变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 辛惠敏:监事
陈正耀:监事
孙冰心:监事会主席 [新增]
谢景龙:董事长兼总经理
熊丹:董事 [新增]
李文成:董事 [新增]
朱洁:董事 [新增]
鲁德帝:董事 | 王强:监事 [退出]
辛惠敏:监事
陈正耀:监事
谢景龙:董事长兼总经理
罗佳春:董事 [退出]
曾莎莎:董事 [退出]
王海源:董事 [退出]
鲁德帝:董事 | 2022-05-09 |
章程备案 | - | - | 2022-05-09 |
投资人信息变更 | 甘肃公航旅文化传媒有限公司 :4480万元
甘肃汇浩恒建设项目管理有限公司 :560万元
甘肃省旅游投资集团有限公司 :3640万元
甘肃弘盛路桥建筑工程有限公司 :560万元
甘肃陇首文化传媒有限公司 :560万元
甘肃省金融资本集团有限公司 :189640万元 [名称变更]
上海丽婵贸易有限公司 :560万元 | 甘肃省金融资本管理有限公司 :189640万元
甘肃汇浩恒建设项目管理有限公司 :560万元
甘肃省旅游投资集团有限公司 :3640万元
上海丽婵贸易有限公司 :560万元
甘肃陇首文化传媒有限公司 :560万元
甘肃公航旅文化传媒有限公司 :4480万元
甘肃弘盛路桥建筑工程有限公司 :560万元 | 2021-09-16 |
高级管理人员备案 | 陈正耀:监事
辛惠敏:监事
王强:监事
谢景龙:董事长兼总经理 [新增]
王海源:董事 [新增]
曾莎莎:董事 [新增]
鲁德帝:董事 [新增]
罗佳春:董事 [新增] | 辛惠敏:监事
王强:监事
陈正耀:监事
谢昕:董事长兼总经理 [退出]
储著贞:董事 [退出]
雷云莉:董事 [退出]
李超:董事 [退出]
狄振东:董事 [退出] | 2021-07-06 |
负责人变更 | 谢景龙 [新增] | 谢昕 [退出] | 2021-07-06 |
章程备案 | - | - | 2021-04-21 |
投资人信息变更 | 上海丽婵贸易有限公司 :560万元
甘肃汇浩恒建设项目管理有限公司 :560万元 [新增]
甘肃弘盛路桥建筑工程有限公司 :560万元
甘肃陇首文化传媒有限公司 :560万元
甘肃省金融资本管理有限公司 :189640万元
甘肃公航旅文化传媒有限公司 :4480万元
甘肃省旅游投资集团有限公司 :3640万元 [名称变更] | 甘肃公航旅文化传媒有限公司 :4480万元
上海丽婵贸易有限公司 :560万元
甘肃弘盛路桥建筑工程有限公司 :560万元
甘肃省旅游投资管理有限公司 :3640万元
甘肃省金融资本管理有限公司 :189640万元
甘肃汇和置业有限公司 :560万元 [退出]
甘肃陇首文化传媒有限公司 :560万元 | 2021-04-21 |
章程修正案 | - | - | 2021-01-11 |
高级管理人员备案 | 辛惠敏:监事
陈正耀:监事
王强:监事
谢昕:董事长兼总经理
雷云莉:董事 [新增]
李超:董事
狄振东:董事
储著贞:董事 | 王强:监事
陈正耀:监事
辛惠敏:监事
谢昕:董事长兼总经理
储著贞:董事
李超:董事
王开福:董事 [退出]
狄振东:董事 | 2021-01-11 |
投资人信息变更 | 甘肃公航旅文化传媒有限公司 :4480万元
甘肃汇和置业有限公司 :560万元
上海丽婵贸易有限公司 :560万元 [新增]
甘肃省旅游投资管理有限公司 :3640万元
甘肃陇首文化传媒有限公司 :560万元 [新增]
甘肃省金融资本管理有限公司 :189640万元
甘肃弘盛路桥建筑工程有限公司 :560万元 | 甘肃公航旅文化传媒有限公司 :4480万元
兰州摩天投资管理有限公司 :560万元 [退出]
甘肃宝路工程建设有限公司 :560万元 [退出]
甘肃省金融资本管理有限公司 :189640万元
甘肃汇和置业有限公司 :560万元
甘肃弘盛路桥建筑工程有限公司 :560万元
甘肃省旅游投资管理有限公司 :3640万元 | 2021-01-11 |
登记机关变更 | 兰州新区市场监督管理局 | 兰州市工商行政管理局 | 2019-02-13 |
章程修正案 | - | - | 2018-10-17 |
投资人信息变更 | 甘肃弘盛路桥建筑工程有限公司 :560万元
兰州摩天投资管理有限公司 :560万元
甘肃宝路工程建设有限公司 :560万元
甘肃省旅游投资管理有限公司 :3640万元
甘肃省金融资本管理有限公司 :189640万元
甘肃公航旅文化传媒有限公司 :4480万元
甘肃汇和置业有限公司 :560万元 [名称变更] | 甘肃省旅游投资管理有限公司 :3640万元
甘肃省金融资本管理有限公司 :189640万元
甘肃汇和投资有限公司 :560万元
兰州摩天投资管理有限公司 :560万元
甘肃弘盛路桥建筑工程有限公司 :560万元
甘肃宝路工程建设有限公司 :560万元
甘肃公航旅文化传媒有限公司 :4480万元 | 2018-10-17 |
地址变更 | 甘肃省兰州市兰州新区兴隆山路南段2925号公航旅大厦13层1302室 | 甘肃省兰州市城关区天水中路3号(盛达金融大厦)26层 | 2018-10-17 |
名称变更 | 甘肃公航旅小额贷款股份有限公司 | 兰州市公航旅小额贷款股份有限公司 | 2018-05-16 |
注册资本变更 | 200000(万元)( + 233.33333% ) | 60000(万元) | 2018-05-16 |
章程备案 | - | - | 2018-05-16 |
投资人信息变更 | 甘肃宝路工程建设有限公司 :560( + 12% )万元
兰州摩天投资管理有限公司 :560万元 [新增]
甘肃省金融资本管理有限公司 :189640( + 299.24211% )万元
甘肃弘盛路桥建筑工程有限公司 :560( + 12% )万元
甘肃省旅游投资管理有限公司 :3640( + 12% )万元
甘肃公航旅文化传媒有限公司 :4480( + 12% )万元
甘肃汇和投资有限公司 :560( + 12% )万元 | 甘肃汇和投资有限公司 :500万元
甘肃省旅游投资管理有限公司 :3250万元
兰州义乌商贸有限公司 :500万元 [退出]
甘肃宝路工程建设有限公司 :500万元
甘肃弘盛路桥建筑工程有限公司 :500万元
甘肃省公路投资管理有限公司 :3250万元 [退出]
甘肃公航旅文化传媒有限公司 :4000万元
甘肃省金融资本管理有限公司 :47500万元 | 2018-05-16 |
高级管理人员备案 | 辛惠敏:监事 [新增]
王强:监事
陈正耀:监事
谢昕:董事长兼总经理
狄振东:董事
储著贞:董事
王开福:董事
李超:董事 | 陈正耀:监事
王强:监事
郑文雄:监事 [退出]
谢昕:董事长兼总经理
王开福:董事
李超:董事
狄振东:董事
储著贞:董事 | 2018-02-09 |
注册资本变更 | 60000(万元)( + 50% ) | 40000(万元) | 2017-08-01 |
章程修正案 | - | - | 2017-08-01 |
投资人信息变更 | 兰州义乌商贸有限公司 :500万元
甘肃省旅游投资管理有限公司 :3250万元
甘肃宝路工程建设有限公司 :500万元
甘肃汇和投资有限公司 :500万元
甘肃省金融资本管理有限公司 :47500万元
甘肃公航旅文化传媒有限公司 :4000万元
甘肃弘盛路桥建筑工程有限公司 :500万元
甘肃省公路投资管理有限公司 :3250万元 | 兰州义乌商贸有限公司
甘肃省旅游投资管理有限公司
甘肃省公路投资管理有限公司
甘肃弘盛路桥建筑工程有限公司
甘肃省金融资本管理有限公司
甘肃公航旅文化传媒有限公司
甘肃宝路工程建设有限公司
甘肃汇和投资有限公司 | 2017-08-01 |
高级管理人员备案 | 陈正耀:监事 [新增]
王强:监事 [新增]
郑文雄:监事 [新增]
谢昕:董事长兼总经理 [新增]
王开福:董事 [新增]
储著贞:董事 [新增]
狄振东:董事 [新增]
李超:董事 [新增] | 范金科:监事 [退出]
杨建军:监事 [退出]
张琳:监事 [退出]
马万荣:董事长兼总经理 [退出]
乔松青:董事 [退出]
贾军政:董事 [退出]
谢昕:董事 [退出]
吴长虹:董事 [退出] | 2016-06-29 |
负责人变更 | 谢昕 [新增] | 马万荣 [退出] | 2016-06-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈正耀:监事,王强:监事,郑文雄:监事,谢昕:董事长兼总经理,王开福:董事,储著贞:董事,狄振东:董事,李超:董事, | 范金科:监事,杨建军:监事,张琳:监事,马万荣:董事长兼总经理,乔松青:董事,贾军政:董事,谢昕:董事,吴长虹:董事, | 2016-06-29 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 甘肃省兰州市城关区天水中路3号(盛达金融大厦)26层 | 甘肃省兰州市城关区南滨河东路875号 | 2016-06-29 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 谢昕 | 马万荣 | 2016-06-29 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 兰州义乌商贸有限公司 甘肃汇和投资有限公司 甘肃公航旅文化传媒有限公司 甘肃省金融资本管理有限公司 甘肃弘盛路桥建筑工程有限公司 甘肃宝路工程建设有限公司 甘肃省公路投资管理有限公司 甘肃省旅游投资管理有限公司 | 甘肃宝路工程建设有限公司 甘肃省公路投资管理有限公司 甘肃汇和投资有限公司 甘肃弘盛路桥建筑工程有限公司 甘肃公航旅文化传媒有限公司 甘肃省融资担保集团有限公司 兰州义乌商贸有限公司 甘肃省金融资本管理有限公司 甘肃省旅游投资管理有限公司 | 2015-07-21 |
投资人变更 | 兰州义乌商贸有限公司
甘肃汇和投资有限公司
甘肃公航旅文化传媒有限公司
甘肃省金融资本管理有限公司
甘肃弘盛路桥建筑工程有限公司
甘肃宝路工程建设有限公司
甘肃省公路投资管理有限公司
甘肃省旅游投资管理有限公司 | 甘肃宝路工程建设有限公司
甘肃省公路投资管理有限公司
甘肃汇和投资有限公司
甘肃弘盛路桥建筑工程有限公司
甘肃公航旅文化传媒有限公司
甘肃省融资担保集团有限公司 [退出]
兰州义乌商贸有限公司
甘肃省金融资本管理有限公司
甘肃省旅游投资管理有限公司 | 2015-07-21 |
章程修正案备案 | | | 2015-04-28 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 甘肃省旅游投资管理有限公司 甘肃省公路投资管理有限公司 甘肃公航旅文化传媒有限公司 甘肃弘盛路桥建筑工程有限公司 甘肃省金融资本管理有限公司 甘肃汇和投资有限公司 兰州义乌商贸有限公司 甘肃省融资担保集团有限公司 甘肃宝路工程建设有限公司 | 甘肃省旅游投资管理有限公司 甘肃宝路工程建设有限公司 甘肃汇和投资有限公司 甘肃弘盛路桥建筑工程有限公司 甘肃省融资担保集团有限公司 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 兰州义乌商贸有限公司 甘肃省公路投资管理有限公司 甘肃公航旅文化传媒有限公司 | 2015-04-28 |
投资人变更 | 甘肃省旅游投资管理有限公司
甘肃省公路投资管理有限公司
甘肃公航旅文化传媒有限公司
甘肃弘盛路桥建筑工程有限公司
甘肃省金融资本管理有限公司 [新增]
甘肃汇和投资有限公司
兰州义乌商贸有限公司
甘肃省融资担保集团有限公司
甘肃宝路工程建设有限公司 | 甘肃省旅游投资管理有限公司
甘肃宝路工程建设有限公司
甘肃汇和投资有限公司
甘肃弘盛路桥建筑工程有限公司
甘肃省融资担保集团有限公司
甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 [退出]
兰州义乌商贸有限公司
甘肃省公路投资管理有限公司
甘肃公航旅文化传媒有限公司 | 2015-04-28 |
章程修正案备案 | - | - | 2015-04-28 |