中惠合元(北京)投资有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市朝阳区曙光西里甲6号院1号楼10层1002,我公司主要提供建筑工程设计;房地产开发;项目投资;投资管理;资产管理;投资咨询;园林景观设计;影视策划。(领取本执照后,应到市规划委、市住建委取得行政许可。
联系方式
其他联系方式
手机号码 | 136****5085 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 中惠合元(北京)投资有限公司 |
简称: | 中惠合元 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 建筑工程设计;房地产开发;项目投资;投资管理;资产管理;投资咨询;园林景观设计;影视策划。(领取本执照后,应到市规划委、市住建委取得行政许可。 |
营业执照号码: | 110000017770225 |
发证机关: | 北京市朝阳区市场监督管理局 |
核准日期: | 2014-08-20 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2014年08月20日 |
注册资本: | 10000 万元 人民币 (万元) |
所属分类: | 咨询、投资、加盟公司 » 海淀区咨询、投资、加盟公司 |
所属城市: | 北京企业网 » 海淀区 » 海淀区曙光 |
顺企编码: | 32970323 |
中惠合元(北京)投资有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
蓝田农发实业(北京)有限公司 | 100% | 人民币100万元 |
中惠合元(北京)投资有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司(自然人独资) | 2022-06-08 |
企业名称 | 蓝田农发(北京)投资有限公司 | 中惠合元(北京)投资有限公司 | 2022-06-08 |
董事 经理 监事 | 高术文, [新增] 刘玉海* [新增] | 商博涵*, [退出] 周力 [退出] | 2022-06-08 |
法定代表人 | 刘玉海 | 商博涵 | 2022-06-08 |
投资人 | 蓝田农发实业(北京)有限公司, [新增] 企业法人 [新增] | 商博涵,自然人股东 [退出] | 2022-06-08 |
董事 经理 监事 | 商博涵 执行董事; 商博涵 经理; 周力 监事 | 闫德学 执行董事; [退出] 周力 经理; 商博涵 监事 | 2018-08-13 |
注册资本 | 100( - 99% ) | 10000 | 2018-08-13 |
注册资本 | 100万( - 99% ) | 10000万 | 2018-08-13 |
董事 经理 监事 | 商博涵* 执行董事 商博涵* 经理 周力 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 闫德学* 执行董事 [退出] 周力 经理 商博涵 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-08-13 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2018-08-13 |
董事 经理 监事 | 商博涵*, 周力 | 商博涵, 周力, 闫德学* [退出] | 2018-08-13 |
投资人 | 商博涵 自然人股东 | 商博涵 自然人股东 周力 自然人股东 [退出] 金寅年 自然人股东 [退出] | 2018-08-13 |
注册资本 | 100万元( - 99% ) | 10000万元 | 2018-08-13 |
法定代表人 | 商博涵 | 闫德学 | 2018-08-13 |
中惠合元(北京)投资有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
闫德学 | 执行董事 |
周力 | 经理 |
商博涵 | 监事 |
本页是 [中惠合元(北京)投资有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关咨询、投资、加盟公司