北京哈敦教育咨询股份有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市海淀区学清路甲18号西小楼二层110室,我公司主要提供教育咨询;技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;舞蹈培训、声乐培训、绘画培训;组织文化艺术交流活动;承办展览展示活动;会议服务;电脑动画设计;设计、制作、代理、发布广告;销售计算机、软件及辅助设备、文化用品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;...
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 北京哈敦教育咨询股份有限公司 |
简称: | 哈敦教育咨询 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 教育咨询;技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;舞蹈培训、声乐培训、绘画培训(不得面向全国招生);组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示活动;会议服务;电脑动画设计;设计、制作、代理、发布广告;销售计算机、软件及辅助设备、文化用品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;... |
营业执照号码: | 110108021319078 |
发证机关: | 北京市海淀区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-05-30 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2016年05月30日 |
注册资本: | 500 万元 (万元) |
所属分类: | 教育 » 海淀区教育 |
所属城市: | 北京企业网 » 海淀区 » 海淀区海淀 |
顺企编码: | 33245828 |
北京哈敦教育咨询股份有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
肖海腾 | 70% | 人民币350.0万元 |
李凤梅 | 30% | 人民币150.0万元 |
北京哈敦教育咨询股份有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
董事 经理 监事 | 肖海腾 执行董事; 肖海腾 经理; 李凤梅 监事 | 肖海腾 董事长; 李凤梅 董事; 肖天翔 董事; [退出] 贾志环 董事; [退出] 王世兵 董事; [退出] 王欣佳 经理; [退出] 张秀秀 监事会主席; [退出] 柴芳 监事; [退出] 杨兴改 监事; [退出] 刘平丽 监事 [退出] | 2020-07-15 |
董事 经理 监事 | 李凤梅, 肖海腾* | 柴芳, [退出] 贾志环, [退出] 李凤梅, 刘平丽, [退出] 王世兵, [退出] 王欣佳, [退出] 肖海腾*, 肖天翔, [退出] 杨兴改, [退出] 张秀秀 [退出] | 2020-07-15 |
董事 经理 监事 | 肖海腾* 执行董事 肖海腾* 经理 李凤梅 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 肖海腾* 董事长 李凤梅 董事 肖天翔 董事 [退出] 贾志环 董事 [退出] 王世兵 董事 [退出] 王欣佳 经理 [退出] 张秀秀 监事会主席 [退出] 柴芳 监事 [退出] 杨兴改 监事 [退出] 刘平丽 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-07-15 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 2020-07-15 |
投资人 | 肖海腾 自然人股东 李凤梅 自然人股东 | 肖海腾 自然人股东 贾志环 自然人股东 [退出] 李凤梅 自然人股东 王世兵 自然人股东 [退出] 刘平丽 自然人股东 [退出] 庄铁丽 自然人股东 [退出] 徐四明 自然人股东 [退出] 肖天翔 自然人股东 [退出] 王欣佳 自然人股东 [退出] 白丽 自然人股东 [退出] | 2020-07-15 |
企业名称 | 北京哈敦教育咨询有限公司 | 北京哈敦教育咨询股份有限公司 | 2020-07-15 |
住所 | 北京市海淀区宝盛东路甲8号一层103号 | 北京市海淀区学清路甲18号西小楼二层110室 | 2020-01-14 |
北京哈敦教育咨询股份有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
肖海腾 | 董事长 |
贾志环 | 董事 |
李凤梅 | 董事 |
王世兵 | 董事 |
肖天翔 | 董事 |
王欣佳 | 经理 |
张秀秀 | 监事会主席 |
柴芳 | 监事 |
刘平丽 | 监事 |
杨兴改 | 监事 |
本页是 [北京哈敦教育咨询股份有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。