大唐(北京)信息技术有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市海淀区紫竹院路120号,我公司主要提供技术服务、技术咨询、技术转让;软件开发;计算机系统集成;计算机系统服务;销售计算机软件及辅助设备、文化用品、机械设备、自行开发的产品;经济贸易咨询;产品设计。
联系方式
- 公司地址:
- 北京市海淀区紫竹院路120号 -
- 经理:
- 苏发
- 邮政编码:
- 100000
- 地区编码:
- 110108
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 010-58389792 |
电子邮箱 | liuyuan@dteg.com.cn |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 大唐(北京)信息技术有限公司 |
简称: | 大唐 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 技术服务、技术咨询、技术转让;软件开发;计算机系统集成;计算机系统服务;销售计算机软件及辅助设备、文化用品、机械设备、自行开发的产品;经济贸易咨询;产品设计。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
营业执照号码: | 911101080854976765 |
发证机关: | 北京市海淀区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-10-09 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2016年10月09日 |
注册资本: | 3000 万元 人民币 (万元) |
所属分类: | 信息传输、计算机服务和软件业 » 海淀区信息传输、计算机服务和软件业 |
所属城市: | 北京企业网 » 海淀区 » 海淀区紫竹院 |
顺企编码: | 33289526 |
大唐(北京)信息技术有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
中国大唐集团有限公司 | 100% | 人民币3000万元 |
大唐(北京)信息技术有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
法定代表人 | - | 毛辉 | 2021-04-16 |
董事 经理 监事 | 赵国庆*, [新增] 赵彦彬 [新增] | 李本锋, [退出] 毛辉*, [退出] 王光辉 [退出] | 2021-04-16 |
法定代表人 | 赵国庆 | 毛辉 | 2021-04-16 |
董事 经理 监事 | 毛辉 执行董事; [新增] 李本锋 经理; [新增] 王光辉 监事 | 温志鹏 执行董事; [退出] 江澄宇 经理; [退出] 王光辉 监事 | 2018-12-25 |
董事 经理 监事 | 李本锋, [新增] 毛辉*, [新增] 王光辉 | 江澄宇, [退出] 王光辉, 温志鹏* [退出] | 2018-12-25 |
董事 经理 监事 | 毛辉* 执行董事 [新增] 李本锋 经理 [新增] 王光辉 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 温志鹏* 执行董事 [退出] 江澄宇 经理 [退出] 王光辉 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-12-25 |
法定代表人 | 毛辉 | 温志鹏 | 2018-12-25 |
董事 经理 监事 | 温志鹏 执行董事; 江澄宇 经理; 王光辉 监事 [新增] | 温志鹏 执行董事; 江澄宇 经理; 战竹谦 监事 [退出] | 2018-11-07 |
董事 经理 监事 | 江澄宇, 王光辉, [新增] 温志鹏* | 江澄宇, 温志鹏*, 战竹谦 [退出] | 2018-11-07 |
股东改变姓名或名称 | 中国大唐集团有限公司,法人股东 [名称变更] | 中国大唐集团公司,法人股东 | 2018-11-07 |
股东改变姓名或名称 投资人 | 1 中国大唐集团有限公司 法人股东 [新增] | 1 中国大唐集团公司 法人股东 [退出] | 2018-11-07 |
董事 经理 监事 | 温志鹏* 执行董事 江澄宇 经理 王光辉 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 温志鹏* 执行董事 江澄宇 经理 战竹谦 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-11-07 |
股东改变姓名或名称 | 中国大唐集团有限公司 [新增] | 中国大唐集团公司 [退出] | 2018-11-07 |
投资人 | 中国大唐集团有限公司 法人股东 [名称变更] | 中国大唐集团公司 法人股东 | 2018-11-07 |
董事 经理 监事 | 温志鹏 执行董事; [新增] 江澄宇 经理; 战竹谦 监事 | 苏发 执行董事; [退出] 江澄宇 经理; 战竹谦 监事 | 2017-03-13 |
董事 经理 监事 | 江澄宇, 温志鹏*, [新增] 战竹谦 | 江澄宇, 苏发*, [退出] 战竹谦 | 2017-03-13 |
董事 经理 监事 | 温志鹏* 执行董事 [新增] 江澄宇 经理 战竹谦 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 苏发* 执行董事 [退出] 江澄宇 经理 战竹谦 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-03-13 |
法定代表人 | 温志鹏 | 苏发 | 2017-03-13 |
投资人 | 中国大唐集团公司 法人股东 [新增] | 大唐科技产业集团有限公司 法人股东 [退出] | 2015-04-20 |
投资人 | 变更后(注:标有*标志的为法定代表人) 温志鹏* 执行董事 [新增] 江澄宇 经理 战竹谦 监事 | 变更前(注:标有*标志的为法定代表人) 苏发* 执行董事 [退出] 江澄宇 经理 战竹谦 监事 | 2015-04-20 |
投资人 | 中国大唐集团公司 法人股东 [新增] | 大唐科技产业有限公司 法人股东 [退出] | 2015-04-20 |
投资人 | 2015-04-20 | ||
法定代表人 | 胡晓东 | 苏发 | 2014-03-07 |
董事(理事)、经理、监事 | 2014-03-07 | ||
股东改变姓名或名称 | 大唐科技产业集团有限公司 [新增] | 大唐科技产业有限公司 [退出] | 2014-03-07 |
法定代表人 | 苏发 | 胡晓东 | 2014-03-07 |
董事 经理 监事 | 苏发 执行董事; [新增] 江澄宇 经理; [新增] 战竹谦 监事 | 胡晓东 执行董事; [退出] 毛辉 经理; [退出] 战竹谦 监事 | 2014-03-07 |
董事 经理 监事 | 江澄宇, [新增] 苏发*, [新增] 战竹谦 | 胡晓东*, [退出] 毛辉, [退出] 战竹谦 | 2014-03-07 |
股东改变姓名或名称 | 大唐科技产业集团有限公司 法人股东 [新增] | 大唐科技产业有限公司 法人股东 [退出] | 2014-03-07 |
董事 经理 监事 | 变更后 温志鹏* 执行董事 [新增] 江澄宇 经理 战竹谦 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 变更前 苏发* 执行董事 [退出] 江澄宇 经理 战竹谦 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-03-07 |
董事 经理 监事 | 苏发* 执行董事 [新增] 江澄宇 经理 [新增] 战竹谦 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 胡晓东* 执行董事 [退出] 毛辉 经理 [退出] 战竹谦 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-03-07 |
本页是 [大唐(北京)信息技术有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
- 深圳信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 广州信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 东莞信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 佛山信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 杭州信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 苏州信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 成都信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 温州信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 无锡信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 宁波信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 郑州信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 石家庄信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 福州信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 中山信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 烟台信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 长沙信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 金华信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 武汉信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 南京信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 潍坊信息传输、计算机服务和软件业黄页
相关信息传输、计算机服务和软件业