变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
法定代表人 | 马可·埃利(Marco Elli) | 袁亮 | 2022-05-05 |
投资人 | Beijing Industrial Holding S.r.l.
外国(地区)企业 | Beijing Industrial Holding S.r.l.
外国(地区)企业 | 2022-05-05 |
董事 经理 监事 | 费德里科·比安奇(Federico Bianchi), [新增]
李丽, [新增]
马可·埃利(Marco Elli)*, [新增]
姚辉 | 斯特法诺.费德利, [退出]
姚辉,
袁亮* [退出] | 2022-05-05 |
董事 经理 监事 | 斯特法诺.费德利,
姚辉, [新增]
袁亮* [新增] | 雷纳拓.兹利, [退出]
马西莫·库尼科*, [退出]
斯特法诺.费德利 | 2020-11-10 |
董事 经理 监事 | 袁亮* 执行董事 [新增]
姚辉 总经理 [新增]
斯特法诺.费德利 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 马西莫·库尼科* 执行董事 [退出]
雷纳拓.兹利 总经理 [退出]
斯特法诺.费德利 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-11-10 |
法定代表人 | 袁亮 | 马西莫·库尼科 | 2020-11-10 |
注册资本 | 1700( + 750% ) | 200 | 2018-10-17 |
董事 经理 监事 | 马西莫·库尼科 执行董事;
雷纳拓.兹利 总经理; [新增]
斯特法诺.费德利 监事 [新增] | 梅纳西GIULIANO MENASSI 董事长; [退出]
逸夫·卢西恩·弗朗索瓦·普利康 董事; [退出]
赛萨尔`马汀`阿勒肯Cesar Martin Alarcon 董事; [退出]
逸夫·卢西恩·弗朗索瓦·普利康 总经理; [退出]
马西莫·库尼科 监事 | 2018-10-17 |
董事 经理 监事 | 雷纳拓.兹利, [新增]
马西莫·库尼科*,
斯特法诺.费德利 [新增] | 马西莫·库尼科,
梅纳西GIULIANO MENASSI*, [退出]
赛萨尔`马汀`阿勒肯Cesar Martin Alarcon, [退出]
逸夫·卢西恩·弗朗索瓦·普利康 [退出] | 2018-10-17 |
注册资本 | 1700万人民币元( + 750% ) | 200万人民币元 | 2018-10-17 |
董事 经理 监事 | 马西莫·库尼科* 执行董事
雷纳拓.兹利 总经理 [新增]
斯特法诺.费德利 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 梅纳西GIULIANO MENASSI* 董事长 [退出]
逸夫·卢西恩·弗朗索瓦·普利康 董事 [退出]
赛萨尔`马汀`阿勒肯Cesar Martin Alarcon 董事 [退出]
逸夫·卢西恩·弗朗索瓦·普利康 总经理 [退出]
马西莫·库尼科 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-10-17 |
注册资本 | 1700万元( + 750% ) | 200万元 | 2018-10-17 |
法定代表人 | 马西莫·库尼科 | 梅纳西GIULIANO MENASSI | 2018-10-17 |
董事 经理 监事 | 马西莫·库尼科, [新增]
梅纳西GIULIANO MENASSI*, [新增]
赛萨尔`马汀`阿勒肯Cesar Martin Alarcon, [新增]
逸夫·卢西恩·弗朗索瓦·普利康 [新增] | 白贝(GIUSEPPE CATTANEO)*, [退出]
马西莫·库尼利, [退出]
逸夫·卢西恩·弗朗索瓦·普利惠, [退出]
张莉 [退出] | 2018-05-09 |
董事 经理 监事 | 梅纳西GIULIANO MENASSI 董事长; [新增]
逸夫·卢西恩·弗朗索瓦·普利康 董事; [新增]
赛萨尔`马汀`阿勒肯Cesar Martin Alarcon 董事; [新增]
逸夫·卢西恩·弗朗索瓦·普利康 总经理; [新增]
马西莫·库尼科 监事 [新增] | 白贝(GIUSEPPE CATTANEO) 董事长; [退出]
逸夫·卢西恩·弗朗索瓦·普利惠 董事; [退出]
张莉 董事; [退出]
逸夫·卢西恩·弗朗索瓦·普利惠 总经理; [退出]
马西莫·库尼利 监事 [退出] | 2018-05-09 |
董事 经理 监事 | 马西莫·库尼科,
梅纳西GIULIANO MENASSI*, [新增]
赛萨尔`马汀`阿勒肯Cesar Martin Alarcon, [新增]
逸夫·卢西恩·弗朗索瓦·普利康 | 白贝(GIUSEPPE CATTANEO)*, [退出]
马西莫·库尼科,
逸夫·卢西恩·弗朗索瓦·普利康,
张莉 [退出] | 2018-05-09 |
股东改变姓名或名称 | Beijing Industrial Holding S.r.l. 外国(地区)企业 [新增] | 倍耐力工业有限公司 外国(地区)企业 [退出] | 2018-05-09 |
董事 经理 监事 | 梅纳西GIULIANO MENASSI* 董事长 [新增]
赛萨尔`马汀`阿勒肯Cesar Martin Alarcon 董事 [新增]
逸夫·卢西恩·弗朗索瓦·普利康 董事 [新增]
逸夫·卢西恩·弗朗索瓦·普利康 总经理 [新增]
马西莫·库尼科 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 白贝(GIUSEPPE CATTANEO)* 董事长 [退出]
张莉 董事 [退出]
逸夫·卢西恩·弗朗索瓦·普利惠 董事 [退出]
逸夫·卢西恩·弗朗索瓦·普利惠 总经理 [退出]
马西莫·库尼利 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-05-09 |
股东改变姓名或名称 | Beijing Industrial Holding S.r.l. [新增] | 倍耐力工业有限公司 [退出] | 2018-05-09 |
法定代表人 | 梅纳西GIULIANO MENASSI | 白贝(GIUSEPPE CATTANEO) | 2018-05-09 |
董事 经理 监事 | 白贝(GIUSEPPE CATTANEO) 董事长; [新增]
逸夫·卢西恩·弗朗索瓦·普利惠 董事; [新增]
张莉 董事; [新增]
逸夫·卢西恩·弗朗索瓦·普利惠 总经理; [新增]
马西莫·库尼利 监事 [新增] | 白贝 董事长; [退出]
保罗·米歇尔·季里诺·路易基·贝尼亚 董事; [退出]
斯蒂文·马庭基·科努 董事; [退出]
斯蒂文·马庭基·科努 总经理; [退出]
博丘·法比欧 监事 [退出] | 2017-09-14 |
董事 经理 监事 | 白贝(GIUSEPPE CATTANEO)*, [新增]
马西莫·库尼利, [新增]
逸夫·卢西恩·弗朗索瓦·普利惠, [新增]
张莉 [新增] | 白贝*, [退出]
保罗·米歇尔·季里诺·路易基·贝尼亚, [退出]
博丘·法比欧, [退出]
斯蒂文·马庭基·科努 [退出] | 2017-09-14 |
董事 经理 监事 | 白贝(GIUSEPPE CATTANEO)*, [新增]
马西莫·库尼科, [新增]
逸夫·卢西恩·弗朗索瓦·普利康, [新增]
张莉 [新增] | 白贝*, [退出]
保罗·米歇尔·季里诺·路易基·贝尼亚, [退出]
博丘·法比欧, [退出]
斯蒂文·马庭基·科努 [退出] | 2017-09-14 |
董事 经理 监事 | 白贝(GIUSEPPE CATTANEO)* 董事长
张莉 董事 [新增]
逸夫·卢西恩·弗朗索瓦·普利康 董事 [新增]
逸夫·卢西恩·弗朗索瓦·普利康 总经理 [新增]
马西莫·库尼科 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 白贝(GIUSEPPE CATTANEO)* 董事长
保罗·米歇尔·季里诺·路易基·贝尼亚 董事 [退出]
斯蒂文·马庭基·科努 董事 [退出]
斯蒂文·马庭基·科努 总经理 [退出]
博丘·法比欧 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-09-14 |
董事 经理 监事 | 白贝(GIUSEPPE CATTANEO)* 董事长 [新增]
张莉 董事 [新增]
逸夫·卢西恩·弗朗索瓦·普利惠 董事 [新增]
逸夫·卢西恩·弗朗索瓦·普利惠 总经理 [新增]
马西莫·库尼利 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 白贝* 董事长 [退出]
斯蒂文·马庭基·科努 董事 [退出]
保罗·米歇尔·季里诺·路易基·贝尼亚 董事 [退出]
斯蒂文·马庭基·科努 总经理 [退出]
博丘·法比欧 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-09-14 |
董事 经理 监事 | 白贝(GIUSEPPE CATTANEO)* 董事长 [新增]
保罗·米歇尔·季里诺·路易基·贝尼亚 董事
斯蒂文·马庭基·科努 董事
斯蒂文·马庭基·科努 总经理
博丘·法比欧 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 白贝* 董事长 [退出]
保罗·米歇尔·季里诺·路易基·贝尼亚 董事
斯蒂文·马庭基·科努 董事
斯蒂文·马庭基·科努 总经理
博丘·法比欧 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-04-28 |
法定代表人 | 白贝(GIUSEPPE CATTANEO) | 白贝 | 2016-04-28 |