海南亿城房地产开发有限公司成立于2011年,注册资金1000万元,主营房地产开发业务,重点开发高端商品住宅,商住综合体,以及大型SOHO等物业产品,秉承“大社区、大配套、高品质”的开发理念,为广大业主提供满意放心,多选择的物业服务。
联系方式
其他联系方式
座机号码 | 0898-65965903 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 海南亿城房地产开发有限公司 |
简称: | 亿城房地产开发 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 房地产开发经营,房地产营销策划,房地产信息咨询,旅游项目开发,农业综合开发,土石方工程,酒店管理,室内外装饰装修工程,商品房销售,自有房屋租赁。 |
营业执照号码: | 91460000578708785B |
发证机关: | 海南省市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-03-07 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2011年07月15日 |
注册资本: | 1,000万元 (万元) |
所属分类: | 房地产业 |
顺企编码: | 34037209 |
海南亿城房地产开发有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
广州泰璟贸易有限公司 | 65% | 人民币650.0万元 |
广州隽昌企业管理有限公司 | 20% | 人民币200.0万元 |
海口川池实业有限公司 | 10% | 人民币100.0万元 |
张昌 | 5% | 人民币50.0万元 |
海南亿城房地产开发有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 张昌(监事), 赵秋虎(执行董事兼总经理) [新增] | 范金雀(执行董事兼总经理), [退出] 张昌(监事) | 2021-12-03 |
负责人变更 | 赵秋虎 | 范金雀 | 2021-12-03 |
章程备案 | 无 | 无 | 2021-12-03 |
章程备案 | 无 | 无 | 2021-05-07 |
投资人变更 | 张昌:5%; 广州隽昌企业管理有限公司:20%; [新增] 广州泰璟贸易有限公司:65%; [新增] 海口川池实业有限公司:10%; [新增] | 张昌(出资额: 万元,出资比例:5%),广州华黔咨询服务有限公司(出资额: [退出] 万元,出资比例:20%),广州泰璟贸易有限公司(出资额: [退出] 万元,出资比例:65%),海口川池实业有限公司(出资额:100万元,出资比例:10%) [退出] | 2021-05-07 |
章程备案 | 无 | 无 | 2020-05-26 |
投资人变更 | 张昌:5%; 广州泰璟贸易有限公司:65%; 海口川池实业有限公司:10%; 广州华黔咨询服务有限公司:20%; [新增] | 广州泰璟贸易有限公司:65%; 汪筱竹:20%; [退出] 海口川池实业有限公司:10%; 张昌:5%; | 2020-05-26 |
联络员备案变更 | 范金雀 | 崔钦淼 | 2019-05-22 |
负责人变更变更 | 范金雀 | 崔钦淼 | 2019-05-22 |
高级管理人员备案变更 | 范金雀 [新增] 张昌 [新增] | 崔钦淼 [退出] 李玉洁 [退出] | 2019-05-22 |
投资人变更变更 | 张昌:5%; [新增] 汪筱竹:20%; [新增] 广州泰璟贸易有限公司:65%; [新增] 海口川池实业有限公司:10%; [新增] | 崔钦淼:99%; [退出] 李玉洁:1%; [退出] | 2019-05-22 |
市场主体类型变更变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2019-05-22 |
地址变更变更 | 海口市琼山区新大洲大道铁龙路66号 | 海口市海甸岛大龙花园别墅14栋4楼 | 2017-07-20 |
联络员备案变更 | 崔钦淼 | 无 | 2016-03-07 |
其他事项备案 | 海口市海甸岛大龙花园别墅14栋4楼 | 海口市滨海大道财富广场16楼D室 | 2012-09-17 |
经营范围变更 | 房地产开发经营,房地产营销策划,房地产信息咨询,旅游项目开发,农业综合开发,土石方工程,酒店管理,室内外装饰装修工程,商品房销售,自有房屋租赁。(凡需行政许可的项目凭许可证经营) | 房地产开发经营,房地产营销策划,房地产信息咨询,旅游项目开发,农业综合开发,园林绿化,物业管理,土石方工程,酒店管理,室内外装饰装修工程,商品房销售,自有房屋租赁。(凡需行政许可的项目凭许可证经营) | 2012-09-17 |
投资人变更 | 姓名:李玉洁,出资额:*%出资比例:*%;, 姓名:崔钦淼,出资额:*%出资比例:*%; | 姓名:李玉洁,出资额:*%出资比例:*%;, 姓名:崔钦淼,出资额:*%出资比例:*%; | 2011-09-07 |
实收资本变更 | 1000 | 0 | 2011-09-07 |
海南亿城房地产开发有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
李玉洁 | 监事 |
崔钦淼 |
本页是 [海南亿城房地产开发有限公司] 在顺企网黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。