北京娱动力文化传媒有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市朝阳区高碑店乡高碑店村一区6号楼1号三层,我公司主要提供组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;设计、制作、代理、发布广告;器乐技术培训;舞蹈技术培训;声乐技术培训;经济贸易咨询;技术推广服务。
联系方式
- 公司地址:
- 北京市朝阳区高碑店乡高碑店村一区6号楼1号三层
- 经理:
- 李晓玉
- 邮政编码:
- 100000
- 地区编码:
- 110105
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 北京娱动力文化传媒有限公司 |
简称: | 娱动力文化传媒 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 组织文化艺术交流活动(不含演出);会议及展览服务;设计、制作、代理、发布广告;器乐技术培训;舞蹈技术培训;声乐技术培训;经济贸易咨询;技术推广服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
营业执照号码: | 911101053397304325 |
发证机关: | 北京市密云区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-10-24 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2016年10月24日 |
注册资本: | 100 万元 (万元) |
所属分类: | 传媒广电公司 » 朝阳区传媒广电公司 |
所属城市: | 北京企业网 » 朝阳区 » 朝阳区高碑店 |
顺企编码: | 32963777 |
北京娱动力文化传媒有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
徐志强 | 100% | 人民币100万元 |
北京娱动力文化传媒有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
登记管辖变更 | 北京市密云区市场监督管理局 | 北京市朝阳区市场监督管理局 | 2019-07-22 |
登记管辖变更 | 密云分局 | 朝阳分局 | 2019-07-22 |
营业期限 | - | 20 | 2019-07-22 |
经营范围 | 广播电视节目制作;电影发行;文艺表演;演出经纪。组织文化艺术交流活动(不含演出);会议及展览服务;设计、制作、代理、发布广告;器乐技术培训;舞蹈技术培训;声乐技术培训;经济贸易咨询;技术推广服务;电脑动画设计;电脑图文设计、制作;版权转让与代理服务;著作权代理服务;版权贸易;电影摄制;影视策划;个人经纪代理业务;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;演出经纪、广播电视节目制作、电影发行、文艺表演以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 演出经纪。组织文化艺术交流活动(不含演出);会议及展览服务;设计、制作、代理、发布广告;器乐技术培训;舞蹈技术培训;声乐技术培训;经济贸易咨询;技术推广服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;演出经纪以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2019-07-22 |
住所 | 北京市密云区太师屯镇永安街143号镇政府办公楼415室-3233(太师屯镇集中办公区) | 北京市朝阳区高碑店乡高碑店村一区6号楼1号三层 | 2019-07-22 |
董事 经理 监事 | 徐志强 执行董事; 徐志强 经理; 李晓娜 监事 [新增] | 李晓玉 执行董事; [退出] 李晓玉 经理; [退出] 徐志强 监事 | 2018-08-07 |
董事 经理 监事 | 李晓娜, [新增] 徐志强* | 李晓玉*, [退出] 徐志强 | 2018-08-07 |
董事 经理 监事 | 徐志强* 执行董事 徐志强* 经理 李晓娜 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 李晓玉* 执行董事 [退出] 李晓玉* 经理 [退出] 徐志强 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-08-07 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2018-08-07 |
投资人 | 徐志强 自然人股东 | 徐志强 自然人股东 李晓玉 自然人股东 [退出] 于秋实 自然人股东 [退出] | 2018-08-07 |
法定代表人 | 徐志强 | 李晓玉 | 2018-08-07 |
经营范围 | 演出经纪。组织文化艺术交流活动(不含演出);会议及展览服务;设计、制作、代理、发布广告;器乐技术培训;舞蹈技术培训;声乐技术培训;经济贸易咨询;技术推广服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;演出经纪以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 组织文化艺术交流活动(不含演出);会议及展览服务;设计、制作、代理、发布广告;器乐技术培训;舞蹈技术培训;声乐技术培训;经济贸易咨询;技术推广服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2017-03-06 |
董事 经理 监事 | 李晓玉*, [新增] 徐志强 | 安飞*, [退出] 徐志强 | 2016-10-24 |
董事 经理 监事 | 李晓玉 执行董事; [新增] 李晓玉 经理; [新增] 徐志强 监事 | 安飞 执行董事; [退出] 安飞 经理; [退出] 徐志强 监事 | 2016-10-24 |
投资人 | 变更后(注:标有*标志的为法定代表人) 李晓玉* 执行董事 [新增] 李晓玉* 经理 [新增] 徐志强 监事 | 变更前(注:标有*标志的为法定代表人) 安飞* 执行董事 [退出] 安飞* 经理 [退出] 徐志强 监事 | 2016-10-24 |
董事 经理 监事 | 李晓玉* 执行董事 [新增] 李晓玉* 经理 [新增] 徐志强 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 安飞* 执行董事 [退出] 安飞* 经理 [退出] 徐志强 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-10-24 |
投资人 | 徐志强 自然人股东 李晓玉 自然人股东 [新增] 于秋实 自然人股东 [新增] | 徐志强 自然人股东 安飞 自然人股东 [退出] | 2016-10-24 |
法定代表人 | 李晓玉 | 安飞 | 2016-10-24 |
法定代表人 | 安飞 | 李晓玉 | 2016-10-24 |
投资人 | 2016-10-24 | ||
董事(理事)、经理、监事 | 2016-10-24 |
本页是 [北京娱动力文化传媒有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。