变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
组织机构备案 | 黄道亨,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
马少贞,监事,选举, | 崔海照,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
马少贞,监事,选举, | 2017-03-28 |
经理备案 | 黄道亨,执行董事兼经理,选举, [新增]
马少贞,监事,选举, | 崔海照,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
马少贞,监事,选举, | 2017-03-28 |
股东变更 | 梁俊霞; [新增]
马少贞; | 崔海照; [退出]
马少贞; | 2017-03-28 |
经理备案 | 黄道亨(执行董事兼经理) [新增]
马少贞(监事) | 崔海照(执行董事兼经理) [退出]
马少贞(监事) | 2017-03-28 |
组织机构备案 | 黄道亨(执行董事兼经理) [新增]
马少贞(监事) | 崔海照(执行董事兼经理) [退出]
马少贞(监事) | 2017-03-28 |
法定代表人变更 | 黄道亨 | 崔海照 | 2017-03-28 |
组织机构备案 | 黄道亨(执行董事兼经理);马少贞(监事); | 崔海照(执行董事兼经理);马少贞(监事); | 2017-03-28 |
经理备案 | 黄道亨(执行董事兼经理);马少贞(监事); | 崔海照(执行董事兼经理);马少贞(监事); | 2017-03-28 |
股东变更 | 梁俊霞;马少贞; | 崔海照;马少贞; | 2017-03-28 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-03-28 |
股东变更 | 崔海照;马少贞; | 崔海照;马少贞; | 2016-01-29 |
财务负责人 | 郑健欢 | 财务负责人(变更前) | 2016-01-29 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2016-01-29 |
股东变更 | 崔海照;
马少贞; | 崔海照;
马少贞; | 2016-01-29 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他有限责任公司 | 2015-04-17 |
经理备案 | 崔海照,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
马少贞,监事,选举, [新增] | 崔海照,其他人员,, [退出]
叶志强,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2015-04-15 |
监事备案 | 崔海照,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
马少贞,监事,选举, [新增] | 崔海照,其他人员,, [退出]
叶志强,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2015-04-15 |
组织机构备案 | 崔海照,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
马少贞,监事,选举, [新增] | 崔海照,其他人员,, [退出]
叶志强,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2015-04-15 |
股东变更 | 崔海照,001,*****4,货币,0,0,120, , ;
马少贞,001,*****6,,0,0,0, , ; [新增] | 崔海照,001,*****4,货币,0,0,120, , ;
广东国敦投资有限公司,011,*****,货币,0,0,2880, , ; [退出] | 2015-04-15 |
董事备案 | 崔海照,执行董事兼经理,选举,是
马少贞,监事,选举, [新增] | 崔海照,其他人员,,
叶志强,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2015-04-15 |
法定代表人变更 | 崔海照 | 叶志强 | 2015-04-15 |