变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
股东变更 | 黄钦亮 [新增]
陈继峰 | 陈继峰
黄美杰 [退出] | 2021-08-12 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2021-08-12 |
住所变更 | 广州市天河区广棠西路22号三楼310-5房 | 广州市天河区黄埔大道中路锦明街3号前座二楼西梯十五室 | 2019-03-29 |
股东名称变更 | 陈继峰 ; [新增]
黄美杰 ; [新增] | 刘美英 ; [退出] | 2018-05-23 |
监事备案 | 陈继峰(执行董事兼经理) [新增]
黄美杰(监事) [新增] | 李群(监事) [退出]
刘美英(执行董事兼经理) [退出] | 2018-05-23 |
经理备案 | 陈继峰(执行董事兼经理) [新增]
黄美杰(监事) [新增] | 李群(监事) [退出]
刘美英(执行董事兼经理) [退出] | 2018-05-23 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2018-05-23 |
资金数额变更 | 2000 (单位:万元)( + 100% ) | 1000 (单位:万元) | 2018-05-23 |
董事备案 | 陈继峰,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
黄美杰,监事,选举, [新增] | 李群,监事,选举, [退出]
刘美英,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2018-05-23 |
经理备案 | 陈继峰,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
黄美杰,监事,选举, [新增] | 李群,监事,选举, [退出]
刘美英,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2018-05-23 |
组织机构备案 | 陈继峰,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
黄美杰,监事,选举, [新增] | 李群,监事,选举, [退出]
刘美英,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2018-05-23 |
监事备案 | 陈继峰,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
黄美杰,监事,选举, [新增] | 李群,监事,选举, [退出]
刘美英,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2018-05-23 |
法定代表人变更 | 陈继峰 | 刘美英 | 2018-05-23 |
具体经营项目申报 | 商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;水果批发;水果零售;电子产品批发;电子产品零售;林业产品批发;农产品初加工服务;谷物副产品批发;黄金制品批发;黄金制品零售;钻石首饰零售;宝石饰品零售;玉石饰品零售;水晶饰品零售;珍珠饰品零售;钻石饰品批发;白银制品批发;铂金制品批发;宝石饰品批发;玉石饰品批发;工艺品批发(象牙及其制品除外);珍珠饰品批发;工艺美术品零售(象牙及其制品除外);运输货物打包服务;道路货物运输代理;联合运输代理服务;物流代理服务;预包装食品批发;预包装食品零售; | 货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);商品信息咨询服务;建材、装饰材料批发;有机肥料及微生物肥料批发;冷冻肉批发;油料作物批发;糖料作物批发;动物皮、毛批发;水果批发;干果、坚果批发;钢材批发;金属及金属矿批发(国家专营专控类除外);金属制品批发;预包装食品零售;预包装食品批发;肉制品批发(鲜肉、冷却肉除外);米、面制品及食用油批发; | 2018-05-23 |
董事备案 | 陈继峰(执行董事兼经理) [新增]
黄美杰(监事) [新增] | 李群(监事) [退出]
刘美英(执行董事兼经理) [退出] | 2018-05-23 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2018-05-23 |
名称变更 | 广州特林进出口贸易有限公司 | 广州华理欧进出口贸易有限公司 | 2018-05-23 |
组织机构备案 | 陈继峰(执行董事兼经理) [新增]
黄美杰(监事) [新增] | 李群(监事) [退出]
刘美英(执行董事兼经理) [退出] | 2018-05-23 |
财务负责人 | 陈继峰 | 财务负责人(变更前) | 2018-05-11 |
遗失补领 | 遗失补领 | 遗失补领(变更前) | 2018-05-11 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2018-05-11 |
组织机构备案 | 李群,监事,选举,
刘美英,执行董事兼经理,选举, [新增] | 李群,监事,选举,
刘美英,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2018-05-11 |
住所变更 | 广州市天河区黄埔大道中路锦明街3号前座二楼西梯十五室 | 广州市天河区五山路246、248、250号2001自编2011(仅限办公用途) | 2018-05-11 |