变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事 经理 监事 | 郝弟, [新增]
李书鹏,
王军,
修丽娟,
徐宏伟* | 李书鹏,
王军,
修丽娟,
徐海珍, [退出]
徐宏伟* | 2021-12-06 |
住所 | 北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼2层201 | 北京市朝阳区将台路5号院5号楼2层2106室 | 2021-12-06 |
经营范围 | 工程咨询;环境保护设施运营(污染治理设施运营);工程技术研究;技术进出口;技术服务;租赁机械设备;工程勘察设计;软件开发;销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、五金交电(不含电动自行车)、建筑材料、化工产品(不含危险化学品)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 工程咨询;环境保护设施运营(污染治理设施运营);工程技术研究;技术进出口;技术服务;租赁机械设备;工程勘察设计。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2021-04-22 |
董事 经理 监事 | 李书鹏,
王军, [新增]
修丽娟,
徐海珍,
徐宏伟* | 韩春媚, [退出]
李书鹏,
修丽娟,
徐海珍,
徐宏伟* | 2020-12-15 |
董事 经理 监事 | 徐宏伟* 董事长
徐海珍 董事
李书鹏 董事
王军 经理 [新增]
修丽娟 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 徐宏伟* 董事长
李书鹏 董事
徐海珍 董事
韩春媚 经理 [退出]
修丽娟 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-12-15 |
投资人 | 北京建工环境修复股份有限公司 企业法人
王军 自然人股东 [新增]
张玉 自然人股东
晏闻博 自然人股东
李欣怡 自然人股东
裴宇 自然人股东 | 北京建工环境修复股份有限公司 企业法人
韩春媚 自然人股东 [退出]
熊杰 自然人股东 [退出]
张玉 自然人股东
晏闻博 自然人股东
蒋栋 自然人股东 [退出]
赵桂凤 自然人股东 [退出]
李欣怡 自然人股东
裴宇 自然人股东 | 2020-12-15 |
董事 经理 监事 | 徐宏伟 董事长;
李书鹏 董事; [新增]
徐海珍 董事;
韩春媚 经理;
修丽娟 监事 | 徐宏伟 董事长;
贵大伟 董事; [退出]
徐海珍 董事;
韩春媚 经理;
修丽娟 监事 | 2019-06-11 |
董事 经理 监事 | 韩春媚,
李书鹏, [新增]
修丽娟,
徐海珍,
徐宏伟* | 贵大伟, [退出]
韩春媚,
修丽娟,
徐海珍,
徐宏伟* | 2019-06-11 |
董事 经理 监事 | 徐宏伟* 董事长
李书鹏 董事 [新增]
徐海珍 董事
韩春媚 经理
修丽娟 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 徐宏伟* 董事长
贵大伟 董事 [退出]
徐海珍 董事
韩春媚 经理
修丽娟 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-06-11 |
董事 经理 监事 | 徐宏伟 董事长;
贵大伟 董事;
徐海珍 董事;
韩春媚 经理;
修丽娟 监事 | 徐海珍 董事长;
徐宏伟 董事;
贵大伟 董事;
韩春媚 经理;
修丽娟 监事 | 2019-02-18 |
董事 经理 监事 | 贵大伟,
韩春媚,
修丽娟,
徐海珍,
徐宏伟* | 贵大伟,
韩春媚,
修丽娟,
徐海珍*,
徐宏伟 | 2019-02-18 |
董事 经理 监事 | 徐宏伟* 董事长
徐海珍 董事
贵大伟 董事
韩春媚 经理
修丽娟 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 徐海珍* 董事长
贵大伟 董事
徐宏伟 董事
韩春媚 经理
修丽娟 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-02-18 |
法定代表人 | 徐宏伟 | 徐海珍 | 2019-02-18 |
董事 经理 监事 | 徐海珍 董事长;
徐宏伟 董事;
贵大伟 董事;
韩春媚 经理;
修丽娟 监事 [新增] | 徐海珍 董事长;
徐宏伟 董事;
贵大伟 董事;
韩春媚 经理;
吴渝 监事 [退出] | 2018-11-05 |
董事 经理 监事 | 贵大伟,
韩春媚,
修丽娟, [新增]
徐海珍*,
徐宏伟 | 贵大伟,
韩春媚,
吴渝, [退出]
徐海珍*,
徐宏伟 | 2018-11-05 |
董事 经理 监事 | 徐海珍* 董事长
贵大伟 董事
徐宏伟 董事
韩春媚 经理
修丽娟 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 徐海珍* 董事长
徐宏伟 董事
贵大伟 董事
韩春媚 经理
吴渝 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-11-05 |
投资人 | 北京建工环境修复股份有限公司 企业法人
韩春媚 自然人股东
熊杰 自然人股东
张玉 自然人股东
晏闻博 自然人股东
蒋栋 自然人股东
赵桂凤 自然人股东
李欣怡 自然人股东
裴宇 自然人股东 | 北京建工环境修复股份有限公司 企业法人
韩春媚 自然人股东
张玉 自然人股东
熊杰 自然人股东
晏闻博 自然人股东
蒋栋 自然人股东
赵桂凤 自然人股东
李欣怡 自然人股东
胡昱欣 自然人股东 [退出]
裴宇 自然人股东 | 2018-11-05 |
经营范围 | 工程勘察设计。工程咨询;环境保护设施运营(污染治理设施运营);工程技术研究;技术进出口;技术服务;租赁机械设备。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 工程勘察设计。工程咨询;环境保护设施运营(污染治理设施运营);工程技术研究;技术进出口。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2018-02-28 |
投资人 | 北京建工环境修复股份有限公司 企业法人
韩春媚 自然人股东
张玉 自然人股东 [新增]
熊杰 自然人股东 [新增]
晏闻博 自然人股东 [新增]
蒋栋 自然人股东 [新增]
赵桂凤 自然人股东 [新增]
李欣怡 自然人股东 [新增]
胡昱欣 自然人股东 [新增]
裴宇 自然人股东 [新增] | 北京建工环境修复股份有限公司 企业法人
罗欢 自然人股东 [退出]
彭勇 自然人股东 [退出]
夏凤英 自然人股东 [退出]
韩春媚 自然人股东
于宏旭 自然人股东 [退出]
刘栋良 自然人股东 [退出]
李峰 自然人股东 [退出] | 2017-05-22 |
董事(理事)、经理、监事 | 徐宏伟,董事; 贵大伟,董事; 韩春媚,经理; 吴渝,监事; | 高艳丽,董事; 马骏,董事; 马骏,经理; 吴渝,监事; | 2016-11-30 |
董事 经理 监事 | 贵大伟, [新增]
韩春媚, [新增]
吴渝,
徐海珍*, [新增]
徐宏伟 [新增] | 高艳丽, [退出]
郝鑫*, [退出]
马骏, [退出]
吴渝 | 2016-11-30 |
董事 经理 监事 | 徐海珍* 董事长 [新增]
徐宏伟 董事 [新增]
贵大伟 董事 [新增]
韩春媚 经理 [新增]
吴渝 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 郝鑫* 董事长 [退出]
高艳丽 董事 [退出]
马骏 董事 [退出]
马骏 经理 [退出]
吴渝 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-11-30 |
法定代表人 | 徐海珍 | 郝鑫 | 2016-11-30 |
董事 经理 监事 | 徐海珍 董事长; [新增]
徐宏伟 董事; [新增]
贵大伟 董事; [新增]
韩春媚 经理; [新增]
吴渝 监事 | 郝鑫 董事长; [退出]
马骏 董事; [退出]
高艳丽 董事; [退出]
马骏 经理; [退出]
吴渝 监事 | 2016-11-30 |