变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经理备案 | Laurent SCHMITT,董事,选举,
RUDOLF JOCHEN ZAUMSEIL,董事,选举,
Stephane,Marie RINDERKNECH,董事长兼经理,选举,是 [新增]
纪尧姆.樊尚.约瑟夫,监事,选举, | Laurent SCHMITT,董事,选举,
RUDOLF JOCHEN ZAUMSEIL,董事,选举,
Stephane RINDERKNECH,董事长兼经理,选举,是 [退出]
纪尧姆.樊尚.约瑟夫,监事,选举, | 2018-05-21 |
组织机构备案 | Laurent SCHMITT,董事,选举,
RUDOLF JOCHEN ZAUMSEIL,董事,选举,
Stephane,Marie RINDERKNECH,董事长兼经理,选举,是 [新增]
纪尧姆.樊尚.约瑟夫,监事,选举, | Laurent SCHMITT,董事,选举,
RUDOLF JOCHEN ZAUMSEIL,董事,选举,
Stephane RINDERKNECH,董事长兼经理,选举,是 [退出]
纪尧姆.樊尚.约瑟夫,监事,选举, | 2018-05-21 |
组织机构备案 | Laurent SCHMITT,董事,选举, [新增]
RUDOLF JOCHEN ZAUMSEIL,董事,选举, [新增]
Stephane,Marie RINDERKNECH,董事长兼经理,选举,是 [新增]
纪尧姆.樊尚.约瑟夫,监事,选举, [新增] | Laurent SCHMITT(董事) [退出]
RUDOLF JOCHEN ZAUMSEIL(董事) [退出]
Stephane RINDERKNECH(董事长兼经理) [退出]
纪尧姆.樊尚.约瑟夫(监事) [退出] | 2018-05-21 |
法定代表人变更 | Stephane,Marie RINDERKNECH | Stephane RINDERKNECH | 2018-05-21 |
经理备案 | Laurent SCHMITT,董事,选举, [新增]
RUDOLF JOCHEN ZAUMSEIL,董事,选举, [新增]
Stephane,Marie RINDERKNECH,董事长兼经理,选举,是 [新增]
纪尧姆.樊尚.约瑟夫,监事,选举, [新增] | Laurent SCHMITT(董事) [退出]
RUDOLF JOCHEN ZAUMSEIL(董事) [退出]
Stephane RINDERKNECH(董事长兼经理) [退出]
纪尧姆.樊尚.约瑟夫(监事) [退出] | 2018-05-21 |
资金数额变更 | 250 (单位:万元)( + 400% ) | 50 (单位:万元) | 2018-02-07 |
组织机构备案 | Laurent SCHMITT,董事,选举,
RUDOLF JOCHEN ZAUMSEIL,董事,选举, [新增]
Stephane RINDERKNECH,董事长兼经理,选举,是 [新增]
纪尧姆.樊尚.约瑟夫,监事,选举, | Alexis PERAKIS-VALAT,董事,选举, [退出]
Laurent SCHMITT,董事,选举,
Stephane RINDERKNECH,董事,选举, [退出]
纪尧姆.樊尚.约瑟夫,监事,选举,
佘雨原,董事长兼经理,选举,是 [退出] | 2017-04-21 |
法定代表人变更 | Stephane RINDERKNECH | 佘雨原 | 2017-04-21 |
组织机构备案 | Laurent SCHMITT(董事)
RUDOLF JOCHEN ZAUMSEIL(董事) [新增]
Stephane RINDERKNECH(董事长兼经理)
纪尧姆.樊尚.约瑟夫(监事) | Alexis PERAKIS-VALAT(董事) [退出]
Laurent SCHMITT(董事)
Stephane RINDERKNECH(董事)
纪尧姆.樊尚.约瑟夫(监事)
佘雨原(董事长兼经理) [退出] | 2017-04-21 |
组织机构备案 | Alexis PERAKIS-VALAT,董事,选举,
Laurent SCHMITT,董事,选举,
Stephane RINDERKNECH,董事,选举, [新增]
纪尧姆.樊尚.约瑟夫,监事,选举,
佘雨原,董事长兼经理,选举,是 | Alexis PERAKIS-VALAT,董事,选举,
Arnaud MORIN,董事,选举, [退出]
Laurent SCHMITT,董事,选举,
纪尧姆.樊尚.约瑟夫,监事,选举,
佘雨原,董事长兼经理,选举,是 | 2016-05-09 |
董事备案 | Alexis PERAKIS-VALAT,董事,选举,
Laurent SCHMITT,董事,选举,
Stephane RINDERKNECH,董事,选举, [新增]
纪尧姆.樊尚.约瑟夫,监事,选举,
佘雨原,董事长兼经理,选举,是 | Alexis PERAKIS-VALAT,董事,选举,
Arnaud MORIN,董事,选举, [退出]
Laurent SCHMITT,董事,选举,
纪尧姆.樊尚.约瑟夫,监事,选举,
佘雨原,董事长兼经理,选举,是 | 2016-05-09 |
组织机构备案 | Alexis PERAKIS-VALAT(董事)
Laurent SCHMITT(董事)
Stephane RINDERKNECH(董事) [新增]
纪尧姆.樊尚.约瑟夫(监事)
佘雨原(董事长兼经理) | Alexis PERAKIS-VALAT(董事)
Arnaud MORIN(董事) [退出]
Laurent SCHMITT(董事)
纪尧姆.樊尚.约瑟夫(监事)
佘雨原(董事长兼经理) | 2016-05-09 |
董事备案 | Alexis PERAKIS-VALAT(董事)
Laurent SCHMITT(董事)
Stephane RINDERKNECH(董事) [新增]
纪尧姆.樊尚.约瑟夫(监事)
佘雨原(董事长兼经理) | Alexis PERAKIS-VALAT(董事)
Arnaud MORIN(董事) [退出]
Laurent SCHMITT(董事)
纪尧姆.樊尚.约瑟夫(监事)
佘雨原(董事长兼经理) | 2016-05-09 |
董事备案 | Alexis PERAKIS-VALAT(董事);Laurent SCHMITT(董事);Stephane RINDERKNECH(董事);纪尧姆.樊尚.约瑟夫(监事);佘雨原(董事长兼经理); | Alexis PERAKIS-VALAT(董事);Arnaud MORIN(董事);Laurent SCHMITT(董事);纪尧姆.樊尚.约瑟夫(监事);佘雨原(董事长兼经理); | 2016-05-09 |
组织机构备案 | Alexis PERAKIS-VALAT(董事);Laurent SCHMITT(董事);Stephane RINDERKNECH(董事);纪尧姆.樊尚.约瑟夫(监事);佘雨原(董事长兼经理); | Alexis PERAKIS-VALAT(董事);Arnaud MORIN(董事);Laurent SCHMITT(董事);纪尧姆.樊尚.约瑟夫(监事);佘雨原(董事长兼经理); | 2016-05-09 |
财务负责人 | 李佑武 | 财务负责人(变更前) | 2016-01-29 |
股东变更 | 广州市百库电子科技有限公司,011,*****,货币,50,100,50, , ; | 广州市百库电子科技有限公司,011,*****,货币,0,0,50, , ; | 2016-01-29 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2016-01-29 |
监事备案 | Alexis PERAKIS-VALAT,董事,选举,
Arnaud MORIN,董事,选举,
Laurent SCHMITT,董事,选举,
纪尧姆.樊尚.约瑟夫,监事,选举, [新增]
佘雨原,董事长兼经理,选举,是 | Alexis PERAKIS-VALAT,董事,选举,
Arnaud MORIN,董事,选举,
Laurent SCHMITT,董事,选举,
Yann JAFFRE,监事,选举, [退出]
佘雨原,董事长兼经理,选举,是 | 2015-08-13 |
组织机构备案 | Alexis PERAKIS-VALAT,董事,选举,
Arnaud MORIN,董事,选举,
Laurent SCHMITT,董事,选举,
纪尧姆.樊尚.约瑟夫,监事,选举, [新增]
佘雨原,董事长兼经理,选举,是 | Alexis PERAKIS-VALAT,董事,选举,
Arnaud MORIN,董事,选举,
Laurent SCHMITT,董事,选举,
Yann JAFFRE,监事,选举, [退出]
佘雨原,董事长兼经理,选举,是 | 2015-08-13 |