变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
注册资本 | 19160.1483万人民币元( + 40.2117% ) | 13665.1563万人民币元 | 2021-09-18 |
董事 经理 监事 | 袁海波 执行董事;
袁海波 总经理;
侯伟文 监事 [新增] | 袁海波 董事长;
陈广田 董事; [退出]
陈瑾瑾 董事; [退出]
袁海波 经理;
侯徫文 监事 [退出] | 2019-09-23 |
董事 经理 监事 | 侯伟文, [新增]
袁海波* | 陈广田, [退出]
陈瑾瑾, [退出]
侯徫文, [退出]
袁海波* | 2019-09-23 |
董事 经理 监事 | 袁海波* 执行董事
袁海波* 总经理
侯伟文 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 袁海波* 董事长
陈广田 董事 [退出]
陈瑾瑾 董事 [退出]
袁海波* 经理
侯徫文 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-09-23 |
企业类型 | 有限责任公司(外国法人独资) | 有限责任公司(中外合资) | 2019-09-23 |
投资人 | 英联有限公司 外国(地区)企业 | 英联有限公司 外国(地区)企业
北京北湖九号云科技有限公司 企业法人 [退出] | 2019-09-23 |
董事 经理 监事 | 袁海波 董事长;
陈广田 董事; [新增]
陈瑾瑾 董事;
袁海波 经理;
侯徫文 监事 | 袁海波 董事长;
李福升 董事; [退出]
陈瑾瑾 董事;
袁海波 经理;
侯徫文 监事 | 2014-12-31 |
董事 经理 监事 | 陈广田, [新增]
陈瑾瑾,
侯徫文,
袁海波* | 陈瑾瑾,
侯徫文,
李福升, [退出]
袁海波* | 2014-12-31 |
投资人 | 英联有限公司,外国(地区)企业; 北京北湖九号云科技有限公司,企业法人; | 英联有限公司,企业法人; 北京北湖九号商务酒店有限公司,法人股东; | 2014-12-31 |
董事(理事)、经理、监事 | 陈广田,董事; 陈瑾瑾,董事; 侯徫文,监事; | 陈瑾瑾,董事; 李福升,董事; 侯徫文,监事; | 2014-12-31 |
投资人 | 北京北湖九号云科技有限公司, [新增]
企业法人,
英联有限公司,
外国(地区)企业 | 北京北湖九号商务酒店有限公司, [退出]
企业法人,
英联有限公司,
外国(地区)企业 | 2014-12-31 |
投资人 | 变更后(注:标有*标志的为法定代表人)
袁海波* 董事长
陈广田 董事 [新增]
陈瑾瑾 董事
袁海波* 经理
侯徫文 监事 | 变更前(注:标有*标志的为法定代表人)
袁海波* 董事长
陈瑾瑾 董事
李福升 董事 [退出]
袁海波* 经理
侯徫文 监事 | 2014-12-31 |
董事 经理 监事 | 袁海波* 董事长
陈广田 董事 [新增]
陈瑾瑾 董事
袁海波* 经理
侯徫文 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 袁海波* 董事长
陈瑾瑾 董事
李福升 董事 [退出]
袁海波* 经理
侯徫文 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-12-31 |
投资人 | 英联有限公司 外国(地区)企业
北京北湖九号云科技有限公司 企业法人 [新增] | 英联有限公司 企业法人
北京北湖九号商务酒店有限公司 法人股东 [退出] | 2014-12-31 |
投资人 | 英联有限公司 企业法人 [新增]
北京融睿创嘉顾问咨询有限责任公司 法人股东 [新增] | 无 | 2014-02-28 |
董事 经理 监事 | 袁海波 董事长;
李福升 董事; [新增]
陈瑾瑾 董事;
袁海波 经理;
侯徫文 监事 [新增] | 袁海波 董事长;
陈瑾瑾 董事;
王虹 董事; [退出]
王虹 经理 [退出] | 2014-02-12 |
董事 经理 监事 | 袁海波* 董事长
陈瑾瑾 董事
李福升 董事 [新增]
袁海波* 经理
侯徫文 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 袁海波* 董事长
王虹 董事 [退出]
陈瑾瑾 董事
王虹 经理 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-02-12 |
住所 | 北京市朝阳区来广营乡新北路1号(朝来足球活动中心院A)北京北湖九号商务酒店212室 | 北京市朝阳区京顺路5号B座三层 | 2014-02-12 |
董事(理事)、经理、监事 | 陈瑾瑾,董事; 李福升,董事; 侯徫文,监事; | 王虹,董事; 陈瑾瑾,董事; 王虹,经理; | 2014-02-12 |
注册资本 | 13665.1563 万元 | 20000 万元 | 2014-01-15 |
认缴的出资额 | 英联有限公司,13605.16,企业法人; 北京北湖九号商务酒店有限公司,60,法人股东; | 英联有限公司,19940,企业法人; 北京北湖九号商务酒店有限公司,60,法人股东; | 2014-01-15 |
注册资本 | 13665.1563( - 31.67422% ) | 20000 | 2014-01-15 |
认缴的出资额 | 英联有限公司 13605.16( - 31.76951% ) 企业法人
北京北湖九号商务酒店有限公司 60 法人股东 | 英联有限公司 19940 企业法人
北京北湖九号商务酒店有限公司 60 法人股东 | 2014-01-15 |
注册资本 | 13665.1563万元( - 31.67422% ) | 20000万元 | 2014-01-15 |
投资人 | 英联有限公司,19940,企业法人; 北京北湖九号商务酒店有限公司,60,法人股东; | 英联有限公司,19940,企业法人; 北京融睿创嘉顾问咨询有限责任公司,60,法人股东; | 2012-07-04 |
投资人 | 英联有限公司 19940 企业法人
北京北湖九号商务酒店有限公司 60 法人股东 [新增] | 英联有限公司 19940 企业法人
北京融睿创嘉顾问咨询有限责任公司 60 法人股东 [退出] | 2012-07-04 |
实收资本 | 13665.1563( + 13.8763% ) | 12000 | 2011-06-15 |
注册资本 | 20000( + 66.66667% ) | 12000 | 2011-06-15 |
认缴的出资额 实缴的出资额 | 英联有限公司 19940( + 67168% ) 企业法人
北京融睿创嘉顾问咨询有限责任公司 60 法人股东 | 英联有限公司 11940 企业法人
北京融睿创嘉顾问咨询有限责任公司 60 法人股东 | 2011-06-15 |
实收资本 | 13665.1563 万元( + 13.8763% ) | 12000 万元 | 2011-06-15 |
注册资本 | 20000万元( + 66.66667% ) | 12000万元 | 2011-06-15 |
注册资本 | 20000 万元 | 12000 万元 | 2011-06-15 |
实收资本(金) | 13665.1563 万元 | 12000 万元 | 2011-06-15 |
认缴的出资额,实缴的出资额 | 英联有限公司,19940,企业法人; 北京融睿创嘉顾问咨询有限责任公司,60,法人股东; | 英联有限公司,11940,企业法人; 北京融睿创嘉顾问咨询有限责任公司,60,法人股东; | 2011-06-15 |
董事(理事)、经理、监事 | 王虹,董事; 陈瑾瑾,董事; 王虹,经理; | 袁捷,董事; 刘唯,董事; | 2010-11-12 |
董事 经理 监事 | 袁海波 董事长; [新增]
陈瑾瑾 董事; [新增]
王虹 董事; [新增]
王虹 经理 [新增] | 赵安建 董事长; [退出]
刘唯 董事; [退出]
袁捷 董事 [退出] | 2010-11-12 |
董事 经理 监事 | 袁海波* 董事长 [新增]
王虹 董事 [新增]
陈瑾瑾 董事 [新增]
王虹 经理 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 赵安建* 董事长 [退出]
袁捷 董事 [退出]
刘唯 董事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2010-11-12 |
法定代表人 | 袁海波 | 赵安建 | 2010-11-12 |
认缴的出资额 实缴的出资额 | 英联有限公司 11940 企业法人
北京融睿创嘉顾问咨询有限责任公司 60 法人股东 | 英联有限公司 11940 企业法人
北京融睿创嘉顾问咨询有限责任公司 60 法人股东 | 2009-11-25 |