北京平丰康泰科技有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市海淀区青云里满庭芳园小区9号楼青云当代大厦17层1706室712号房间,我公司主要提供技术推广、技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;企业管理;企业管理咨询;企业策划;经济贸易咨询;财务咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展...
联系方式
- 公司地址:
- 北京市海淀区青云里满庭芳园小区9号楼青云当代大厦17层1706室712号房间
- 固定电话:
- (010)59232550 未核实,仅供参考
- 经理:
- 孙婕
- 电子邮件:
- kathy.xu@warburgpincus.com
- 邮政编码:
- 100000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
电子邮箱 | anni.kou@warburgpincus.com |
座机号码 | 010-59232550 |
座机号码 | 010-59232531 |
座机号码 | 010-85292531 |
电子邮箱 | kathy.xu@warburgpincus.com |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 北京平丰康泰科技有限公司 |
简称: | 平丰康泰 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 技术推广、技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;企业管理;企业管理咨询;企业策划;经济贸易咨询;财务咨询(不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展... |
营业执照号码: | 110108020396454 |
发证机关: | 北京市海淀区市场监督管理局 |
核准日期: | 2015-12-21 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2015年12月21日 |
注册资本: | 2 万元 (万元) |
所属分类: | 技术推广服务业 » 海淀区技术推广服务业 |
所属城市: | 北京企业网 » 海淀区 » 海淀区海淀 |
顺企编码: | 33162009 |
北京平丰康泰科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
孙婕 | 1万 | |
徐波 | 1万 |
北京平丰康泰科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人 | 陈昱,自然人股东, [新增] 徐波,自然人股东 | 孙婕,自然人股东, [退出] 徐波,自然人股东 | 2022-01-11 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 徐波* 执行董事 2 徐波* 经理 3 朱喆 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 徐波* 执行董事 2 徐波* 经理 3 刘军 监事 | 2018-08-16 |
董事 经理 监事 | 徐波*,朱喆 | 刘军,徐波* | 2018-08-16 |
董事 经理 监事 | 徐波 执行董事; 徐波 经理; 朱喆 监事 [新增] | 徐波 执行董事; 徐波 经理; 刘军 监事 [退出] | 2018-08-16 |
董事 经理 监事 | 徐波*, 朱喆 [新增] | 刘军, [退出] 徐波* | 2018-08-16 |
董事 经理 监事 | 徐波* 执行董事 徐波* 经理 朱喆 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 徐波* 执行董事 徐波* 经理 刘军 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-08-16 |
投资人 | 孙婕 自然人股东 徐波 自然人股东 [新增] | 刘军 自然人股东 [退出] 孙婕 自然人股东 | 2018-08-16 |
董事 经理 监事 | 刘军,徐波* | 刘军,孙婕* | 2017-09-25 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 徐波* 执行董事 2 徐波* 经理 3 刘军 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 孙婕* 执行董事 2 孙婕* 经理 3 刘军 监事 | 2017-09-25 |
董事 经理 监事 | 徐波* 执行董事 [新增] 徐波* 经理 [新增] 刘军 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 孙婕* 执行董事 [退出] 孙婕* 经理 [退出] 刘军 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-09-25 |
法定代表人 | 徐波 | 孙婕 | 2017-09-25 |
董事 经理 监事 | 徐波 执行董事; [新增] 徐波 经理; [新增] 刘军 监事 | 孙婕 执行董事; [退出] 孙婕 经理; [退出] 刘军 监事 | 2017-09-25 |
董事 经理 监事 | 刘军, 徐波* [新增] | 刘军, 孙婕* [退出] | 2017-09-25 |
北京平丰康泰科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
孙婕 | 执行董事 |
孙婕 | 经理 |
刘军 | 监事 |
北京平丰康泰科技有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
万色城电子商务集团有限公司 | 朱海滨 | 杭州市滨江区长江路336号2幢7层 | 0.0500% |
北京云鸟科技有限公司 | 何晓宇 | 北京市海淀区上地十街1号院3号楼11层1105 | 13.3333% |
本页是 [北京平丰康泰科技有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。