变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营范围变更变更 | 物业管理,房屋租赁。 | 物业管理。 | 2016-07-08 |
经营范围 | 物业管理。 | 物业管理,房屋租赁。 | 2016-07-08 |
期限变更 | 2040-06-08 | 2010-06-08 | 2010-06-25 |
其他事项备案 | ***** | *****10 | 2008-06-02 |
经营范围变更 | 物业管理。(凭许可证经营) | 物业管理,销售五金交电、家用电器、化工产品(专营除外)、糖、酒、建筑材料、钢材,技术咨询服务,室内外装修。(凭许可证经营) | 2006-11-13 |
高级管理人员备案 | 古怀光,执行董事,经理
潘香彬,监事 | 陈秋松,董事长,总经理 [退出]
古怀光,董事
潘香彬,董事
张合山,监事 [退出]
闫小祥,监事 [退出] | 2006-11-13 |
投资人变更 | 名称:潘香彬,出资额:*%出资比例:*%, [新增]
名称:古怀光,出资额:*%出资比例:*%,
名称:陈秋松,出资额:*%出资比例:*%,
名称:闫小祥,出资额:*%出资比例:*%,
名称:张合山,出资额:*%出资比例:*% | 名称:闫小祥,出资额:*%出资比例:*%,
名称:张合山,出资额:*%出资比例:*%,
名称:黄克丽,出资额:*%出资比例:*%, [退出]
名称:古怀光,出资额:*%出资比例:*%,
名称:陈秋松,出资额:*%出资比例:*% | 2005-06-13 |
高级管理人员备案 | 陈秋松,董事长,总经理
古怀光,董事
潘香彬,董事 [新增]
张合山,监事
闫小祥,监事 | 陈秋松,董事长,总经理
古怀光,董事
黄克丽,董事 [退出]
张合山,监事
闫小祥,监事 | 2005-06-13 |
负责人变更 | 陈秋松 | 古怀光 | 2004-06-22 |
高级管理人员备案 | 陈秋松,董事长,总经理 [新增]
古怀光,董事
黄克丽,董事
张合山,监事 [新增]
闫小祥,监事 [新增] | 古怀光,执行董事,经理
黄克丽,监事 | 2004-06-22 |
投资人变更 | 名称:闫小祥,出资额:*%出资比例:*%, [新增]
名称:张合山,出资额:*%出资比例:*%, [新增]
名称:黄克丽,出资额:*%出资比例:*%,
名称:古怀光,出资额:*%出资比例:*%,
名称:陈秋松,出资额:*%出资比例:*% [新增] | 名称:黄克丽,出资额:*%出资比例:*%,
名称:古怀光,出资额:*%出资比例:*% | 2004-06-22 |
名称变更 | 海口安得物业管理有限公司 | 琼山安得物业管理有限公司 | 2003-05-26 |
地址变更 | 海口市琼山区府城镇安得园小区 | 琼山市府城镇安得园小区 | 2003-05-26 |
其他事项备案 | *****10 | *****58 | 2003-05-26 |
经营范围变更 | 物业管理,销售五金交电、家用电器、化工产品(专营除外)、糖、酒、建筑材料、钢材,技术咨询服务,室内外装修。(凭许可证经营) | 物业管理,销售五金交电、家用电器、化工产品、糖、酒、烟(凭许可证经营),饮食服务,咨询服务,室内外装修,销售建筑材料、钢材,装修装饰材料,客运服务(凭许可证经营) | 2002-01-07 |
负责人变更 | 古怀光 | 黄克丽 | 2000-12-06 |
高级管理人员备案 | 古怀光,执行董事,经理
黄克丽,监事 | 古怀光,监事
黄克丽,执行董事,经理 | 2000-12-06 |