国广世纪传媒咨询(北京)有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市石景山区石景山路甲16号北院A510室,我公司主要提供信息咨询;财务顾问;组织文化艺术交流活动;承办展览展示;会议服务;企业管理;投资管理;资产管理;设计、制作、代理、发布广告;市场调查。
联系方式
- 公司地址:
- 北京市石景山区石景山路甲16号北院A510室
- 经理:
- 杨中华
- 邮政编码:
- 100000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 010-66885523 |
座机号码 | 010-68890168 |
电子邮箱 | Emily0710@sina.cn |
电子邮箱 | 97735642@QQ.COM |
电子邮箱 | gcmc2016@163.com |
电子邮箱 | yanghong@china.com |
座机号码 | 010-68890608 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 国广世纪传媒咨询(北京)有限公司 |
简称: | 国广世纪传媒咨询 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 信息咨询(不含中介服务);财务顾问;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示;会议服务;企业管理;投资管理;资产管理;设计、制作、代理、发布广告;市场调查。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) |
营业执照号码: | 110102009927268 |
发证机关: | 北京市石景山区市场监督管理局 |
核准日期: | 2015-06-29 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2015年06月29日 |
注册资本: | 100 万元 人民币 (万元) |
所属分类: | 传媒广电公司 » 东城区传媒广电公司 |
所属城市: | 北京企业网 » 东城区 » 东城区景山 |
顺企编码: | 33306958 |
国广世纪传媒咨询(北京)有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
国广传媒发展有限公司 | 100% | 人民币100万元 |
国广世纪传媒咨询(北京)有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
董事 经理 监事 | 杨中华* 董事长 常智涛 董事 闫子亮 董事 杨中华* 经理 公丽那 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 杨中华* 董事长 汪方怀 副董事长 [退出] 常智涛 董事 闫子亮 董事 毕建国 董事 [退出] 杨中华* 经理 胡玲玲 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-06-08 |
董事 经理 监事 | 杨中华 董事长; 常智涛 董事; 闫子亮 董事; 杨中华 经理; 公丽那 监事 [新增] | 杨中华 董事长; 汪方怀 副董事长; [退出] 常智涛 董事; 闫子亮 董事; 毕建国 董事; [退出] 杨中华 经理; 胡玲玲 监事 [退出] | 2020-06-08 |
董事 经理 监事 | 常智涛, 公丽那, [新增] 杨中华*, 闫子亮 | 毕建国, [退出] 常智涛, 胡玲玲, [退出] 汪方怀, [退出] 杨中华*, 闫子亮 | 2020-06-08 |
董事 经理 监事 | 杨中华 董事长; [新增] 汪方怀 副董事长; 常智涛 董事; [新增] 闫子亮 董事; 毕建国 董事; 杨中华 经理; [新增] 胡玲玲 监事 [新增] | 马博辉 董事长; [退出] 汪方怀 副董事长; 郑加强 董事; [退出] 毕建国 董事; 闫子亮 董事; 郑加强 经理; [退出] 林建军 监事 [退出] | 2015-06-29 |
董事 经理 监事 | 毕建国, 常智涛, [新增] 胡玲玲, [新增] 汪方怀, 杨中华*, [新增] 闫子亮 | 毕建国, 林建军, [退出] 马博辉, [退出] 汪方怀, 郑加强*, [退出] 闫子亮 | 2015-06-29 |
董事 经理 监事 | 杨中华* 董事长 [新增] 汪方怀 副董事长 毕建国 董事 闫子亮 董事 常智涛 董事 [新增] 杨中华* 经理 [新增] 胡玲玲 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 马博辉 董事长 [退出] 汪方怀 副董事长 闫子亮 董事 毕建国 董事 郑加强* 董事 [退出] 郑加强* 经理 [退出] 林建军 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2015-06-29 |
法定代表人 | 杨中华 | 郑加强 | 2015-06-29 |
法定代表人 | 郑加强 | 杨中华 | 2015-06-29 |
董事(理事)、经理、监事 | 2015-06-29 | ||
经营范围 | 信息咨询(不含中介服务);财务顾问;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示;会议服务。 | 信息咨询(不含中介服务);财务顾问;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示;会议服务;企业管理;投资管理;资产管理;设计、制作、代理、发布广告;市场调查。 | 2014-06-30 |
经营范围 | 信息咨询(不含中介服务);财务顾问;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示;会议服务;企业管理;投资管理;资产管理;设计、制作、代理、发布广告;市场调查。 | 信息咨询(不含中介服务);财务顾问;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示;会议服务。 | 2014-06-30 |
董事 经理 监事 | 马博辉 董事长; 汪方怀 副董事长; 毕建国 董事; 闫子亮 董事; [新增] 郑加强 董事; 郑加强 经理; 林建军 监事 | 马博辉 董事长; 汪方怀 副董事长; 傅继军 董事; [退出] 毕建国 董事; 郑加强 董事; 郑加强 经理; 林建军 监事 | 2014-03-26 |
投资人 | 2014-03-26 | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(法人独资) | 2014-03-26 |
董事(理事)、经理、监事 | 2014-03-26 | ||
董事 经理 监事 | 毕建国, 林建军, 马博辉, 汪方怀, 郑加强*, 闫子亮 [新增] | 毕建国, 傅继军, [退出] 林建军, 马博辉, 汪方怀, 郑加强* | 2014-03-26 |
投资人 | 变更后(注:标有*标志的为法定代表人) 杨中华* 董事长 [新增] 汪方怀 副董事长 毕建国 董事 闫子亮 董事 常智涛 董事 [新增] 杨中华* 经理 [新增] 胡玲玲 监事 [新增] | 变更前(注:标有*标志的为法定代表人) 马博辉 董事长 [退出] 汪方怀 副董事长 闫子亮 董事 毕建国 董事 郑加强* 董事 [退出] 郑加强* 经理 [退出] 林建军 监事 [退出] | 2014-03-26 |
董事 经理 监事 | 马博辉 董事长 汪方怀 副董事长 闫子亮 董事 [新增] 毕建国 董事 郑加强* 董事 郑加强* 经理 林建军 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 马博辉 董事长 汪方怀 副董事长 郑加强* 董事 毕建国 董事 傅继军 董事 [退出] 郑加强* 经理 林建军 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-03-26 |
企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 其他有限责任公司 | 2014-03-26 |
投资人 | 国广传媒发展有限公司 法人股东 | 国广环球传媒控股有限公司 法人股东 [退出] 国广传媒发展有限公司 法人股东 中华财务咨询有限公司 法人股东 [退出] | 2014-03-26 |
董事 经理 监事 | 王云鹏* 董事长 郑加强 董事 傅继军 董事 杨力 董事 朱博英 董事 杨力 经理 程静萍 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 王云鹏* 董事长 郑加强 董事 傅继军 董事 杨力 董事 朱博英 董事 杨力 经理 程静萍 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2014-02-28 |
董事 经理 监事 | 马博辉 董事长; 汪方怀 副董事长; 傅继军 董事; 毕建国 董事; 郑加强 董事; [新增] 郑加强 经理; [新增] 林建军 监事 | 马博辉 董事长; 汪方怀 副董事长; 毕建国 董事; 刘涛 董事; [退出] 傅继军 董事; 刘涛 经理; [退出] 林建军 监事 | 2013-11-26 |
董事 经理 监事 | 马博辉 董事长 汪方怀 副董事长 郑加强* 董事 [新增] 毕建国 董事 傅继军 董事 郑加强* 经理 [新增] 林建军 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 马博辉 董事长 汪方怀 副董事长 毕建国 董事 傅继军 董事 刘涛* 董事 [退出] 刘涛* 经理 [退出] 林建军 监事 注:标有*标志的为法定代表人 | 2013-11-26 |
法定代表人 | 郑加强 | 刘涛 | 2013-11-26 |
董事 经理 监事 | 马博辉 董事长; [新增] 汪方怀 副董事长; [新增] 毕建国 董事; [新增] 刘涛 董事; [新增] 傅继军 董事; 刘涛 经理; [新增] 林建军 监事 [新增] | 王云鹏 董事长; [退出] 朱博英 董事; [退出] 郑加强 董事; [退出] 杨力 董事; [退出] 傅继军 董事; 杨力 经理; [退出] 程静萍 监事 [退出] | 2013-02-06 |
董事 经理 监事 | 马博辉 董事长 [新增] 汪方怀 副董事长 [新增] 毕建国 董事 [新增] 傅继军 董事 刘涛* 董事 [新增] 刘涛* 经理 [新增] 林建军 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 王云鹏* 董事长 [退出] 郑加强 董事 [退出] 傅继军 董事 杨力 董事 [退出] 朱博英 董事 [退出] 杨力 经理 [退出] 程静萍 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2013-02-06 |
法定代表人 | 刘涛 | 王云鹏 | 2013-02-06 |
认缴的出资额 | 国广环球传媒控股有限公司 40( + 100% ) 法人股东 国广传媒发展有限公司 40 法人股东 中华财务咨询有限公司 20( - 50% ) 法人股东 | 中华财务咨询有限公司 40 法人股东 国广传媒发展有限公司 40 法人股东 国广环球传媒控股有限公司 20 法人股东 | 2012-08-01 |
投资人 | 中华财务咨询有限公司 40( + 100% ) 法人股东 国广传媒发展有限公司 40 法人股东 国广环球传媒控股有限公司 20 法人股东 | 国广传媒发展有限公司 40 法人股东 国广环球传媒控股有限公司 20 法人股东 中华财务咨询有限公司 20 法人股东 华瀚国际文化发展公司 20 法人股东 [退出] | 2012-06-11 |
投资人 | 国广传媒发展有限公司 40 法人股东 [新增] 国广环球传媒控股有限公司 20 法人股东 中华财务咨询有限公司 20( - 60% ) 法人股东 华瀚国际文化发展公司 20( - 33.33333% ) 法人股东 | 中华财务咨询有限公司 50 法人股东 华瀚国际文化发展公司 30 法人股东 国广环球传媒控股有限公司 20 法人股东 | 2012-05-31 |
投资人 | 中华财务咨询有限公司 50 法人股东 华瀚国际文化发展公司 30 法人股东 国广环球传媒控股有限公司 20 法人股东 [新增] | 中华财务咨询有限公司 50 法人股东 华瀚国际文化发展公司 30 法人股东 国广传媒发展有限公司 20 企业法人 [退出] | 2011-07-04 |
投资人 | 中华财务咨询有限公司 50 法人股东 华瀚国际文化发展公司 30 法人股东 国广环球传媒控股有限公司 20 法人股东 [新增] | 中华财务咨询有限公司 50 法人股东 华瀚国际文化发展公司 30 法人股东 国广传媒发展中心 20 企业法人 [退出] | 2011-07-04 |
股东改变姓名或名称 | 中华财务咨询有限公司 50 法人股东 华瀚国际文化发展公司 30 法人股东 国广传媒发展有限公司 20 企业法人 [新增] | 中华财务咨询有限公司 50 法人股东 华瀚国际文化发展公司 30 法人股东 国广传媒发展中心 20 企业法人 [退出] | 2011-05-10 |
股东改变姓名或名称 | 中华财务咨询有限公司 华瀚国际文化发展公司 国广传媒发展有限公司 [新增] | 中华财务咨询有限公司 华瀚国际文化发展公司 国广传媒发展中心 [退出] | 2011-05-10 |
股东改变姓名或名称 | 中华财务咨询有限公司 [新增] 华瀚国际文化发展公司 [新增] 国广传媒发展有限公司 [新增] | 傅继军 [退出] 杨力 [退出] 国广传媒发展中心 [退出] 邱洪生 [退出] | 2011-05-10 |
住所 | 北京市石景山区石景山路甲16号北院A510室 | 北京市西城区月坛北街2号月坛大厦A座23层A2305室 | 2011-05-10 |
投资人 | 中华财务咨询有限公司 50 法人股东 [新增] 华瀚国际文化发展公司 30 法人股东 [新增] 国广传媒发展中心 20 企业法人 | 傅继军 30 自然人股东 [退出] 杨力 30 自然人股东 [退出] 国广传媒发展中心 20 企业法人 邱洪生 20 自然人股东 [退出] | 2010-06-30 |
董事 经理 监事 | - | 王云鹏 董事长; 朱博英 董事; 郑加强 董事; 杨力 董事; 傅继军 董事; 杨力 经理; 程静萍 监事 | 2009-12-22 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他有限责任公司 | 2009-12-22 |
本页是 [国广世纪传媒咨询(北京)有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关传媒广电公司