贵州众创云投资管理有限公司,办公室地址位于中国避暑之都贵阳,贵州省贵阳市高新技术产业开发区金阳科技产业园标准厂房辅助用房B416室,我公司主要提供法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可的,经审批机关批准后凭许可文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可的,市场主体自主选择经营。
章程、协议、申请书记载的经营范围:投资管理;实业投资;投资咨询;资产管理;企业形象策划;企业管理咨询;财务咨询;技术咨询;商务信息咨询;物业管理;环保工程;建筑工程;会展服务;从事计算机、网络技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让。
章程、协议、申请书记载的经营范围:投资管理;实业投资;投资咨询;资产管理;企业形象策划;企业管理咨询;财务咨询;技术咨询;商务信息咨询;物业管理;环保工程;建筑工程;会展服务;从事计算机、网络技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让。
联系方式
- 公司地址:
- 贵州省贵阳市高新技术产业开发区金阳科技产业园标准厂房辅助用房B416室
- 固定电话:
- (0851) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 叶杰
- 邮政编码:
- 550000
- 地区编码:
- 520115
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 贵州众创云投资管理有限公司 |
简称: | 众创云投资管理 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。 章程、协议、申请书记载的经营范围:投资管理;实业投资;投资咨询;资产管理;企业形象策划;企业管理咨询;财务咨询;技术咨询;商务信息咨询;物业管理;环保工程;建筑工程;会展服务;从事计算机、网络技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让。 |
营业执照号码: | 91520115MA6DKGFP2X |
发证机关: | 贵阳国家高新技术产业开发区行政审批局 |
核准日期: | 2016-02-17 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2016年02月17日 |
注册资本: | 100 万人民币元 (万元) |
所属分类: | 咨询、投资、加盟公司 » 乌当区咨询、投资、加盟公司 |
所属城市: | 贵阳企业网 » 乌当区 » 乌当区金阳 |
顺企编码: | 33248732 |
贵州众创云投资管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
陈兴盛 | 51% | 人民币1530万元 |
王松 | 49% | 人民币1470万元 |
贵州众创云投资管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 王松 | 汪君红 | 2022-10-26 |
高级管理人员备案 | 王松 [新增] 黄晓明 [新增] | 汪君红 [退出] 贺加碧 [退出] | 2022-10-26 |
投资人变更 | 陈兴盛:51%; 王松:49%; [新增] | 汪君红:34%; [退出] 陈兴盛:33%; 贺加碧:33%; [退出] | 2022-10-26 |
高级管理人员备案 | 王松、黄晓明 | 汪君红、贺加碧 | 2022-10-26 |
投资人变更 | 陈兴盛:51%;王松:49%; | 汪君红:34%;陈兴盛:33%;贺加碧:33%; | 2022-10-26 |
章程备案 | 无 | 无 | 2022-10-26 |
高级管理人员备案变更 | 汪君红、贺加碧 | 张进飞、卢正梅 | 2020-12-03 |
高级管理人员备案 | 汪君红、贺加碧 | 张进飞、卢正梅 | 2020-12-03 |
投资人变更 | 陈兴盛:33%;汪君红:34%;贺加碧:33%; | 张进飞:100%; | 2020-12-03 |
投资人变更变更 | 陈兴盛:*%;汪君红:*%;贺加碧:*%; | 张进飞:*%; | 2020-12-03 |
投资人变更变更 | 陈兴盛%;汪君红%;贺加碧%; | 张进飞%; | 2020-12-03 |
负责人变更 | 汪君红 | 张进飞 | 2020-12-03 |
注册资本变更 | 3000 | 100 | 2020-12-03 |
投资人变更变更 | 陈兴盛;汪君红;贺加碧; | 张进飞; | 2020-12-03 |
投资人变更 | 陈兴盛:33%; [新增] 汪君红:34%; [新增] 贺加碧:33%; [新增] | 张进飞:100%; [退出] | 2020-12-03 |
注册资本变更 | 3000( + 2900% ) | 100 | 2020-12-03 |
投资人变更 | 陈兴盛; [新增] 汪君红; [新增] 贺加碧; [新增] | 张进飞; [退出] | 2020-12-03 |
投资人变更 | 陈兴盛%; [新增] 汪君红%; [新增] 贺加碧%; [新增] | 张进飞%; [退出] | 2020-12-03 |
注册资本变更 | ****.****** | ***.****** | 2020-12-03 |
高级管理人员备案 | 汪君红 [新增] 贺加碧 [新增] | 张进飞 [退出] 卢正梅 [退出] | 2020-12-03 |
投资人变更 | 陈兴盛:*%; [新增] 汪君红:*%; [新增] 贺加碧:*%; [新增] | 张进飞:*%; [退出] | 2020-12-03 |
章程备案 | 无 | 无 | 2020-12-03 |
联络员备案 | 汪君红 | 张进飞 | 2020-12-03 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-12-03 |
投资人变更变更 | 张进飞:*%; | 张进飞:*%;卢正梅:*%;于若涵:*%;卢正志:*%;龙如江:*%;赵亦明:*%;叶杰:*%;袁秀琳:*%;沈玉华:*%;陈利华:*%; | 2020-11-16 |
负责人变更 | 张进飞 | 叶杰 | 2020-11-16 |
投资人变更变更 | 张进飞; | 张进飞;卢正梅;于若涵;卢正志;龙如江;赵亦明;叶杰;袁秀琳;沈玉华;陈利华; | 2020-11-16 |
高级管理人员备案 | 张进飞、卢正梅 | 张进飞、卢正梅、叶杰 | 2020-11-16 |
投资人变更变更 | 张进飞%; | 张进飞%;卢正梅%;于若涵%;卢正志%;龙如江%;赵亦明%;叶杰%;袁秀琳%;沈玉华%;陈利华%; | 2020-11-16 |
高级管理人员备案变更 | 张进飞、卢正梅 | 张进飞、卢正梅、叶杰 | 2020-11-16 |
投资人变更变更 | 张进飞:100%; | 张进飞:526%;卢正梅:19.61%;于若涵:9.81%;卢正志:5.88%;龙如江:2.94%;赵亦明:2.45%;叶杰:2.25%;袁秀琳:26%;沈玉华:1.47%;陈利华:1.47%; | 2020-11-16 |
其他事项备案 | 张进飞:100%; | 张进飞:526%;卢正梅:19.61%;于若涵:9.81%;卢正志:5.88%;龙如江:2.94%;赵亦明:2.45%;叶杰:2.25%;袁秀琳:26%;沈玉华:1.47%;陈利华:1.47%; | 2020-11-16 |
投资人变更 | 张进飞:100%; | 张进飞:526%; 卢正梅:19.61%; [退出] 于若涵:9.81%; [退出] 卢正志:5.88%; [退出] 龙如江:2.94%; [退出] 赵亦明:2.45%; [退出] 叶杰:2.25%; [退出] 袁秀琳:26%; [退出] 沈玉华:1.47%; [退出] 陈利华:1.47%; [退出] | 2020-11-16 |
其他事项备案 | 张进飞:100; | 张进飞:526;卢正梅:19.61;于若涵:9.81;卢正志:5.88;龙如江:2.94;赵亦明:2.45;叶杰:2.25;袁秀琳:26;沈玉华:1.47;陈利华:1.47; | 2020-11-16 |
投资人变更 | 张进飞; | 张进飞; 卢正梅; [退出] 于若涵; [退出] 卢正志; [退出] 龙如江; [退出] 赵亦明; [退出] 叶杰; [退出] 袁秀琳; [退出] 沈玉华; [退出] 陈利华; [退出] | 2020-11-16 |
投资人变更 | 张进飞%; | 张进飞%; 卢正梅%; [退出] 于若涵%; [退出] 卢正志%; [退出] 龙如江%; [退出] 赵亦明%; [退出] 叶杰%; [退出] 袁秀琳%; [退出] 沈玉华%; [退出] 陈利华%; [退出] | 2020-11-16 |
其他事项备案 | 张进飞; | 张进飞;卢正梅;于若涵;卢正志;龙如江;赵亦明;叶杰;袁秀琳;沈玉华;陈利华; | 2020-11-16 |
章程备案 | 无 | 无 | 2020-11-16 |
其他事项备案 | 张进飞:*%; | 张进飞:*%;卢正梅:*%;于若涵:*%;卢正志:*%;龙如江:*%;赵亦明:*%;叶杰:*%;袁秀琳:*%;沈玉华:*%;陈利华:*%; | 2020-11-16 |
投资人变更 | 张进飞:*%; | 张进飞:*%; 卢正梅:*%; [退出] 于若涵:*%; [退出] 卢正志:*%; [退出] 龙如江:*%; [退出] 赵亦明:*%; [退出] 叶杰:*%; [退出] 袁秀琳:*%; [退出] 沈玉华:*%; [退出] 陈利华:*%; [退出] | 2020-11-16 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-11-16 |
联络员备案 | 张进飞 | 卢正志 | 2020-11-16 |
高级管理人员备案 | 张进飞 卢正梅 | 张进飞 卢正梅 叶杰 [退出] | 2020-11-16 |
投资人变更 | 沈玉华:1.47%;赵亦明:2.45%;袁秀琳:26%;叶杰:2.25%;龙如江:2.94%;陈利华:1.47%;于若涵:9.81%;卢正梅:19.61%;卢正志:5.88%;张进飞:526%; | 张进飞:46.18%;卢正梅:19.61%;于若涵:9.81%;卢正志:5.88%;李洁:5.88%;龙如江:2.94%;赵亦明:2.45%;叶杰:2.25%;袁秀琳:26%;沈玉华:1.47%;陈利华:1.47%; | 2018-11-23 |
投资人变更变更 | 沈玉华:*;赵亦明:*;袁秀琳:*;叶杰:*;龙如江:*;陈利华:*;于若涵:*;卢正梅:*;卢正志:*;张进飞:*; | 张进飞:*;卢正梅:*;于若涵:*;卢正志:*;李洁:*;龙如江:*;赵亦明:*;叶杰:*;袁秀琳:*;沈玉华:*;陈利华:*; | 2018-11-23 |
章程备案变更 | 无 | 无 | 2018-11-23 |
投资人变更 | 沈玉华:*; 赵亦明:*; 袁秀琳:*; 叶杰:*; 龙如江:*; 陈利华:*; 于若涵:*; 卢正梅:*; 卢正志:*; 张进飞:*; | 张进飞:*; 卢正梅:*; 于若涵:*; 卢正志:*; 李洁:*; [退出] 龙如江:*; 赵亦明:*; 叶杰:*; 袁秀琳:*; 沈玉华:*; 陈利华:*; | 2018-11-23 |
其他事项备案 | 沈玉华:1.47%;赵亦明:2.45%;袁秀琳:26%;叶杰:2.25%;龙如江:2.94%;陈利华:1.47%;于若涵:9.81%;卢正梅:19.61%;卢正志:5.88%;张进飞:526%; | 张进飞:46.18%;卢正梅:19.61%;于若涵:9.81%;卢正志:5.88%;李洁:5.88%;龙如江:2.94%;赵亦明:2.45%;叶杰:2.25%;袁秀琳:26%;沈玉华:1.47%;陈利华:1.47%; | 2018-11-23 |
其他事项备案变更 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,物业服务企业及其分支机构备案,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | - | 2018-11-23 |
本页是 [贵州众创云投资管理有限公司] 在顺企网贵阳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关咨询、投资、加盟公司