变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
注册资本 | 142.5万( - 5% ) | 150万 | 2022-10-25 |
投资人 | 王松涛,自然人股东,
曾勇,自然人股东 | 王松涛,自然人股东,
曾勇,自然人股东,
闫信平,自然人股东 [退出] | 2022-10-25 |
董事 经理 监事 | 王松涛*,曾勇 | 段嘉刚*,曾勇 | 2022-06-23 |
董事 经理 监事 | 王松涛*, [新增]
曾勇 | 段嘉刚*, [退出]
曾勇 | 2022-06-23 |
注册资本 | 150万( + 300% ) | 37.5万 | 2022-06-23 |
法定代表人 | 王松涛 | 段嘉刚 | 2022-06-23 |
投资人 | 王松涛,自然人股东, [新增]
曾勇,自然人股东,
闫信平,自然人股东 | 曾勇,自然人股东,
闫信平,自然人股东 | 2022-06-23 |
投资人 | 曾勇,自然人股东,
闫信平,自然人股东 | 段嘉刚,自然人股东, [退出]
曾勇,自然人股东,
闫信平,自然人股东 | 2022-06-09 |
注册资本 | 37.5万( - 75% ) | 150万 | 2022-06-09 |
注册资本 | 150万( - 85% ) | 1000万 | 2021-11-01 |
董事 经理 监事 | 段嘉刚*,曾勇 | 段嘉刚,曾勇* | 2018-02-07 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 段嘉刚* 执行董事 2 段嘉刚* 经理 3 曾勇 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 曾勇* 执行董事 2 曾勇* 经理 3 段嘉刚 监事 | 2018-02-07 |
董事 经理 监事 | 段嘉刚 执行董事;
段嘉刚 经理;
曾勇 监事 | 曾勇 执行董事;
曾勇 经理;
段嘉刚 监事 | 2018-02-07 |
董事 经理 监事 | 段嘉刚*,
曾勇 | 段嘉刚,
曾勇* | 2018-02-07 |
董事 经理 监事 | 段嘉刚* 执行董事
段嘉刚* 经理
曾勇 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 曾勇* 执行董事
曾勇* 经理
段嘉刚 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-02-07 |
投资人 | 段嘉刚 自然人股东
曾勇 自然人股东
闫信平 自然人股东 | 段嘉刚 自然人股东
曾勇 自然人股东
王毓 自然人股东 [退出]
徐子青 自然人股东 [退出]
闫信平 自然人股东 | 2018-02-07 |
法定代表人 | 段嘉刚 | 曾勇 | 2018-02-07 |
住所 | 北京市朝阳区南沙滩66号院1号楼3层1-138 | 北京市朝阳区博大路3号院3号楼2层202 | 2018-02-07 |
董事 经理 监事 | 段嘉刚,曾勇* | 曾勇*,张松 | 2017-08-28 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 曾勇* 执行董事 2 曾勇* 经理 3 段嘉刚 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 曾勇* 执行董事 2 曾勇* 经理 3 张松 监事 | 2017-08-28 |
董事 经理 监事 | 曾勇 执行董事;
曾勇 经理;
段嘉刚 监事 [新增] | 曾勇 执行董事;
曾勇 经理;
张松 监事 [退出] | 2017-08-28 |
董事 经理 监事 | 段嘉刚, [新增]
曾勇* | 曾勇*,
张松 [退出] | 2017-08-28 |
董事 经理 监事 | 曾勇* 执行董事
曾勇* 经理
段嘉刚 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 曾勇* 执行董事
曾勇* 经理
张松 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-08-28 |
投资人 | 段嘉刚 自然人股东 [新增]
曾勇 自然人股东
王毓 自然人股东
徐子青 自然人股东 [新增]
闫信平 自然人股东 | 曾勇 自然人股东
张松 自然人股东 [退出]
赵谦 自然人股东 [退出]
王毓 自然人股东
闫信平 自然人股东 | 2017-08-28 |
董事 经理 监事 | 曾勇*,张松 | 武婧*,姚凤霞 | 2016-08-18 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 曾勇* 执行董事 2 曾勇* 经理 3 张松 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 武婧* 执行董事 2 武婧* 经理 3 姚凤霞 监事 | 2016-08-18 |
董事 经理 监事 | 曾勇 执行董事; [新增]
曾勇 经理; [新增]
张松 监事 [新增] | 武婧 执行董事; [退出]
武婧 经理; [退出]
姚凤霞 监事 [退出] | 2016-08-18 |
董事 经理 监事 | 曾勇*, [新增]
张松 [新增] | 武婧*, [退出]
姚凤霞 [退出] | 2016-08-18 |
投资人 | 变更后(注:标有*标志的为法定代表人)
曾勇* 执行董事 [新增]
曾勇* 经理 [新增]
张松 监事 [新增] | 变更前(注:标有*标志的为法定代表人)
武婧* 执行董事 [退出]
武婧* 经理 [退出]
姚凤霞 监事 [退出] | 2016-08-18 |
董事 经理 监事 | 曾勇* 执行董事 [新增]
曾勇* 经理 [新增]
张松 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 武婧* 执行董事 [退出]
武婧* 经理 [退出]
姚凤霞 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-08-18 |
投资人 | 曾勇 自然人股东 [新增]
张松 自然人股东 [新增]
赵谦 自然人股东 [新增]
王毓 自然人股东 [新增]
闫信平 自然人股东 [新增] | 武婧 自然人股东 [退出]
姚凤霞 自然人股东 [退出] | 2016-08-18 |
法定代表人 | 曾勇 | 武婧 | 2016-08-18 |
企业名称 | 链和科技(北京)有限公司 | 特力马能源科技(北京)有限公司 | 2016-08-18 |
投资人 | 曾勇,自然人股东; 张松,自然人股东; 赵谦,自然人股东; 王毓,自然人股东; 闫信平,自然人股东; | 武婧,自然人股东; 姚凤霞,自然人股东; | 2016-08-18 |
董事(理事)、经理、监事 | | | 2016-08-18 |