变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人 | 北京世通伟创国际贸易有限公司 企业法人 [新增]
上海润桯资产管理有限公司 企业法人 [新增] | 北京王和平建筑设计研究工作室有限公司 法人股东 [退出]
江苏润华建设发展集团有限公司 法人股东 [退出] | 2017-05-02 |
董事 经理 监事 | 肖洋* 执行董事 [新增]
肖洋* 经理 [新增]
刘大慧 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 杨晓光* 执行董事 [退出]
杨晓光* 经理 [退出]
刘大慧 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-06-16 |
法定代表人 | 肖洋 | 杨晓光 | 2015-06-16 |
董事(理事)、经理、监事 | 刘大慧,监事; | 刘大慧,监事; | 2015-06-16 |
投资人 | 北京王和平建筑设计研究工作室有限公司,法人股东;江苏润华建设发展集团有限公司,法人股东; | 润地利房地产投资集团有限公司,法人股东;北京王和平建筑设计研究工作室有限公司,法人股东; | 2014-08-15 |
投资人 | 变更后(注:标有*标志的为法定代表人)
肖洋* 执行董事 [新增]
肖洋* 经理 [新增]
刘大慧 监事 | 变更前(注:标有*标志的为法定代表人)
杨晓光* 执行董事 [退出]
杨晓光* 经理 [退出]
刘大慧 监事 | 2014-08-15 |
投资人 | 北京王和平建筑设计研究工作室有限公司 法人股东
江苏润华建设发展集团有限公司 法人股东 [新增] | 润地利房地产投资集团有限公司 法人股东 [退出]
北京王和平建筑设计研究工作室有限公司 法人股东 | 2014-08-15 |
企业名称 | 北京润万嘉房地产投资有限公司 | 北京润万嘉房地产经纪有限公司 | 2012-04-16 |
经营范围 | 项目投资;房地产开发;从事房地产经纪业务;房地产信息咨询;承办展览展示活动;投资咨询;经济合同的担保(不含融资性担保);销售建筑材料、日用品;施工总承包。 | 从事房地产经纪业务;房地产信息咨询;承办展览展示活动;投资咨询;经济合同的担保(不含融资性担保);销售建筑材料、日用品。 | 2012-04-16 |
经营范围 | 从事房地产经纪业务;房地产信息咨询;承办展览展示活动;投资咨询;经济合同的担保(不含融资性担保);销售建筑材料、日用品。 | 从事房地产经纪业务;房地产信息咨询;承办展览展示活动;投资咨询;为中小企业提供贷款、融资租赁及其它经济合同的担保。 | 2011-10-21 |
住所 | 北京市朝阳区黄杉木店路平房乡派出所旁 | 北京市朝阳区东三环北路38号院3号楼20层2304室 | 2010-12-23 |
董事 经理 监事 | 杨晓光* 执行董事
杨晓光* 经理
刘大慧 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 王和平* 执行董事 [退出]
杨晓光 经理
刘大慧 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2010-07-22 |
法定代表人 | 杨晓光 | 王和平 | 2010-07-22 |
董事(理事)、经理、监事 | 刘大慧,监事; | 杨晓光,经理;刘大慧,监事; | 2010-07-22 |
董事(理事)、经理、监事 | 杨晓光,经理;刘大慧,监事; | 刘大慧,监事; | 2010-06-11 |
法定代表人 | 王和平 | 杨晓光 | 2010-06-11 |
董事 经理 监事 | 王和平* 执行董事 [新增]
杨晓光 经理
刘大慧 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 杨晓光* 执行董事
杨晓光* 经理
刘大慧 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2010-06-11 |
董事 经理 监事 | 杨晓光* 执行董事 [新增]
杨晓光* 经理 [新增]
刘大慧 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 王和平* 执行董事 [退出]
王和平* 经理 [退出]
刘大慧 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2010-06-02 |
实缴的出资额 | 润地利房地产投资集团有限公司 999 法人股东
北京王和平建筑设计研究工作室有限公司 1 法人股东 | 润地利房地产投资集团有限公司 999 法人股东
北京王和平建筑设计研究工作室有限公司 1 法人股东 | 2010-06-02 |
经营范围 | 从事房地产经纪业务;房地产信息咨询;承办展览展示活动;投资咨询;为中小企业提供贷款、融资租赁及其它经济合同的担保。 | 从事房地产经纪业务;房地产信息咨询;承办展览展示活动;投资咨询。下期出资时间为2011年03月23日 | 2010-06-02 |
实收资本 | 1000 万元( + 100% ) | 500 万元 | 2010-06-02 |
法定代表人 | 杨晓光 | 王和平 | 2010-06-02 |
实收资本(金) | 1000万元 | 500万元 | 2010-06-02 |
实缴的出资额 | 润地利房地产投资集团有限公司,999,法人股东;北京王和平建筑设计研究工作室有限公司,1,法人股东; | 润地利房地产投资集团有限公司,999,法人股东;北京王和平建筑设计研究工作室有限公司,1,法人股东; | 2010-06-02 |
董事(理事)、经理、监事 | 刘大慧,监事; | 刘大慧,监事; | 2010-06-02 |