变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-08-05 |
股东变更 | 广州嘉俊泓投资有限公司
苏亚楠 [新增] | 广州嘉俊泓投资有限公司
龚玮 [退出] | 2019-08-05 |
遗失补领 | 遗失补领 | - | 2019-08-05 |
住所变更 | 广州市海珠区新港西路大江直街1号自编第1幢3楼305之一(仅限办公用途) | 广州市天河区黄埔大道西106号十三层 | 2017-08-14 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-08-14 |
经理备案 | 龚玮,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
罗红梅,监事,选举, [新增] | 丁三宝,监事,, [退出]
梁湛春,执行董事兼经理,,是 [退出] | 2017-05-12 |
组织机构备案 | 龚玮,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
罗红梅,监事,选举, [新增] | 丁三宝,监事,, [退出]
梁湛春,执行董事兼经理,,是 [退出] | 2017-05-12 |
监事备案 | 龚玮,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
罗红梅,监事,选举, [新增] | 丁三宝,监事,, [退出]
梁湛春,执行董事兼经理,,是 [退出] | 2017-05-12 |
股东变更 | 龚玮; [新增]
广州嘉俊泓投资有限公司; | 广州嘉俊泓投资有限公司;
广州市喜城建筑设计顾问有限公司; [退出] | 2017-05-12 |
组织机构备案 | 龚玮(执行董事兼经理) [新增]
罗红梅(监事) [新增] | 丁三宝(监事) [退出]
梁湛春(执行董事兼经理) [退出] | 2017-05-12 |
监事备案 | 龚玮(执行董事兼经理) [新增]
罗红梅(监事) [新增] | 丁三宝(监事) [退出]
梁湛春(执行董事兼经理) [退出] | 2017-05-12 |
经理备案 | 龚玮(执行董事兼经理) [新增]
罗红梅(监事) [新增] | 丁三宝(监事) [退出]
梁湛春(执行董事兼经理) [退出] | 2017-05-12 |
具体经营项目申报 | 艺术表演场馆管理服务;照明灯光设计服务; | 艺术表演场馆管理服务;照明灯光设计服务;企业自有资金投资; | 2017-05-11 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-05-11 |
名称变更 | 广州嘉俊泓文化传播有限公司 | 广州喜城文化传播有限公司 | 2017-05-11 |
法定代表人变更 | 龚玮 | 梁湛春 | 2017-05-11 |