变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人变更变更 | 詹秀丽:*%;
周勇:*%; | 周彪:*%; [退出]
詹建平:*%; [退出]
黎万贤:*%; [退出]
周勇:*%;
詹秀丽:*%; | 2016-12-29 |
高级管理人员备案变更 | 詹秀丽
周勇 | 范金兰 [退出]
詹建忠 [退出]
张秀娣 [退出]
詹秀丽
周勇
黎万贤 [退出]
詹庭发 [退出]
詹建平 [退出] | 2016-12-29 |
章程备案变更 | 无 | 无 | 2016-12-29 |
期限变更变更 | 2019-11-02 | 2016-11-02 | 2016-12-29 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 詹秀丽:47%;周勇:53%; | 周彪:20%;詹建平:5%;黎万贤:3%;周勇:30%;詹秀丽:42%; | 2016-12-29 |
期限变更变更 | 2016-11-02 | 2013-11-02 | 2014-12-16 |
投资人变更 | 名称:詹秀丽,出资额:*%出资比例:*%,
名称:周彪,出资额:*%出资比例:*%,
名称:詹建平,出资额:*%出资比例:*%,
名称:黎万贤,出资额:*%出资比例:*%,
名称:周勇,出资额:*%出资比例:*% | 名称:黎万贤,出资额:*%出资比例:*%,
名称:周勇,出资额:*%出资比例:*%,
名称:詹秀丽,出资额:*%出资比例:*%,
名称:周彪,出资额:*%出资比例:*%,
名称:詹建平,出资额:*%出资比例:*% | 2009-11-05 |
经营范围变更 | 矿产品(除专营)加工、销售,货物装卸,玻璃产品销售。(以上项目涉及许可证经营的凭证经营)。 | 矿产品(除专营)加工、销售;公路运输(自用);货物装卸,玻璃产品销售(以上项目涉及许可证经营的凭证经营)。 | 2009-11-05 |
高级管理人员备案 | 范金兰,监事
黎万贤,监事
詹建平,董事
詹建忠,监事
詹庭发,监事
詹秀丽,董事
张秀娣,董事,监事
周勇,执行董事 | 范金兰,监事
黎万贤,监事
詹建平,董事
詹建忠,监事
詹庭发,监事
詹秀丽,董事长
张秀娣,董事,监事
周勇,董事 | 2006-10-15 |
投资人变更 | 名称:黎万贤,出资额:*%出资比例:*%, [新增]
名称:周勇,出资额:*%出资比例:*%,
名称:詹秀丽,出资额:*%出资比例:*%,
名称:周彪,出资额:*%出资比例:*%, [新增]
名称:詹建平,出资额:*%出资比例:*% [新增] | 名称:詹秀丽,出资额:*%出资比例:*%,
名称:周勇,出资额:*%出资比例:*% | 2006-10-15 |
高级管理人员备案 | 范金兰,监事
黎万贤,监事
詹建平,董事
詹建忠,监事
詹庭发,监事
詹秀丽,董事
张秀娣,董事,监事
周勇,执行董事,经理 | 范金兰,监事
黎万贤,监事
詹建平,董事
詹建忠,监事
詹庭发,监事
詹秀丽,董事
张秀娣,董事,监事
周勇,执行董事 | 2006-10-15 |
投资人变更 | 名称:黎万贤,出资额:*%出资比例:*%,
名称:周勇,出资额:*%出资比例:*%,
名称:詹秀丽,出资额:*%出资比例:*%,
名称:周彪,出资额:*%出资比例:*%,
名称:詹建平,出资额:*%出资比例:*% | 名称:黎万贤,出资额:*%出资比例:*%,
名称:周勇,出资额:*%出资比例:*%,
名称:詹秀丽,出资额:*%出资比例:*%,
名称:周彪,出资额:*%出资比例:*%,
名称:詹建平,出资额:*%出资比例:*% | 2006-10-15 |
投资人变更 | 股东发生变更 | 无 | 2006-07-13 |
经营范围变更 | 矿产品(除专营)加工、销售;公路运输(自用);货物装卸,玻璃产品销售(以上项目涉及许可证经营的凭证经营)。 | 家用电器、五金交电、日用百货、化工原料、化工产品、橡胶制品、皮革制品、有色金属材料、汽车摩托车配件、塑料制品、建材、家私、服装、针纺织品、工艺美术品、矿产品加工、销售、副食品、农副土特产品、医疗器材、计算机及高新技术产品、公路运输(自用)、玻璃产品销售(以上项目涉及许可证经营的凭证经营)。 | 2006-07-13 |
高级管理人员备案 | 范金兰,监事 [新增]
黎万贤,监事 [新增]
詹建平,董事 [新增]
詹建忠,监事 [新增]
詹庭发,监事 [新增]
詹秀丽,董事长
张秀娣,董事,监事 [新增]
周勇,董事 | 陈济生,董事 [退出]
毛君,监事 [退出]
詹秀丽,董事
张平军,董事 [退出]
赵卷英,副董事长,董事 [退出]
周勇,董事长,总经理 | 2006-07-13 |
名称变更 | 海南儋州奥丰硅砂有限公司 | 海南儋州富丰工贸有限公司 | 2004-10-18 |
经营范围变更 | 家用电器、五金交电、日用百货、化工原料、化工产品、橡胶制品、皮革制品、有色金属材料、汽车摩托车配件、塑料制品、建材、家私、服装、针纺织品、工艺美术品、矿产品加工、销售、副食品、农副土特产品、医疗器材、计算机及高新技术产品、公路运输(自用)、玻璃产品销售(以上项目涉及许可证经营的凭证经营)。 | 家用电器、五金交电、日用百货、化工原料、化工产品、橡胶制品、皮革制品、有色金属材料、汽车摩托车配件、塑料制品、建材、家私、服装、针纺织品、工艺美术品、矿产品加工、销售、副食品、农副土特产品、医疗器材、计算机及高新技术产品、公路运输(自用)。 | 2004-10-18 |
投资人变更 | 股东发生变更 | 无 | 2004-10-18 |
高级管理人员备案 | 陈济生,董事 [新增]
毛君,监事 [新增]
詹秀丽,董事
张平军,董事 [新增]
赵卷英,副董事长,董事 [新增]
周勇,董事长,总经理 | 范金兰,监事 [退出]
黎万贤,监事 [退出]
詹建平,董事 [退出]
詹建忠,监事 [退出]
詹庭发,监事 [退出]
詹秀丽,董事长
张秀娣,董事,监事 [退出]
周勇,董事 | 2004-10-18 |
投资人变更 | 名称:詹秀丽,出资额:*%出资比例:*%,
名称:周勇,出资额:*%出资比例:*%,
名称:詹建平,出资额:*%出资比例:*%,
名称:黎万贤,出资额:*%出资比例:*%,
名称:周彪,出资额:*%出资比例:*% | 名称:詹秀丽,出资额:*%出资比例:*%,
名称:周勇,出资额:*%出资比例:*%,
名称:詹建平,出资额:*%出资比例:*%,
名称:黎万贤,出资额:*%出资比例:*%,
名称:周彪,出资额:*%出资比例:*% | 2003-10-13 |
期限变更 | 2013-11-02 | 2003-11-02 | 2003-10-13 |
负责人变更 | 周勇 | 詹秀丽 | 2001-09-17 |
投资人变更 | 名称:詹秀丽,出资额:*%出资比例:*%,
名称:周勇,出资额:*%出资比例:*%,
名称:詹建平,出资额:*%出资比例:*%,
名称:黎万贤,出资额:*%出资比例:*%,
名称:周彪,出资额:*%出资比例:*% | 名称:詹秀丽,出资额:*%出资比例:*%,
名称:周勇,出资额:*%出资比例:*%,
名称:詹建平,出资额:*%出资比例:*%,
名称:黎万贤,出资额:*%出资比例:*%,
名称:周彪,出资额:*%出资比例:*% | 2001-09-17 |
名称变更 | 海南儋州富丰工贸有限公司 | 儋州市阜丰工贸有限公司 | 2001-09-17 |
经营范围变更 | 家用电器、五金交电、日用百货、化工原料、化工产品、橡胶制品、皮革制品、有色金属材料、汽车摩托车配件、塑料制品、建材、家私、服装、针纺织品、工艺美术品、矿产品加工、销售、副食品、农副土特产品、医疗器材、计算机及高新技术产品、公路运输(自用)。 | 家用电器、五金交电、日用百货、化工原料、化工产品、橡胶制品、皮革制品、有色金属材料、汽车摩托车配件、塑料制品、建材、家私、服装、针纺织品、工艺美术品、矿产品加工、销售、副食品、农副土特产品、医疗器材、计算机及高新技术产品。 | 1999-09-10 |
其他事项备案 | *****20 | 20159527-4 | 1999-09-10 |
实收资本变更 | 200 | 0 | 1999-09-10 |
高级管理人员备案 | 范金兰,监事 [新增]
黎万贤,监事 [新增]
詹建平,董事 [新增]
詹建忠,监事 [新增]
詹庭发,监事 [新增]
詹秀丽,董事长
张秀娣,董事,监事 [新增]
周勇,董事 [新增] | 詹秀丽,董事
长 | 1996-09-29 |
期限变更 | 2003-11-02 | 2003-08-28 | 1996-09-29 |
名称变更 | 儋州市阜丰工贸有限公司 | 海南儋州市阜丰工贸有限公司 | 1996-09-29 |
经营范围变更 | 家用电器、五金交电、日用百货、化工原料、化工产品、橡胶制品、皮革制品、有色金属材料、汽车摩托车配件、塑料制品、建材、家私、服装、针纺织品、工艺美术品、矿产品加工、销售、副食品、农副土特产品、医疗器材、计算机及高新技术产品。 | 家用电器、五金交电、日用百货、化工原谅、化工产品、橡胶制品、皮革制品、有色金属材料、汽车摩托车配件、塑料制品、建材、家私、服装、针纺织品、工艺美术品、矿产品(除专营)、副食品、农副土特产品、医疗器材、计算机及高新技术产品。 | 1996-09-29 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 集体所有制 | 1996-09-29 |