智慧工场(北京)信息技术有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市海淀区农大南路1号院2号楼4层办公B-407,我公司主要提供技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;计算机技术培训;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;投资管理;销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备;技术进出口。
联系方式
- 公司地址:
- 北京市海淀区农大南路1号院2号楼4层办公B-407
- 经理:
- 陈志远
- 邮政编码:
- 100000
- 地区编码:
- 110108
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 010-64795996 |
电子邮箱 | chenzhijun@my118.com |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 智慧工场(北京)信息技术有限公司 |
简称: | 智慧工场 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;计算机技术培训;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;投资管理;销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备;技术进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
营业执照号码: | 911101080592202196 |
发证机关: | 北京市海淀区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-12-02 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2016年12月02日 |
注册资本: | 1000 万元 (万元) |
所属分类: | 信息传输、计算机服务和软件业 » 海淀区信息传输、计算机服务和软件业 |
所属城市: | 北京企业网 » 海淀区 » 海淀区海淀 |
顺企编码: | 32901031 |
智慧工场(北京)信息技术有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
王玉忠 | 85% | 人民币850.0万元 |
赵磊 | 15% | 人民币150.0万元 |
智慧工场(北京)信息技术有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
董事(理事)、经理、监事 | 王玉忠, [新增] 赵磊 | 王雪森, [退出] 赵磊 | 2021-02-20 |
法定代表人 | 王玉忠 | 王雪森 | 2021-02-20 |
投资人 | 王玉忠,自然人股东, [新增] 赵磊,自然人股东 | 王雪森,自然人股东, [退出] 赵磊,自然人股东 | 2021-02-20 |
董事(理事)、经理、监事 | 王雪森, [新增] 赵磊 [新增] | 付占军, [退出] 李斌, [退出] 李昊 [退出] | 2019-05-24 |
董事(理事)、经理、监事 | 王雪森 执行董事; [新增] 王雪森 经理; [新增] 赵磊 监事 [新增] | 李斌 执行董事; [退出] 付占军 经理; [退出] 李昊 监事 [退出] | 2019-05-24 |
董事(理事)、经理、监事 | 王雪森 执行董事 [新增] 王雪森 经理 [新增] 赵磊 监事 [新增] 注:标有标志的为法定代表人 | 李斌 执行董事 [退出] 付占军 经理 [退出] 李昊 监事 [退出] 注:标有标志的为法定代表人 | 2019-05-24 |
投资人 | 王雪森 自然人股东 [新增] 赵磊 自然人股东 [新增] | 李斌 自然人股东 [退出] 付占军 自然人股东 [退出] | 2019-05-24 |
法定代表人 | 王雪森 | 李斌 | 2019-05-24 |
董事(理事)、经理、监事 | 付占军, 李斌, 李昊 | 付占军, 李斌, 李昊 | 2018-12-19 |
董事(理事)、经理、监事 | 李斌 执行董事; 付占军 经理; 李昊 监事 | 李斌 执行董事; 付占军 经理; 李昊 监事 | 2018-12-19 |
董事(理事)、经理、监事 | 李斌 执行董事 付占军 经理 李昊 监事 注:标有标志的为法定代表人 | 李斌 执行董事 付占军 经理 李昊 监事 注:标有标志的为法定代表人 | 2018-12-19 |
法定代表人 | 李斌 | 付占军 | 2018-12-19 |
董事(理事)、经理、监事 | 付占军, [新增] 李斌, [新增] 李昊 [新增] | 陈志远, [退出] 陈智军 [退出] | 2018-04-04 |
董事(理事)、经理、监事 | 李斌 执行董事; [新增] 付占军 经理; [新增] 李昊 监事 [新增] | 陈志远 执行董事; [退出] 陈志远 经理; [退出] 陈智军 监事 [退出] | 2018-04-04 |
董事(理事)、经理、监事 | 李斌 执行董事 [新增] 付占军 经理 [新增] 李昊 监事 [新增] 注:标有标志的为法定代表人 | 陈志远 执行董事 [退出] 陈志远 经理 [退出] 陈智军 监事 [退出] 注:标有标志的为法定代表人 | 2018-04-04 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2018-04-04 |
投资人 | 李斌 自然人股东 [新增] 付占军 自然人股东 [新增] | 陈志远 自然人股东 [退出] | 2018-04-04 |
法定代表人 | 付占军 | 陈志远 | 2018-04-04 |
注册资本 | 1000万( + 900% ) | 100万 | 2016-12-02 |
董事(理事)、经理、监事 | 陈志远, 陈智军 | 陈志远, 陈智军 | 2016-12-02 |
董事(理事)、经理、监事 | 陈志远 执行董事; 陈志远 经理; 陈智军 监事 | 陈智军 执行董事; 陈智军 经理; 陈志远 监事 | 2016-12-02 |
注册资本 | 1000( + 900% ) | 100 | 2016-12-02 |
法定代表人 | 陈智军 | 陈志远 | 2016-12-02 |
注册资本 | 100万元 | 1000万元 | 2016-12-02 |
投资人 | 2016-12-02 | ||
董事(理事)、经理、监事 | 2016-12-02 | ||
投资人 | 变更后(注:标有标志的为法定代表人) 陈志远 执行董事 陈志远 经理 陈智军 监事 | 变更前(注:标有标志的为法定代表人) 陈智军 执行董事 陈智军 经理 陈志远 监事 | 2016-12-02 |
注册资本 | 1000万元( + 900% ) | 100万元 | 2016-12-02 |
董事(理事)、经理、监事 | 陈志远 执行董事 陈志远 经理 陈智军 监事 注:标有标志的为法定代表人 | 陈智军 执行董事 陈智军 经理 陈志远 监事 注:标有标志的为法定代表人 | 2016-12-02 |
投资人 | 陈志远 自然人股东 [新增] | 陈智军 自然人股东 [退出] | 2016-12-02 |
法定代表人 | 陈志远 | 陈智军 | 2016-12-02 |
经营范围 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;计算机技术培训;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;投资管理;销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备;技术进出口。(未取得行政许可的项目除外) | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;计算机技术培训;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;投资管理;销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备;技术进出口。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2016-05-18 |
经营范围 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;计算机技术培训;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;投资管理;销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备;技术进出口。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;计算机技术培训;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;投资管理;销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备;技术进出口。(未取得行政许可的项目除外) | 2016-05-18 |
董事(理事)、经理、监事 | 陈智军 执行董事; 陈智军 经理; 陈志远 监事 [新增] | 沙壮宇 执行董事; [退出] 陈智军 经理; 周林野 监事 [退出] | 2014-01-27 |
董事(理事)、经理、监事 | 陈智军 执行董事 陈智军 经理 陈志远 监事 [新增] 注:标有标志的为法定代表人 | 沙壮宇 执行董事 [退出] 陈智军 经理 周林野 监事 [退出] 注:标有标志的为法定代表人 | 2014-01-27 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2014-01-27 |
实缴的出资额,投资人 | 陈智军 100( + 185.71429% ) 自然人股东 | 陈智军 35 自然人股东 周林野 30 自然人股东 [退出] 沙壮宇 17.5 自然人股东 [退出] 韩莉 17.5 自然人股东 [退出] | 2014-01-27 |
法定代表人 | 陈智军 | 沙壮宇 | 2014-01-27 |
住所 | 北京市海淀区农大南路1号院2号楼4层办公B-407 | 北京市海淀区中关村东路18号1号楼C-608室 | 2013-03-26 |
本页是 [智慧工场(北京)信息技术有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
- 深圳信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 广州信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 东莞信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 佛山信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 杭州信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 苏州信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 成都信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 温州信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 无锡信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 宁波信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 郑州信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 石家庄信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 福州信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 中山信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 烟台信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 长沙信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 金华信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 武汉信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 南京信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 潍坊信息传输、计算机服务和软件业黄页
相关信息传输、计算机服务和软件业