经纬之冠(北京)文化传播有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市朝阳区日坛北路19号楼9层(08)(朝外孵化器0054号),我公司主要提供组织文化艺术交流活动;承办展览展示活动;会议服务;技术推广服务。
联系方式
- 公司地址:
- 北京市朝阳区日坛北路19号楼9层(08)(朝外孵化器0054号)
- 固定电话:
- 010-85635907 未核实,仅供参考
- 经理:
- 袁宪良
- 电子邮件:
- wangquanmei@zsdfoffice.c0m
- 邮政编码:
- 100000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 经纬之冠(北京)文化传播有限公司 |
简称: | 经纬之冠 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;会议服务;技术推广服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
营业执照号码: | 110105018202165 |
发证机关: | 北京经济技术开发区市场监督管理局 |
核准日期: | 2014-11-24 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2014年11月24日 |
注册资本: | 100 万元 人民币 (万元) |
所属分类: | 文化、体育和娱乐业 » 朝阳区文化、体育和娱乐业 |
所属城市: | 北京企业网 » 朝阳区 » 朝阳区朝外 |
顺企编码: | 32872302 |
经纬之冠(北京)文化传播有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
联创友邦(北京)健康管理有限公司 | 35% | 人民币1050万元 |
孙小懿 | 25% | 人民币750万元 |
李仁令 | 20% | 人民币600万元 |
袁宪良 | 10% | 人民币300万元 |
杨柳 | 10% | 人民币300万元 |
经纬之冠(北京)文化传播有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
住所 | 北京市北京经济技术开发区博兴九路2号院1号楼2层201 | 北京市朝阳区望京东园四区13号楼-4至33层101内16层16B1082室 | 2021-09-17 |
住所 | 北京市朝阳区望京东园四区13号楼-4至33层101内16层16B1082室 | 北京市朝阳区新源里16号5层3座501 | 2021-06-19 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2021-01-25 |
投资人 | 李仁令,自然人股东, 联创友邦(北京)健康管理有限公司,法人股东, [新增] 孙小懿,自然人股东, 杨柳,自然人股东, [新增] 袁宪良,自然人股东 | 李仁令,自然人股东, 孙小懿,自然人股东, 袁宪良,自然人股东 | 2021-01-25 |
法定代表人 | - | 王先兵 | 2020-12-04 |
董事 经理 监事 | 李仁令*, [新增] 孙小懿 [新增] | 李仁令, [退出] 王先兵* [退出] | 2020-12-04 |
董事 经理 监事 | 李仁令* 执行董事 李仁令* 经理 孙小懿 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 王先兵* 执行董事 [退出] 王先兵* 经理 [退出] 李仁令 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-12-04 |
投资人 | 李仁令 自然人股东 孙小懿 自然人股东 袁宪良 自然人股东 | 王先兵 自然人股东 [退出] 袁宪良 自然人股东 孙小懿 自然人股东 李仁令 自然人股东 | 2020-12-04 |
经营范围 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术推广;健康管理(须经审批的诊疗活动除外);健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);教育咨询;企业管理咨询;心理咨询(不含诊疗活动);企业策划;货物进出口、技术进出口、代理进出口;商标代理;医学研究与试验发展(不含诊疗活动);工程和技术研究与试验发展;销售日用品、医疗器械I类;销售食品;互联网信息服务;专利代理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、专利代理、互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;销售机械设备、电子产品;组织文化艺术交流活动(不含演出);计算机系统服务;企业形象;企业管理咨询;摄影服务;会议服务;承办展览展示活动;互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2020-12-04 |
法定代表人 | 李仁令 | 王先兵 | 2020-12-04 |
董事 经理 监事 | 李仁令, [新增] 王先兵* [新增] | 李春芝, [退出] 袁宪良* [退出] | 2020-05-12 |
注册资本 | 3000万( + 2900% ) | 100万 | 2020-05-12 |
注册资本 | 3000( + 2900% ) | 100 | 2020-05-12 |
董事 经理 监事 | 王先兵* 执行董事 [新增] 王先兵* 经理 [新增] 李仁令 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 袁宪良* 执行董事 [退出] 袁宪良* 经理 [退出] 李春芝 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-05-12 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-05-12 |
投资人 | 王先兵 自然人股东 [新增] 袁宪良 自然人股东 孙小懿 自然人股东 [新增] 李仁令 自然人股东 [新增] | 袁宪良 自然人股东 | 2020-05-12 |
经营范围 | 互联网信息服务。技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;销售机械设备、电子产品;组织文化艺术交流活动(不含演出);计算机系统服务;企业形象;企业管理咨询;摄影服务;会议服务;承办展览展示活动。市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 互联网信息服务。组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;会议服务;技术推广服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2020-05-12 |
注册资本 | 3000万元( + 2900% ) | 100万元 | 2020-05-12 |
法定代表人 | 王先兵 | 袁宪良 | 2020-05-12 |
企业名称 | 经纬之冠(北京)科技贸易有限公司 | 经纬之冠(北京)文化传播有限公司 | 2020-05-12 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-04-14 |
投资人 | 袁宪良 自然人股东 | 袁宪良 自然人股东 李春芝 自然人股东 [退出] | 2020-04-14 |
经营范围 | 互联网信息服务。组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;会议服务;技术推广服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示活动;会议服务;技术推广服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2019-06-26 |
住所 | 北京市朝阳区新源里16号5层3座501 | 北京市朝阳区日坛北路19号楼9层(08)(朝外孵化器0054号) | 2019-03-26 |
董事 经理 监事 | 李春芝, [新增] 袁宪良* | 刘飞, [退出] 袁宪良* | 2018-05-18 |
董事 经理 监事 | 袁宪良 执行董事; 袁宪良 经理; 李春芝 监事 [新增] | 袁宪良 执行董事; 袁宪良 经理; 刘飞 监事 [退出] | 2018-05-18 |
董事 经理 监事 | 袁宪良* 执行董事 袁宪良* 经理 李春芝 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 袁宪良* 执行董事 袁宪良* 经理 刘飞 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-05-18 |
本页是 [经纬之冠(北京)文化传播有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关文化、体育和娱乐业