罗甸县兴龙城镇投资开发有限责任公司,办公室地址位于黔南布依族苗族自治州,贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇河滨路,我公司主要提供法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可的,经审批机关批准后凭许可文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可的,市场主体自主选择经营。(城镇开发项目投资;房地产开发;资产置换和债转股;招商引资;生态移民建设;新农村建设;...
联系方式
- 公司地址:
- 贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇河滨路
- 固定电话:
- 0854-7611187 未核实,仅供参考
- 经理:
- 贾红云
- 电子邮件:
- 368411698QQ@.com
- 邮政编码:
- 558000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 罗甸县兴龙城镇投资开发有限责任公司 |
简称: | 兴龙城镇投资开发 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(城镇开发项目投资;房地产开发;资产置换和债转股;招商引资;生态移民建设;新农村建设;... |
营业执照号码: | 522728000039625 |
发证机关: | 黔南州罗甸县市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-03-17 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2012年04月25日 |
注册资本: | 13000 万人民币元 (万元) |
所属分类: | 咨询、投资、加盟公司 » 罗甸县咨询、投资、加盟公司 |
所属城市: | 黔南企业网 » 罗甸县 » 罗甸县龙坪镇 |
顺企编码: | 33763080 |
罗甸县兴龙城镇投资开发有限责任公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
罗甸县人民政府国有资产监督管理委员会 | 95.2% | 人民币47600.0万元 |
中国农发重点建设基金有限公司 | 4.8% | 人民币2400.0万元 |
罗甸县兴龙城镇投资开发有限责任公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 农正娟、徐明虹、吴玉龙、刘娟、黄光富、张刚、凡明英、王永惠 | 刘娟、黄光富、张刚 | 2021-06-09 |
高级管理人员备案变更 | 农正娟、徐明虹、吴玉龙、刘娟、黄光富、张刚、凡明英、王永惠 | 刘娟、黄光富、张刚 | 2021-06-09 |
投资人变更 | 中国农发重点建设基金有限公司:4.8%;罗甸县人民政府国有资产监督管理委员会:95.2%; | 贵州红水河投资集团有限公司:95.2%;中国农发重点建设基金有限公司:4.8%; | 2021-06-09 |
投资人变更变更 | 中国农发重点建设基金有限公司;罗甸县人民政府国有资产监督管理委员会; | 贵州红水河投资集团有限公司;中国农发重点建设基金有限公司; | 2021-06-09 |
高级管理人员备案 | 农正娟 [新增] 徐明虹 [新增] 吴玉龙 [新增] 刘娟 黄光富 张刚 凡明英 [新增] 王永惠 [新增] | 刘娟 黄光富 张刚 | 2021-06-09 |
投资人变更 | 中国农发重点建设基金有限公司; 罗甸县人民政府国有资产监督管理委员会; [新增] | 贵州红水河投资集团有限公司; [退出] 中国农发重点建设基金有限公司; | 2021-06-09 |
地址变更变更 | 贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇玉都大道东侧(2016年易地扶贫搬迁工程龙坪镇城东安置点---玉都家园)商业楼 | 贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇河滨路 | 2021-04-19 |
高级管理人员备案变更 | 刘娟、黄光富、张刚 | 凡明英、敖永冰、刘娟、黄光富、罗心艳、王永惠、农正娟、徐明虹 | 2021-04-19 |
投资人变更 | 贵州红水河投资集团有限公司:95.2%;中国农发重点建设基金有限公司:4.8%; | 罗甸县人民政府国有资产监督管理委员会:95.2%;中国农发重点建设基金有限公司:4.8%; | 2021-04-19 |
投资人变更变更 | 贵州红水河投资集团有限公司:*%;中国农发重点建设基金有限公司:*%; | 罗甸县人民政府国有资产监督管理委员会:*%;中国农发重点建设基金有限公司:*%; | 2021-04-19 |
负责人变更变更 | 张刚 | 敖永冰 | 2021-04-19 |
高级管理人员备案 | 刘娟、黄光富、张刚 | 凡明英、敖永冰、刘娟、黄光富、罗心艳、王永惠、农正娟、徐明虹 | 2021-04-19 |
经营范围变更 | 城镇开发项目投资;房地产开发;资产置换和债转股;招商引资;生态移民建设;新农村建设;殡葬服务;物流及货物运输;城市公交及场站建设、市政建设、乡村公路建设、土地开发、整治、建材装饰材料销售、汽车租赁、汽车维修服务、二手车经营、网络预约出租车、汽车经营、二手房销售、成品油(燃)气零售、矿产品开采及加工 | 城镇开发项目投资;房地产开发;资产置换和债转股;招商引资;生态移民建设;新农村建设;殡葬服务;物流及货物运输;城市公交及场站建设、市政建设、乡村公路建设、土地开发、整治、建材装饰材料销售、汽车租赁、汽车维修服务。 | 2021-04-19 |
投资人变更 | 贵州红水河投资集团有限公司; [新增] 中国农发重点建设基金有限公司; | 罗甸县人民政府国有资产监督管理委员会; [退出] 中国农发重点建设基金有限公司; | 2021-04-19 |
高级管理人员备案 | 刘娟 黄光富 张刚 [新增] | 凡明英 [退出] 敖永冰 [退出] 刘娟 黄光富 罗心艳 [退出] 王永惠 [退出] 农正娟 [退出] 徐明虹 [退出] | 2021-04-19 |
其他事项备案 | ***** | ***** | 2021-04-19 |
高级管理人员备案 | 凡明英、敖永冰、刘娟、黄光富、罗心艳、王永惠、农正娟、徐明虹 | 李启光、刘娟、敖永冰 | 2021-02-25 |
高级管理人员备案变更 | 凡明英、敖永冰、刘娟、黄光富、罗心艳、王永惠、农正娟、徐明虹 | 李启光、刘娟、敖永冰 | 2021-02-25 |
投资人变更 | 中国农发重点建设基金有限公司:4.8%;罗甸县人民政府国有资产监督管理委员会:95.2%; | 贵州红水河投资集团有限公司:95.2%;中国农发重点建设基金有限公司:4.8%; | 2021-02-25 |
负责人变更 | 敖永冰 | 敖永冰 | 2021-02-25 |
投资人变更 | 中国农发重点建设基金有限公司; 罗甸县人民政府国有资产监督管理委员会; [新增] | 贵州红水河投资集团有限公司; [退出] 中国农发重点建设基金有限公司; | 2021-02-25 |
高级管理人员备案 | 凡明英 [新增] 敖永冰 刘娟 黄光富 [新增] 罗心艳 [新增] 王永惠 [新增] 农正娟 [新增] 徐明虹 [新增] | 李启光 [退出] 刘娟 敖永冰 | 2021-02-25 |
高级管理人员备案 | 李启光、刘娟、敖永冰 | 韦操、祝雷、唐先智、罗承俊、刘娟、徐明虹、陈刚、刘永红 | 2019-11-20 |
其他事项备案 | *********** | ****-******* | 2019-11-20 |
其他事项备案 | ***** | 0854-7620728 | 2019-11-20 |
高级管理人员备案 | 李启光 [新增] 刘娟 敖永冰 [新增] | 韦操 [退出] 祝雷 [退出] 唐先智 [退出] 罗承俊 [退出] 刘娟 徐明虹 [退出] 陈刚 [退出] 刘永红 [退出] | 2019-11-20 |
其他事项备案 | * | - | 2019-11-20 |
负责人变更变更 | 敖永冰 | 刘永红 | 2019-11-20 |
高级管理人员备案变更 | 李启光、刘娟、敖永冰 | 韦操、祝雷、唐先智、罗承俊、刘娟、徐明虹、陈刚、刘永红 | 2019-11-20 |
投资人变更变更 | 中国农发重点建设基金有限公司%;贵州红水河投资集团有限公司%; | 贵州红水河投资集团有限公司%;中国农发重点建设基金有限公司%; | 2019-09-27 |
投资人变更 | 中国农发重点建设基金有限公司:4.8%; 贵州红水河投资集团有限公司:95.2%; | 贵州红水河投资集团有限公司:94%; 中国农发重点建设基金有限公司:6%; | 2019-09-27 |
章程备案 | 无 | 无 | 2019-09-27 |
投资人变更 | 中国农发重点建设基金有限公司:4.8%;贵州红水河投资集团有限公司:95.2%; | 贵州红水河投资集团有限公司:94%;中国农发重点建设基金有限公司:6%; | 2019-09-27 |
注册资本变更变更 | - | ***** | 2019-06-04 |
负责人变更变更 | 刘永红 | 肖大雷 | 2019-06-04 |
高级管理人员备案变更 | 韦操、祝雷、唐先智、罗承俊、刘娟、徐明虹、陈刚、刘永红 | 祝雷、韦操、唐先智、刘永红、罗承俊、刘娟、徐明虹、陈刚、肖大雷 | 2019-06-04 |
投资人变更变更 | 中国农发重点建设基金有限公司:*;贵州红水河投资集团有限公司:*; | 罗甸县人民政府国有资产监督管理委员会:*;中国农发重点建设基金有限公司:*; | 2019-06-04 |
高级管理人员备案 | 韦操、祝雷、唐先智、罗承俊、刘娟、徐明虹、陈刚、刘永红 | 祝雷、韦操、唐先智、刘永红、罗承俊、刘娟、徐明虹、陈刚、肖大雷 | 2019-06-04 |
投资人变更 | 中国农发重点建设基金有限公司:6%;贵州红水河投资集团有限公司:94%; | 罗甸县人民政府国有资产监督管理委员会:77%;中国农发重点建设基金有限公司:23%; | 2019-06-04 |
注册资本变更 | 50000 | 13000 | 2019-06-04 |
注册资本变更 | *****.****** | ***** | 2019-06-04 |
注册资本变更 | 50000( + 284.61538% ) | 13000 | 2019-06-04 |
投资人变更 | 中国农发重点建设基金有限公司:6%; 贵州红水河投资集团有限公司:94%; [新增] | 罗甸县人民政府国有资产监督管理委员会:77%; [退出] 中国农发重点建设基金有限公司:23%; | 2019-06-04 |
高级管理人员备案 | 韦操 祝雷 唐先智 罗承俊 刘娟 徐明虹 陈刚 刘永红 | 祝雷 韦操 唐先智 刘永红 罗承俊 刘娟 徐明虹 陈刚 肖大雷 [退出] | 2019-06-04 |
负责人变更 | 肖大雷 | 贾红云 | 2017-03-17 |
负责人变更 | 肖大雷 [新增] | 贾红云 [退出] | 2017-03-17 |
投资人变更变更 | 罗甸县人民政府国有资产监督管理委员会:*% | 贵州省罗甸县民生发展投资有限责任公司:*%,新添股东 | 2017-02-17 |
投资人变更变更 | 罗甸县人民政府国有资产监督管理委员会:* | 贵州省罗甸县民生发展投资有限责任公司:*,新添股东 | 2017-02-17 |
投资人变更变更 | 罗甸县人民政府国有资产监督管理委员会 | 贵州省罗甸县民生发展投资有限责任公司,新添股东 | 2017-02-17 |
投资人变更变更 | 罗甸县人民政府国有资产监督管理委员会,77% | 贵州省罗甸县民生发展投资有限责任公司,77%,新添股东 | 2017-02-17 |
投资人变更变更 | 罗甸县人民政府国有资产监督管理委员会% | 贵州省罗甸县民生发展投资有限责任公司%,新添股东 | 2017-02-17 |
投资人变更变更 | 罗甸县人民政府国有资产监督管理委员会, | 贵州省罗甸县民生发展投资有限责任公司,,新添股东 | 2017-02-17 |
投资人变更 | 罗甸县人民政府国有资产监督管理委员会% [新增] | 贵州省罗甸县民生发展投资有限责任公司%, [退出] 新添股东 | 2017-02-17 |
投资人变更 | 罗甸县人民政府国有资产监督管理委员会:*% [新增] | 贵州省罗甸县民生发展投资有限责任公司:*%, [退出] 新添股东 | 2017-02-17 |
投资人变更 | 罗甸县人民政府国有资产监督管理委员会 [新增] | 贵州省罗甸县民生发展投资有限责任公司 [退出] 新添股东 | 2017-02-17 |
投资人变更 | 罗甸县人民政府国有资产监督管理委员会,77% [新增] | 贵州省罗甸县民生发展投资有限责任公司,77%, [退出] 新添股东 | 2017-02-17 |
投资人信息变更 | '罗甸县人民政府国有资产监督管理委员会' [新增] | 新添股东 | 2017-02-17 |
投资人信息变更 | 删除股东 | '贵州省罗甸县民生发展投资有限责任公司' [退出] | 2017-02-17 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 删除股东 | '贵州省罗甸县民生发展投资有限责任公司' | 2017-02-17 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | '罗甸县人民政府国有资产监督管理委员会' | 新添股东 | 2017-02-17 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 删除股东 | '罗甸县人民政府国有资产监督管理委员会' | 2016-12-26 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | '贵州省罗甸县民生发展投资有限责任公司' | 新添股东 | 2016-12-26 |
投资人变更变更 | 贵州省罗甸县民生发展投资有限责任公司,77% | 罗甸县人民政府国有资产监督管理委员会,77%,新添股东 | 2016-12-26 |
投资人变更变更 | 贵州省罗甸县民生发展投资有限责任公司, | 罗甸县人民政府国有资产监督管理委员会,,新添股东 | 2016-12-26 |
投资人变更变更 | 贵州省罗甸县民生发展投资有限责任公司% | 罗甸县人民政府国有资产监督管理委员会%,新添股东 | 2016-12-26 |
投资人变更变更 | 贵州省罗甸县民生发展投资有限责任公司:*% | 罗甸县人民政府国有资产监督管理委员会:*%,新添股东 | 2016-12-26 |
投资人变更变更 | 贵州省罗甸县民生发展投资有限责任公司 | 罗甸县人民政府国有资产监督管理委员会,新添股东 | 2016-12-26 |
投资人变更变更 | 贵州省罗甸县民生发展投资有限责任公司:* | 罗甸县人民政府国有资产监督管理委员会:*,新添股东 | 2016-12-26 |
投资人变更 | 贵州省罗甸县民生发展投资有限责任公司% [新增] | 罗甸县人民政府国有资产监督管理委员会%, [退出] 新添股东 | 2016-12-26 |
投资人变更 | 贵州省罗甸县民生发展投资有限责任公司:*% [新增] | 罗甸县人民政府国有资产监督管理委员会:*%, [退出] 新添股东 | 2016-12-26 |
投资人变更 | 贵州省罗甸县民生发展投资有限责任公司 [新增] | 罗甸县人民政府国有资产监督管理委员会 [退出] 新添股东 | 2016-12-26 |
投资人变更 | 贵州省罗甸县民生发展投资有限责任公司,77% [新增] | 罗甸县人民政府国有资产监督管理委员会,77%, [退出] 新添股东 | 2016-12-26 |
投资人信息变更 | '贵州省罗甸县民生发展投资有限责任公司' [新增] | 新添股东 | 2016-12-26 |
投资人信息变更 | 删除股东 | '罗甸县人民政府国有资产监督管理委员会' [退出] | 2016-12-26 |
经营范围变更变更 | K**** | K**** | 2016-03-17 |
经营范围变更变更 | K7010 | K7010 | 2016-03-17 |
经营范围变更 | K | K | 2016-03-17 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 城镇开发项目投资;房地产开发;资产置换和债转股;招商引资;生态移民建设;新农村建设;殡葬服务;物流及货物运输;城市公交及场站建设、市政建设、乡村公路建设、土地开发、整治、建材装饰材料销售、汽车租赁、汽车维修服务。 | 章程、协议、申请书记载的经营范围:城镇开发项目投资;房地产开发;资产置换和债转股;招商引资;生态移民建设;新农村建设;殡葬服务;物流及货物运输;城市公交及场站建设、市政建设、乡村公路建设、土地开发、整治、建材装饰材料销售。 | 2016-03-17 |
市场主体类型变更 | 1140 | 1110 | 2015-12-29 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | '罗甸县人民政府国有资产监督管理委员会' | '罗甸县人民政府国有资产监督管理委员会' | 2015-12-29 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | '中国农发重点建设基金有限公司' | 新添股东 | 2015-12-29 |
注册资本变更变更 | ***** | **** | 2015-12-29 |
注册资本变更 | 13000 | 1000 | 2015-12-29 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 贾红云 | 邓政松 | 2015-07-31 |
经营范围变更(含业务范围变更) | K7010 | K7010 | 2015-07-31 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 城镇开发项目投资;房地产开发;资产置换和债转股;招商引资;生态移民建设;新农村建设;殡葬服务;物流及货物运输;城市公交及场站建设、市政建设、乡村公路建设、土地开发、整治、建材装饰材料销售。 | 城镇开发项目投资、房地产开发、城市公交及场站建设、市政建设、乡村公路建设、土地开发、整治、建材装饰材料销售。 | 2015-07-31 |
经营范围变更(含业务范围变更) | K7010 | K7010 | 2015-04-07 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 城镇开发项目投资、房地产开发、城市公交及场站建设、市政建设、乡村公路建设、土地开发、整治、建材装饰材料销售。 | 城镇建设、市政建设、土地开发、整治;房地产开发、建筑装饰材料销售。 | 2015-04-07 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 删除股东 | '罗甸县国有资本营运有限责任公司' | 2015-04-07 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | '罗甸县人民政府国有资产监督管理委员会' | 新添股东 | 2015-04-07 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 邓政松 | 曾兴铁 | 2014-12-04 |
罗甸县兴龙城镇投资开发有限责任公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
朱宇勇 | 监事 |
陈刚 | 董事 |
肖劲松 | 董事 |
刘杰 | 董事 |
邓政松 | 副董事长 |
黄国英 | 监事 |
农正娟 | 监事 |
赵乐夫 | 监事 |
罗承俊 | 监事 |
肖大雷 | 董事长 |
本页是 [罗甸县兴龙城镇投资开发有限责任公司] 在顺企网黔南黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关咨询、投资、加盟公司