变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人 | 北京龙海鑫达钻井工程有限公司,企业法人, [新增]
孙翠龙,自然人股东 | 孙翠龙,自然人股东,
张颖,自然人股东 [退出] | 2022-03-04 |
经营范围 | 殡葬礼仪服务;遗体搬运存放服务;墓地安葬服务;丧葬用品服务;销售日用品、服装鞋帽、针纺织品、建筑材料、装饰材料、珠宝首饰、工艺品、化工产品、电子产品、花卉、食用农产品;组织文化艺术交流活动;会议服务;礼仪服务;摄影服务;出租商业用房、办公用房;承办展览展示;园林绿化;物业管理;企业管理;机动车停车场管理服务;保洁服务;建筑劳务分包;施工专业作业。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;建筑劳务分包;施工专业作业以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 殡葬礼仪服务;遗体搬运存放服务;墓地安葬服务;丧葬用品服务;销售日用品、服装鞋帽、针纺织品、建筑材料、装饰材料、珠宝首饰、工艺品、化工产品、电子产品、花卉、食用农产品;组织文化艺术交流活动;会议服务;礼仪服务;摄影服务;出租商业用房、办公用房;承办展览展示;园林绿化;物业管理;企业管理;机动车停车场管理服务;保洁服务;建筑劳务分包;施工专业作业。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;建筑劳务分包;施工专业作业以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2022-01-21 |
企业名称 | 北京雁阳山殡葬服务有限公司 | 北京雁阳山殡葬服务有限公司 | 2022-01-21 |
经营范围 | 殡葬礼仪服务;遗体搬运存放服务;墓地安葬服务;丧葬用品服务;销售日用品、服装鞋帽、针纺织品、建筑材料、装饰材料、珠宝首饰、工艺品、化工产品、电子产品、花卉、食用农产品;组织文化艺术交流活动;会议服务;礼仪服务;摄影服务;出租商业用房、办公用房;承办展览展示;园林绿化;物业管理;企业管理;机动车停车场管理服务;保洁服务;建筑劳务分包;施工专业作业。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;建筑劳务分包;施工专业作业以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 加工服装服饰;设计服装服饰、箱包、皮具;销售服装鞋帽、箱包、皮具、电子产品、机械设备、建筑材料、化工产品(不含危险化学品);企业管理咨询;投资咨询;企业管理;技术进出口、货物进出口、代理进出口;会议服务;承办展览展示。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2022-01-21 |
企业名称 | 北京雁阳山殡葬服务有限公司 | 欧尚雪(北京)服装服饰有限公司 | 2022-01-21 |
投资人 | 孙翠龙,自然人股东,
张颖,自然人股东 | 孙翠龙,自然人股东,
张颖,自然人股东 | 2017-03-16 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 孙翠龙* 执行董事 2 孙翠龙* 经理 3 张颖 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 孙翠龙* 执行董事 2 孙翠龙* 经理 3 赵颖 监事 | 2017-03-16 |
董事 经理 监事 | 孙翠龙*,张颖 | 孙翠龙*,赵颖 | 2017-03-16 |
董事 经理 监事 | 孙翠龙 执行董事;
孙翠龙 经理;
张颖 监事 [新增] | 孙翠龙 执行董事;
孙翠龙 经理;
赵颖 监事 [退出] | 2017-03-16 |
董事 经理 监事 | 孙翠龙*,
张颖 [新增] | 孙翠龙*,
赵颖 [退出] | 2017-03-16 |
董事 经理 监事 | 孙翠龙* 执行董事
孙翠龙* 经理
张颖 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 孙翠龙* 执行董事
孙翠龙* 经理
赵颖 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-03-16 |
投资人 | 孙翠龙 自然人股东
张颖 自然人股东 [新增] | 孙翠龙 自然人股东
赵颖 自然人股东 [退出] | 2017-03-16 |
经营范围 | 加工服装服饰;设计服装服饰、箱包、皮具;销售服装鞋帽、箱包、皮具、电子产品、机械设备、建筑材料、化工产品(不含危险化学品);企业管理咨询;投资咨询;企业管理;技术进出口、货物进出口、代理进出口;会议服务;承办展览展示。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 加工服装服饰;设计服装服饰、箱包、皮具;销售服装鞋帽、箱包、皮具、电子产品、机械设备、建筑材料、化工产品(不含危险化学品);企业管理咨询;投资咨询;企业管理;技术进出口、货物进出口、代理进出口;会议服务;承办展览展示。 | 2016-05-05 |
经营范围 | 加工服装服饰;设计服装服饰、箱包、皮具;销售服装鞋帽、箱包、皮具、电子产品、机械设备、建筑材料、化工产品(不含危险化学品);企业管理咨询;投资咨询;企业管理;技术进出口、货物进出口、代理进出口;会议服务;承办展览展示。 | 加工服装服饰;设计服装服饰、箱包、皮具;销售服装鞋帽、箱包、皮具、电子产品、机械设备、建筑材料、化工产品(不含危险化学品);企业管理咨询;投资咨询;企业管理;技术进出口、货物进出口、代理进出口;会议服务;承办展览展示。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2016-05-05 |
住所 | 北京市平谷区大华山镇大华山大街269号 | 北京市平谷区林荫北街13号信息大厦18层1808-152 | 2012-10-15 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 孙翠龙* 执行董事 2 孙翠龙* 经理 3 赵颖 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 简德珍* 执行董事 2 简德珍* 经理 3 田树民 监事 | 2012-05-17 |
董事 经理 监事 | 孙翠龙 执行董事; [新增]
孙翠龙 经理; [新增]
赵颖 监事 [新增] | 简德珍 执行董事; [退出]
简德珍 经理; [退出]
田树民 监事 [退出] | 2012-05-17 |
董事 经理 监事 | 孙翠龙* 执行董事 [新增]
孙翠龙* 经理 [新增]
赵颖 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 简德珍* 执行董事 [退出]
简德珍* 经理 [退出]
田树民 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2012-05-17 |
投资人 | 孙翠龙 198 自然人股东 [新增]
赵颖 2 自然人股东 [新增] | 简德珍 170 自然人股东 [退出]
田树民 30 自然人股东 [退出] | 2012-05-17 |
经营范围 | 加工服装服饰;设计服装服饰、箱包、皮具;销售服装鞋帽、箱包、皮具、电子产品、机械设备、建筑材料、化工产品(不含危险化学品);企业管理咨询;投资咨询;企业管理;技术进出口、货物进出口、代理进出口;会议服务;承办展览展示。 | 销售建筑材料、五金交电、日用品、服装鞋帽、电子产品、办公用品、汽车配件、仪表仪器、医疗器械(只限一类)、工艺美术品(文物除外)。 | 2012-05-17 |
法定代表人 | 孙翠龙 | 简德珍 | 2012-05-17 |
企业名称 | 欧尚雪(北京)服装服饰有限公司 | 北京鼎鑫嘉铭商贸有限公司 | 2012-05-17 |
经营范围 | 销售建筑材料、五金交电、日用品、服装鞋帽、电子产品、办公用品、汽车配件、仪表仪器、医疗器械(只限一类)、工艺美术品(文物除外)。 | 普通货运。货运代理、分批包装、仓储保管、配送服务;技术开发及转让、技术服务;承办展览展示。 | 2011-09-08 |
企业名称 | 北京鼎鑫嘉铭商贸有限公司 | 北京鼎信嘉铭物流有限公司 | 2011-09-08 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 简德珍* 执行董事 2 简德珍* 经理 3 田树民 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 于凤伶* 执行董事 2 于凤伶* 经理 3 赵小建 监事 | 2011-07-20 |
董事 经理 监事 | 简德珍 执行董事; [新增]
简德珍 经理; [新增]
田树民 监事 [新增] | 于凤伶 执行董事; [退出]
于凤伶 经理; [退出]
赵小建 监事 [退出] | 2011-07-20 |
企业名称 | 北京鼎信嘉铭物流有限公司 | 宏泽久盛(北京)商贸有限公司 | 2011-07-20 |
董事 经理 监事 | 简德珍* 执行董事 [新增]
简德珍* 经理 [新增]
田树民 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 于凤伶* 执行董事 [退出]
于凤伶* 经理 [退出]
赵小建 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2011-07-20 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2011-07-20 |
投资人 | 简德珍 170 自然人股东 [新增]
田树民 30 自然人股东 [新增] | 于凤伶 200 自然人股东 [退出] | 2011-07-20 |
经营范围 | 普通货运。货运代理、分批包装、仓储保管、配送服务;技术开发及转让、技术服务;承办展览展示。 | 销售日用品、工艺美术品、厨房用品、卫生洁具、化妆品、服装服饰、鞋帽、办公用品;计算机软硬件及外围设备(不含计算机信息系统安全专用产品)、五金交电、通讯设备;技术开发、技术服务;设计、制作、代理、广告发布;公关策划。 | 2011-07-20 |
法定代表人 | 简德珍 | 于凤伶 | 2011-07-20 |
住所 | 北京市平谷区林荫北街13号信息大厦18层1808-152 | 北京市平谷区林荫北街13号信息大厦18层1808-97 | 2011-07-20 |
实收资本 | 200 万元 | 10 万元 | 2011-05-06 |
注册资本 | 200( + 1900% ) | 10 | 2011-05-06 |
实收资本 | 200( + 1900% ) | 10 | 2011-05-06 |
实缴的出资额 认缴的出资额 | 于凤伶 200( + 1900% ) 自然人股东 | 于凤伶 10 自然人股东 | 2011-05-06 |
实收资本 | 200 万元( + 1900% ) | 10 万元 | 2011-05-06 |
注册资本 | 200万元( + 1900% ) | 10万元 | 2011-05-06 |