变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事 经理 监事 | 1,
梁艳*, [新增]
执行董事;2,
梁艳*, [新增]
经理;3,
冯海涛, [新增]
监事 | 1,
郭文珍*, [退出]
执行董事;2,
郭文珍*, [退出]
经理;3,
赵鹏, [退出]
监事 | 2017-11-15 |
董事 经理 监事 | 梁艳* 执行董事 [新增]
梁艳* 经理 [新增]
冯海涛 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 郭文珍* 执行董事 [退出]
郭文珍* 经理 [退出]
赵鹏 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-11-15 |
投资人 | 梁艳 自然人股东 [新增]
冯海涛 自然人股东 [新增] | 郭文珍 自然人股东 [退出]
赵鹏 自然人股东 [退出]
魏志刚 自然人股东 [退出] | 2017-11-15 |
法定代表人 | 梁艳 | 郭文珍 | 2017-11-15 |
住所 | 北京市朝阳区朝阳路8号4层2单元419 | 北京市朝阳区农展馆南路13号17层2002室 | 2015-03-12 |
投资人 | 程建强 自然人股东 [新增]
程竞然 自然人股东 [新增] | 无 | 2014-02-28 |
董事 经理 监事 | 1,
郭文珍*, [新增]
执行董事;2,
郭文珍*, [新增]
经理;3,
赵鹏, [新增]
监事 | 1,
程建强*, [退出]
执行董事;2,
程建强*, [退出]
经理;3,
程竞然, [退出]
监事 | 2013-08-09 |
法定代表人 | 郭文珍 | 程建强 | 2013-08-09 |
投资人 | 郭文珍,17,自然人股东; 赵鹏,17,自然人股东; 魏志刚,16,自然人股东; | 程建强,47.5,自然人股东; 程竞然,2.5,自然人股东; | 2013-08-09 |
董事(理事)、经理、监事 | 赵鹏,监事; | 程竞然,监事; | 2013-08-09 |
董事 经理 监事 | 郭文珍* 执行董事 [新增]
郭文珍* 经理 [新增]
赵鹏 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 程建强* 执行董事 [退出]
程建强* 经理 [退出]
程竞然 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2013-08-09 |
投资人 | 郭文珍 17 自然人股东 [新增]
赵鹏 17 自然人股东 [新增]
魏志刚 16 自然人股东 [新增] | 程建强 47.5 自然人股东 [退出]
程竞然 2.5 自然人股东 [退出] | 2013-08-09 |
经营范围 | 工程设计;专业承包;劳务分包;建设工程项目管理。技术推广服务;经济贸易咨询;租赁建筑用机械设备;销售建筑材料、金属材料、机械设备、五金交电、计算机软件及辅助设备、Ⅰ类医疗器械、电子产品;计算机系统服务;公共软件服务(不含医用软件);道路货运代理;代理进出口、技术进出口。领取本执照后,应到市规划委、市住房城乡建设委、区县住房城乡建设委、住房城乡建设部取得行政许可,到市交通委运输管理局各城近郊区管理处、远郊区县交通局、市商务委或区县商务委备案。 | 销售服装;服装设计;货物进出口。 | 2013-08-09 |
企业名称 | 中宏恒达(北京)科技有限公司 | 北京米兰星空服饰有限责任公司 | 2013-08-09 |
住所 | 北京市朝阳区农展馆南路13号17层2002室 | 北京市朝阳区农展馆南路13号17层2003室 | 2011-01-06 |