经理、监事 | 李连喜,监事; | 田荣花,监事; | 2014-10-10 |
注册资本 | 500万( + 400% ) | 100万 | 2014-10-10 |
董事 经理 监事 | 李连喜, [新增]
刘伟* | 刘伟*,
田荣花 [退出] | 2014-10-10 |
投资人 | 变更后(注:标有*标志的为法定代表人)
刘伟* 执行董事
刘伟* 经理
李连喜 监事 | 变更前(注:标有*标志的为法定代表人)
刘伟* 执行董事
刘伟* 经理
李连喜 监事 | 2014-10-10 |
注册资本 | 500万元( + 400% ) | 100万元 | 2014-10-10 |
董事 经理 监事 | 刘伟* 执行董事
刘伟* 经理
李连喜 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 刘伟* 执行董事
刘伟* 经理
田荣花 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-10-10 |
投资人 | 李连喜 自然人股东 [新增]
刘伟 自然人股东 [新增] | 田荣花 自然人股东 [退出]
李红颖 自然人股东 [退出] | 2014-10-10 |
经营范围 | 技术推广服务;软件开发;维修机械设备(不含特种设备、农机设备);设计、制作、代理、发布广告;销售文具用品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、日用品、五金交电。(依法须经批准的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) | 技术推广服务;软件开发;销售文具用品、机械设备、计算机、软件及辅助设备。 | 2014-10-10 |
董事 经理 监事 | 刘伟 执行董事;
刘伟 经理;
李连喜 监事 [新增] | 刘伟 执行董事;
刘伟 经理;
田荣花 监事 [退出] | 2014-10-10 |
注册资本 | 500( + 400% ) | 100 | 2014-10-10 |
董事 经理 监事 | 刘伟 执行董事; [新增]
刘伟 经理; [新增]
田荣花 监事 | 李红颖 执行董事; [退出]
李红颖 经理; [退出]
田荣花 监事 | 2014-04-16 |
董事 经理 监事 | 刘伟*, [新增]
田荣花 | 李红颖*, [退出]
田荣花 | 2014-04-16 |
董事 经理 监事 | 刘伟* 执行董事 [新增]
刘伟* 经理 [新增]
田荣花 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 李红颖* 执行董事 [退出]
李红颖* 经理 [退出]
田荣花 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-04-16 |
住所 | 北京市朝阳区劲松南路1号六层600房间 | 北京市朝阳区南磨房路37号1701-1703室(华腾北搪集中办公区171628号) | 2014-04-16 |
法定代表人 | 刘伟 | 李红颖 | 2014-04-16 |
董事(理事)、经理、监事 | 田荣花,监事; | 田荣花,监事; | 2014-04-16 |
注册资本 | 100 万元 | 10 万元 | 2013-12-24 |
实收资本(金) | 100 万元 | 10 万元 | 2013-12-24 |
认缴的出资额,实缴的出资额,投资人 | 田荣花,90,自然人股东; 李红颖,10,自然人股东; | 李红颖,10,自然人股东; | 2013-12-24 |
实收资本 | 100( + 900% ) | 10 | 2013-12-24 |
注册资本 | 100( + 900% ) | 10 | 2013-12-24 |
实缴的出资额 投资人 认缴的出资额 | 田荣花 90 自然人股东 [新增]
李红颖 10 自然人股东 | 李红颖 10 自然人股东 | 2013-12-24 |
注册资本 | 100万元( + 900% ) | 10万元 | 2013-12-24 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2013-12-24 |
实收资本 | 100 万元( + 900% ) | 10 万元 | 2013-12-24 |