变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
住所 | 北京市朝阳区建国门外大街1号院17号楼地上五层NL5008、NL5009铺位 | 北京市朝阳区建国门外大街1号院17号楼地上五层NL5008铺位 | 2021-01-14 |
法定代表人 | 赵莉莉 | 罗福金 | 2021-01-14 |
董事 经理 监事 | 李冰冰,
罗伟恩,
赵莉莉* [新增] | 李冰冰,
罗福金*, [退出]
罗伟恩 | 2021-01-14 |
住所 | 北京市朝阳区建国门外大街1号院17号楼地上五层NL5008铺位 | 北京市朝阳区建国门外大街1号(一期)15-2号楼(国贸商城)地下一层EB105 | 2017-02-24 |
注册资本 | 66.693246万人民币元( - 73.3227% ) | 250万人民币元 | 2015-03-03 |
注册资本 | 66.693246( - 73.3227% ) | 250 | 2015-03-03 |
注册资本 | 66.693246万( - 73.3227% ) | 250万 | 2015-03-03 |
注册资本 | 66.693246万元( - 73.3227% ) | 250万元 | 2015-03-03 |
注册资本 | 66.693246万元 | 250万元 | 2015-03-03 |
董事(理事)、经理、监事 | 李冰冰,经理;罗伟恩,监事; | 李冰冰,经理;罗福金,监事; | 2014-11-20 |
董事 经理 监事 | 李冰冰,
罗福金*,
罗伟恩 | 李冰冰,
罗福金,
罗伟恩* | 2014-11-20 |
董事 经理 监事 | 罗福金 执行董事;
李冰冰 经理;
罗伟恩 监事 | 罗伟恩 执行董事;
李冰冰 经理;
罗福金 监事 | 2014-11-20 |
董事 经理 监事 | 罗福金* 执行董事
李冰冰 经理
罗伟恩 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 罗伟恩* 执行董事
李冰冰 经理
罗福金 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-11-20 |
法定代表人 | 罗福金 | 罗伟恩 | 2014-11-20 |
注册资本 | 250( + 1150% ) | 20 | 2012-11-29 |
实收资本 | 66.693246( + 233.46623% ) | 20 | 2012-11-29 |
实缴的出资额 认缴的出资额 | 李冰冰 87.5( + 1150% ) 外籍自然人
罗福金 87.5( + 1150% ) 外籍自然人
罗伟恩 75( + 1150% ) 外籍自然人 | 李冰冰 7 外籍自然人
罗福金 7 外籍自然人
罗伟恩 6 外籍自然人 | 2012-11-29 |
实收资本 | 66.693246 万元( + 233.46623% ) | 20 万元 | 2012-11-29 |
注册资本 | 250万元( + 1150% ) | 20万元 | 2012-11-29 |
注册资本 | 250万元 | 20万元 | 2012-11-29 |
实收资本(金) | 66.693246万元 | 20万元 | 2012-11-29 |
认缴的出资额,实缴的出资额 | 李冰冰,87.5,外籍自然人;罗福金,87.5,外籍自然人;罗伟恩,75,外籍自然人; | 李冰冰,7,外籍自然人;罗福金,7,外籍自然人;罗伟恩,6,外籍自然人; | 2012-11-29 |
经营范围 | 餐饮服务(不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品)。餐饮管理;商务咨询。 | 餐饮管理;商务咨询。 | 2011-08-24 |
实收资本(金) | 20万元 | 0万元 | 2011-05-30 |
实缴的出资额 | 李冰冰,7,外籍自然人;罗福金,7,外籍自然人;罗伟恩,6,外籍自然人; | 李冰冰,7,外籍自然人;罗福金,7,外籍自然人;罗伟恩,6,外籍自然人; | 2011-05-30 |
实收资本 | 20 | 0 | 2011-05-30 |
实缴的出资额 | 李冰冰 7 外籍自然人
罗福金 7 外籍自然人
罗伟恩 6 外籍自然人 | 李冰冰 7 外籍自然人
罗福金 7 外籍自然人
罗伟恩 6 外籍自然人 | 2011-05-30 |
实收资本 | 20 万元 | 0 万元 | 2011-05-30 |