变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
住所变更 | 广州市黄埔区荔香路41号大院46号101 | 广州市黄埔区丰乐南路90号201之32房 | 2022-05-16 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2022-05-16 |
股东变更 | 黄亚新, [新增]
黄凤彪,
黄凤龙 | 黄凤彪,
黄凤龙 | 2022-03-07 |
董事备案 | 黄凤彪 [新增] | 黄凤龙 [退出] | 2022-03-07 |
经营范围 | 信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;集成电路设计;软件外包服务;网络技术服务;住宅水电安装维护服务;对外承包工程;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);计算机及办公设备维修;计算机软硬件及辅助设备零售;工业控制计算机及系统销售;计算机软硬件及辅助设备批发;建筑装饰材料销售;轻质建筑材料销售;建筑用金属配件销售;建筑陶瓷制品销售;建筑材料销售;建筑物清洁服务;电线、电缆经营;数字视频监控系统销售;安全系统监控服务;网络设备销售;安防设备销售;五金产品批发;五金产品零售;住宅室内装饰装修 | 建筑物电力系统安装;通信线路和设备的安装;广播电视及信号设备的安装;软件开发;游戏软件设计制作;监控系统工程安装服务;楼宇设备自控系统工程服务;保安监控及防盗报警系统工程服务;智能卡系统工程服务;通信系统工程服务;广播系统工程服务;计算机房维护服务;信息技术咨询服务;计算机网络系统工程服务;数据处理和存储服务;电子产品批发;电子产品零售;计算机批发;计算机零配件批发;办公设备耗材批发;办公设备批发;电线、电缆批发;计算机零售;计算机零配件零售;办公设备耗材零售;通信设备零售;电子元器件零售;打字机、复印机、文字处理机零售 | 2022-03-07 |
法定代表人变更 | 黄凤彪 | 黄凤龙 | 2022-03-07 |
注册资本变更 | 500万元(人民币)( + 400% ) | 100万元(人民币) | 2022-03-07 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2022-03-07 |
监事备案 | 黄凤龙 [新增] | 黄凤彪 [退出] | 2022-03-07 |
名称变更 | 广州斯拓信息科技有限公司 | 广州市斯拓科技有限责任公司 | 2022-03-07 |
经理备案 | 黄凤彪 [新增] | 黄凤龙 [退出] | 2022-03-07 |
股东变更 | 黄凤彪
黄凤龙 [新增] | 黄凤彪
卢锐就 [退出] | 2020-10-26 |
经理备案 | 黄凤龙 [新增] | 卢锐就 [退出] | 2020-10-26 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2020-10-26 |
法定代表人变更 | 黄凤龙 | 卢锐就 | 2020-10-26 |
董事备案 | 黄凤龙 [新增] | 卢锐就 [退出] | 2020-10-26 |
工商登记联络员备案 | 黄凤龙 | - | 2020-10-26 |
具体经营项目申报 | 建筑物电力系统安装;通信线路和设备的安装;广播电视及信号设备的安装;软件开发;游戏软件设计制作;监控系统工程安装服务;楼宇设备自控系统工程服务;保安监控及防盗报警系统工程服务;智能卡系统工程服务;通信系统工程服务;广播系统工程服务;计算机房维护服务;信息技术咨询服务;计算机网络系统工程服务;数据处理和存储服务;电子产品批发;电子产品零售;计算机批发;计算机零配件批发;办公设备耗材批发;办公设备批发;电线、电缆批发;计算机零售;计算机零配件零售;办公设备耗材零售;通信设备零售;电子元器件零售;打字机、复印机、文字处理机零售; | 监控系统工程安装服务;楼宇设备自控系统工程服务;保安监控及防盗报警系统工程服务;智能卡系统工程服务;通信系统工程服务;计算机网络系统工程服务;广播系统工程服务;通信线路和设备的安装;广播电视及信号设备的安装;软件开发;游戏软件设计制作;建筑物电力系统安装;计算机房维护服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务; | 2018-12-10 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2018-12-10 |
注册资本变更 | 100(万元)( + 100% ) | 50(万元) | 2018-12-10 |
住所变更 | 广州市黄埔区丰乐南路90号201之32房 | 广州市黄埔区中山大道东路490号2楼225房(仅限办公用途) | 2017-06-21 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-06-21 |
董事备案 | 黄凤彪,监事,选举,
卢锐就,执行董事兼经理,选举,是 | 黄凤彪,监事,选举,
卢锐就,经理,选举,
陶惠浩,执行董事,选举,是 [退出] | 2016-04-19 |
监事备案 | 黄凤彪,监事,选举,
卢锐就,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 黄凤彪,监事,选举,
卢锐就,经理,选举, [退出]
陶惠浩,执行董事,选举,是 [退出] | 2016-04-19 |
经理备案 | 黄凤彪,监事,选举,
卢锐就,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 黄凤彪,监事,选举,
卢锐就,经理,选举, [退出]
陶惠浩,执行董事,选举,是 [退出] | 2016-04-19 |
组织机构备案 | 黄凤彪,监事,选举,
卢锐就,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 黄凤彪,监事,选举,
卢锐就,经理,选举, [退出]
陶惠浩,执行董事,选举,是 [退出] | 2016-04-19 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2016-04-19 |
董事备案 | 黄凤彪(监事)
卢锐就(执行董事兼经理) [新增] | 黄凤彪(监事)
卢锐就(经理) [退出]
陶惠浩(执行董事) [退出] | 2016-04-19 |
经理备案 | 黄凤彪(监事)
卢锐就(执行董事兼经理) | 黄凤彪(监事)
卢锐就(经理)
陶惠浩(执行董事) [退出] | 2016-04-19 |
监事备案 | 黄凤彪(监事)
卢锐就(执行董事兼经理) | 黄凤彪(监事)
卢锐就(经理)
陶惠浩(执行董事) [退出] | 2016-04-19 |
组织机构备案 | 黄凤彪(监事)
卢锐就(执行董事兼经理) | 黄凤彪(监事)
卢锐就(经理)
陶惠浩(执行董事) [退出] | 2016-04-19 |
组织机构备案 | 黄凤彪(监事);卢锐就(执行董事兼经理); | 黄凤彪(监事);卢锐就(经理);陶惠浩(执行董事); | 2016-04-19 |
监事备案 | 黄凤彪(监事);卢锐就(执行董事兼经理); | 黄凤彪(监事);卢锐就(经理);陶惠浩(执行董事); | 2016-04-19 |
经理备案 | 黄凤彪(监事);卢锐就(执行董事兼经理); | 黄凤彪(监事);卢锐就(经理);陶惠浩(执行董事); | 2016-04-19 |
董事备案 | 黄凤彪(监事);卢锐就(执行董事兼经理); | 黄凤彪(监事);卢锐就(经理);陶惠浩(执行董事); | 2016-04-19 |
股东变更 | 黄凤彪;卢锐就; | 黄凤彪;黄凤华;卢锐就;陶惠浩; | 2016-04-18 |
财务负责人 | 卢锐就 | 陶惠华 | 2016-04-18 |
股东变更 | 黄凤彪;
卢锐就; | 黄凤彪;
黄凤华; [退出]
卢锐就;
陶惠浩; [退出] | 2016-04-18 |
法定代表人变更 | 卢锐就 | 陶惠浩 | 2016-04-18 |