变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 范文燚
陆文静 | 陈宏伟 [退出]
范文燚
谢伟雄 [退出]
陆文静 | 2020-11-19 |
期限变更 | 长期 | 20 | 2020-11-19 |
投资人变更 | 海蓝建设控股(南京)有限公司:100%; [名称变更] | 连云港隆基置业有限公司:100%; | 2020-11-19 |
负责人变更 | 范文燚 | 范文燚 | 2020-11-19 |
联络员备案变更 | 魏巍 | 无 | 2016-03-07 |
地址变更变更 | 海南省三亚市天涯区育林路169号希尔顿欢朋酒店旁1#楼二层(仅限办公使用) | 海南省三亚市金鸡岭185号凤凰水城南岸E2栋负一层 | 2016-03-07 |
投资人变更变更 | 姓名:连云港隆基置业有限公司,出资额:*%出资比例:*%; [新增] | 姓名:中惠(南京)房地产开发有限公司,出资额:*%出资比例:*%; [退出] | 2015-07-27 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 姓名:连云港隆基置业有限公司,出资额:40000,出资比例:100%; | 姓名:中惠(南京)房地产开发有限公司,出资额:40000,出资比例:100%; | 2015-07-27 |
其他事项备案变更 | 海南省三亚市金鸡岭185号凤凰水城南岸E2栋负一层 | 三亚市河东路555号凤凰水城4号楼1层 | 2014-04-22 |
高级管理人员备案变更 | 陈宏伟,董事
范文燚,董事长
陆文静,监事 [新增]
汪伟,董事 [新增] | 陈宏伟,董事
范文燚,董事
吴畏,董事长 [退出]
叶春青,监事 [退出] | 2014-04-22 |
经营范围变更变更 | 房地产开发经营,宾馆酒店的开发,城市基础设施建设,建筑材料、普通机械销售,室内装饰装修。 | 房地产开发经营,宾馆酒店的开发,城市基础设施建设,建筑材料、普通机械销售,室内装饰装修。(凡需行政许可的项目凭许可证经营) | 2014-04-22 |
负责人变更变更 | 范文燚 | 吴畏 | 2014-04-22 |
投资人变更 | 姓名:中惠(南京)房地产开发有限公司,出资额:*%出资比例:*%; | 姓名:中惠(南京)房地产开发有限公司,出资额:*%出资比例:*%;,
姓名:西安国际信托有限公司,出资额:*%出资比例:*%; [退出] | 2014-02-14 |
其他事项备案 | 1152 | 1190 | 2014-02-14 |
注册资本变更 | 40000( - 66.66667% ) | 120000 | 2014-02-14 |
高级管理人员备案 | 陈宏伟,董事 [新增]
范文燚,董事 [新增]
吴畏,董事长
叶春青,监事 [新增] | 鲍文莉,监事 [退出]
陈建国,董事 [退出]
罗勇,董事 [退出]
吴畏,董事长 | 2014-02-14 |
实收资本变更 | 40000( - 66.66667% ) | 120000 | 2014-02-14 |
负责人变更 | 吴畏 | 蒋雄飞 | 2011-04-22 |
高级管理人员备案 | 鲍文莉,监事 [新增]
陈建国,董事 [新增]
罗勇,董事 [新增]
吴畏,董事长 [新增] | 胡芳,监事 [退出]
蒋雄飞,董事长 [退出]
邱天克,董事 [退出]
徐晓云,董事 [退出] | 2011-04-22 |
投资人变更 | 姓名:中惠(南京)房地产开发有限公司,出资额:*%出资比例:*%;,
姓名:西安国际信托有限公司,出资额:*%出资比例:*%; | 姓名:中惠(南京)房地产开发有限公司,出资额:*%出资比例:*%;,
姓名:西安国际信托有限公司,出资额:*%出资比例:*%; | 2010-08-23 |
注册资本变更 | 120000( + 71.42857% ) | 70000 | 2010-08-23 |
投资人变更 | 姓名:中惠(南京)房地产开发有限公司,出资额:*%出资比例:*%;,
姓名:西安国际信托有限公司,出资额:*%出资比例:*%; [新增] | 姓名:海南恒华实业有限公司,出资额:*%出资比例:*%;, [退出]
姓名:中惠(南京)房地产开发有限公司,出资额:*%出资比例:*%; | 2010-06-21 |
投资人变更 | 姓名:海南恒华实业有限公司,出资额:*%出资比例:*%;,
姓名:中惠(南京)房地产开发有限公司,出资额:*%出资比例:*%; [新增] | 姓名:海南恒华实业有限公司,出资额:*%出资比例:*%;,
姓名:重庆国际信托有限公司,出资额:*%出资比例:*%; [退出] | 2010-06-08 |
其他事项备案 | 三亚市河东路555号凤凰水城4号楼1层 | 三亚市河东路555号凤凰水城6号楼 | 2010-06-08 |
投资人变更 | 姓名:海南恒华实业有限公司,出资额:*%出资比例:*%;,
姓名:重庆国际信托有限公司,出资额:*%出资比例:*%; [新增] | 姓名:海南恒华实业有限公司,出资额:*%出资比例:*%; | 2009-11-24 |
注册资本变更 | 70000( + 133.33333% ) | 30000 | 2009-11-24 |
实收资本变更 | 70000( + 133.33333% ) | 30000 | 2009-11-24 |
其他事项备案 | 1190 | 1152 | 2009-11-24 |
投资人变更 | 姓名:海南恒华实业有限公司,出资额:*%出资比例:*%; | 姓名:海南恒华实业有限公司,出资额:*%出资比例:*%; | 2009-07-19 |
注册资本变更 | 30000( + 50% ) | 20000 | 2009-07-19 |
高级管理人员备案 | 胡芳,监事 [新增]
蒋雄飞,董事长 [新增]
邱天克,董事 [新增]
徐晓云,董事 [新增] | 李俊伟,董事长,总经理 [退出]
李玉代,董事 [退出]
刘维宁,董事 [退出]
孙志明,监事 [退出]
周良君,董事 [退出] | 2009-03-23 |
经营范围变更 | 房地产开发经营,宾馆酒店的开发,城市基础设施建设,建筑材料、普通机械销售,室内装饰装修。(凡需行政许可的项目凭许可证经营) | 房地产开发经营,宾馆酒店开发,城市基础设施建设,建筑材料、普通机械销售。(凡需行政许可的项目凭许可证经营) | 2009-03-23 |
负责人变更 | 蒋雄飞 | 李俊伟 | 2009-03-23 |
投资人变更 | 姓名:海南恒华实业有限公司,出资额:*%出资比例:*%; [新增] | 姓名:三亚凤凰水城开发有限公司,出资额:*%出资比例:*%; [退出] | 2009-01-08 |
投资人变更 | 姓名:三亚凤凰水城开发有限公司,出资额:*%出资比例:*%; | 姓名:三亚凤凰水城开发有限公司,出资额:*%出资比例:*%; | 2008-07-09 |
注册资本变更 | 20000( + 1900% ) | 1000 | 2008-07-09 |
经营范围变更 | 房地产开发经营,宾馆酒店开发,城市基础设施建设,建筑材料、普通机械销售。(凡需行政许可的项目凭许可证经营) | 房地产开发经营,宾馆酒店开发,城市基础设施建设,园林绿化工程,建筑材料、普通机械销售。(凡需行政许可的项目凭许可证经营) | 2008-07-09 |
其他事项备案 | ***** | *****70 | 2008-07-09 |
投资人变更 | 姓名:三亚凤凰水城开发有限公司,出资额:*%出资比例:*%; | 姓名:三亚凤凰水城开发有限公司,出资额:*%出资比例:*%; | 2007-07-30 |
注册资本变更 | 1000( + 900% ) | 100 | 2007-07-30 |
经营范围变更 | 房地产开发经营,宾馆酒店开发,城市基础设施建设,园林绿化工程,建筑材料、普通机械销售。(凡需行政许可的项目凭许可证经营) | 城市基础设施建设,园林绿化工程,建筑材料、普通机械销售。(凡需行政许可的项目凭许可证经营) | 2007-07-30 |