中金国联控股集团有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市朝阳区建国门外大街1号(一期)6号楼608室,我公司主要提供房地产开发;投资咨询;专业承包;技术推广服务;组织文化艺术交流活动;销售机械设备、五金交电、电子产品、化工产品。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5...
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 中金国联控股集团有限公司 |
简称: | 中金国联控股集团 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 房地产开发;投资咨询;专业承包;技术推广服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);销售机械设备、五金交电、电子产品、化工产品(不含危险化学品)。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5... |
营业执照号码: | 110105013939268 |
发证机关: | 北京市朝阳区市场监督管理局 |
核准日期: | 2015-04-20 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2011年06月03日 |
注册资本: | 10000 万元 人民币 (万元) |
所属分类: | 房地产业 » 东城区房地产业 |
所属城市: | 北京企业网 » 东城区 » 东城区建国门 |
顺企编码: | 33087615 |
中金国联控股集团有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
汪冬梅 | 51% | 人民币5100.0万元 |
叶治 | 49% | 人民币4900.0万元 |
中金国联控股集团有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
董事 经理 监事 | 汪冬梅 执行董事; [新增] 汪冬梅 经理; [新增] 张锐峰 监事 | 张文学 执行董事; [退出] 张文学 经理; [退出] 张锐峰 监事 | 2020-01-19 |
董事 经理 监事 | 汪冬梅*, [新增] 张锐峰 | 张锐峰, 张文学* [退出] | 2020-01-19 |
董事 经理 监事 | 汪冬梅* 执行董事 [新增] 汪冬梅* 经理 [新增] 张锐峰 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 张文学* 执行董事 [退出] 张文学* 经理 [退出] 张锐峰 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-01-19 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(法人独资) | 2020-01-19 |
投资人 | 汪冬梅 自然人股东 [新增] 吴薇 自然人股东 [新增] | 中金地产发展有限公司 法人股东 [退出] | 2020-01-19 |
法定代表人 | 汪冬梅 | 张文学 | 2020-01-19 |
经营范围 | 项目投资;投资管理;房地产开发;投资咨询;专业承包;技术推广服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);销售机械设备、五金交电、电子产品、化工产品(不含危险化学品)。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 项目投资;投资管理;房地产开发;投资咨询;专业承包;技术推广服务;组织文化艺术交流活动(不含演出);销售机械设备、五金交电、电子产品、化工产品(不含危险化学品)。 | 2015-04-20 |
董事 经理 监事 | 张文学 执行董事; 张文学 经理; 张锐峰 监事 [新增] | 饶贵民 执行董事; [退出] 张文学 经理; 刘冠胜 监事 [退出] | 2013-11-13 |
董事 经理 监事 | 张文学* 执行董事 张文学* 经理 张锐峰 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 饶贵民* 执行董事 [退出] 张文学 经理 刘冠胜 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2013-11-13 |
法定代表人 | 张文学 | 饶贵民 | 2013-11-13 |
董事(理事)、经理、监事 | 张锐峰,监事; | 张文学,经理; 刘冠胜,监事; | 2013-11-13 |
投资人 | 中金地产发展有限公司,10000,法人股东; | 饶贵民,6100,自然人股东; 张文学,2900,自然人股东; 刘冠胜,1000,自然人股东; | 2011-09-02 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2011-09-02 |
投资人 | 中金地产发展有限公司 10000 法人股东 [新增] | 饶贵民 6100 自然人股东 [退出] 张文学 2900 自然人股东 [退出] 刘冠胜 1000 自然人股东 [退出] | 2011-09-02 |
登记管辖变更 | 北京市局 | 朝阳分局 | 2011-08-10 |
企业名称 | 中金国联控股集团有限公司 | 中金国联控股有限公司 | 2011-08-10 |
登记管辖变更 | 北京市工商行政管理局 | 朝阳分局 | 2011-08-10 |
注册资本 | 10000 万元 | 5000 万元 | 2011-07-20 |
实收资本(金) | 10000 万元 | 1000 万元 | 2011-07-20 |
认缴的出资额,实缴的出资额,投资人 | 饶贵民,6100,自然人股东; 张文学,2900,自然人股东; 刘冠胜,1000,自然人股东; | 中金地产发展有限公司,2550,企业法人; 张文学,1450,自然人股东; 刘冠胜,500,自然人股东; 饶贵民,500,自然人股东; | 2011-07-20 |
认缴的出资额 实缴的出资额 投资人 | 饶贵民 6100( + 1120% ) 自然人股东 张文学 2900( + 100% ) 自然人股东 刘冠胜 1000( + 100% ) 自然人股东 | 中金地产发展有限公司 2550 企业法人 [退出] 张文学 1450 自然人股东 刘冠胜 500 自然人股东 饶贵民 500 自然人股东 | 2011-07-20 |
实收资本 | 10000 万元( + 900% ) | 1000 万元 | 2011-07-20 |
注册资本 | 10000万元( + 100% ) | 5000万元 | 2011-07-20 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他有限责任公司 | 2011-07-20 |
实收资本 | 10000( + 900% ) | 1000 | 2011-07-20 |
注册资本 | 10000( + 100% ) | 5000 | 2011-07-20 |
中金国联控股集团有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
张文学 | 执行董事 |
张文学 | 经理 |
张锐峰 | 监事 |
中金国联控股集团有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
9593760 | ZG | 金融物管 | 36 | 商标已注册 | 2011-06-14 | |
9593787 | ZG | 建筑修理 | 37 | 商标已注册 | 2011-06-14 |
中金国联控股集团有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
察右后旗中金矿业有限责任公司 | 乔磊 | 内蒙古自治区乌兰察布市察右后旗白音察干镇 | 100% |
天津市中金国联汽车投资有限公司 | 饶贵民 | 蓟县官庄镇田盘胜景总部园区18号楼1单元101室 | 100% |
四子王旗中金矿业有限责任公司 | 张敬辉 | 四子王旗乌兰花镇和平路(世纪金典东2号楼) | 100% |
中搏银太投资有限公司 | 王英英 | 北京市朝阳区建国门外大街1号(一期)16幢6层608单元 | 90.0% |
本页是 [中金国联控股集团有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关房地产业