变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
负责人变更变更 | 张海育 | 曲非 | 2022-04-18 |
高级管理人员备案 | 周智勇(董事长),王涛(董事),马彦翔(董事),周颛(董事),张海育(董事兼总经理),梁景辉(监事) | 周智勇(董事兼总经理),王涛(董事),宋伟(董事),马彦翔(董事),张建业(监事),曲非(董事长) | 2022-04-18 |
高级管理人员备案变更 | 周智勇(董事长),王涛(董事),马彦翔(董事),周颛(董事),张海育(董事兼总经理),梁景辉(监事) | 周智勇(董事兼总经理),王涛(董事),宋伟(董事),马彦翔(董事),张建业(监事),曲非(董事长) | 2022-04-18 |
投资人变更变更 | 海南珠江国际置业有限公司:99%;广州珠江城市管理服务集团股份有限公司:1%; | 海南珠江国际置业有限公司(出资额:27918万元,出资比例:99%),广州珠江物业酒店管理有限公司(出资额:282万元,出资比例:1%) | 2022-04-18 |
章程备案 | 无 | 无 | 2022-04-18 |
投资人变更 | 海南珠江国际置业有限公司:99( - 99.64539% )%;
广州珠江城市管理服务集团股份有限公司:1%; [新增] | 海南珠江国际置业有限公司(出资额:27918万元,出资比例:99%),
广州珠江物业酒店管理有限公司(出资额:282万元,出资比例:1%) [退出] | 2022-04-18 |
高级管理人员备案 | 周智勇(董事长),
王涛(董事),
马彦翔(董事),
周颛(董事), [新增]
张海育(董事兼总经理), [新增]
梁景辉(监事) [新增] | 周智勇(董事兼总经理),
王涛(董事),
宋伟(董事), [退出]
马彦翔(董事),
张建业(监事), [退出]
曲非(董事长) [退出] | 2022-04-18 |
负责人变更变更 | 曲非 | 陈庆烈 | 2021-01-21 |
高级管理人员备案变更 | 周智勇、王涛、宋伟、马彦翔、张建业、曲非 | 陈建平、答恒诚、方玉佳、陈庆烈、齐秋琼、朱渝梅 | 2021-01-21 |
高级管理人员备案 | 周智勇、王涛、宋伟、马彦翔、张建业、曲非 | 陈建平、答恒诚、方玉佳、陈庆烈、齐秋琼、朱渝梅 | 2021-01-21 |
高级管理人员备案 | 周智勇 [新增]
王涛 [新增]
宋伟 [新增]
马彦翔 [新增]
张建业 [新增]
曲非 [新增] | 陈建平 [退出]
答恒诚 [退出]
方玉佳 [退出]
陈庆烈 [退出]
齐秋琼 [退出]
朱渝梅 [退出] | 2021-01-21 |
经营范围变更变更 | 房地产开发经营,住宿业,餐饮业,游泳池经营、管理,理发及美容服务,洗浴和保健养生服务,体育表演,体育场地设施服务,体育培训,康乐中心,游乐中心,物业管理,疗养服务,会议及会展服务。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 房地产开发经营;宾馆、酒楼(仅限分支机构经营),体育表演,体育场地设施服务,体育培训,康乐中心,游乐中心,物业管理,疗养服务,会议及会展服务。 | 2019-09-30 |
高级管理人员备案 | 陈建平、答恒诚、方玉佳、陈庆烈、齐秋琼、朱渝梅 | 陈建平、罗晓、方玉佳、陈庆烈、齐秋琼、朱渝梅 | 2019-06-13 |
高级管理人员备案变更 | 陈建平、答恒诚、方玉佳、陈庆烈、齐秋琼、朱渝梅 | 陈建平、罗晓、方玉佳、陈庆烈、齐秋琼、朱渝梅 | 2019-06-13 |
经营范围变更变更 | 房地产开发经营;宾馆、酒楼(仅限分支机构经营),体育表演,体育场地设施服务,体育培训,康乐中心,游乐中心,物业管理,疗养服务,会议及会展服务。 | 房地产开发经营;宾馆、酒楼(仅限分支机构经营),体育表演,体育场地设施服务,体育培训,康乐中心,游乐中心,物业管理。 | 2019-06-13 |
章程备案 | 无 | 无 | 2019-06-13 |
高级管理人员备案 | 陈建平
答恒诚 [新增]
方玉佳
陈庆烈
齐秋琼
朱渝梅 | 陈建平
罗晓 [退出]
方玉佳
陈庆烈
齐秋琼
朱渝梅 | 2019-06-13 |
其他事项备案 | ***** | ***** | 2019-06-13 |
高级管理人员备案 | 陈建平、罗晓、方玉佳、陈庆烈、齐秋琼、朱渝梅 | 梁宇行、罗小钢、朱劲松、罗晓、方玉佳、陈庆烈、齐秋琼、廖晓明 | 2017-11-30 |
高级管理人员备案变更 | 陈建平、罗晓、方玉佳、陈庆烈、齐秋琼、朱渝梅 | 梁宇行、罗小钢、朱劲松、罗晓、方玉佳、陈庆烈、齐秋琼、廖晓明 | 2017-11-30 |
高级管理人员备案变更 | 陈建平 [新增]
罗晓
方玉佳
陈庆烈
齐秋琼
朱渝梅 [新增] | 梁宇行 [退出]
罗小钢 [退出]
朱劲松 [退出]
罗晓
方玉佳
陈庆烈
齐秋琼
廖晓明 [退出] | 2017-11-30 |
经营范围变更 | 房地产开发经营;宾馆、酒楼(仅限分支机构经营),体育表演,体育场地设施服务,体育培训,康乐中心,游乐中心,物业管理。 | 房地产开发经营;宾馆、酒楼(仅限分支机构经营),体育表演,体育场地设施服务,体育培训,康乐中心,游乐中心,物业管理(仅供办证使用)。 | 2016-04-12 |
高级管理人员备案 | 齐秋琼,监事;廖晓明,董事;梁宇行,董事长;罗小钢,董事;朱劲松,董事;方玉佳,董事;陈庆烈,董事兼总经理;罗晓,董事 | 王云飞,监事;张永康,董事;傅少平,董事;罗晓,董事长;罗小钢,董事;张纲,董事 | 2016-04-12 |
高级管理人员备案变更 | 齐秋琼,监事;廖晓明,董事;梁宇行,董事长;罗小钢,董事;朱劲松,董事;方玉佳,董事;陈庆烈,董事兼总经理;罗晓,董事 | 王云飞,监事;张永康,董事;傅少平,董事;罗晓,董事长;罗小钢,董事;张纲,董事 | 2016-04-12 |
其他 | 陈庆烈 | 罗晓 | 2016-04-12 |
联络员备案变更 | 蒋东霖 | 无 | 2016-04-12 |
高级管理人员备案变更 | 齐秋琼,监事 [新增]
廖晓明,董事 [新增]
梁宇行,董事长 [新增]
罗小钢,董事
朱劲松,董事 [新增]
方玉佳,董事 [新增]
陈庆烈,董事兼总经理 [新增]
罗晓,董事 | 王云飞,监事 [退出]
张永康,董事 [退出]
傅少平,董事 [退出]
罗晓,董事长
罗小钢,董事
张纲,董事 [退出] | 2016-04-12 |
其他事项备案变更 | 陈庆烈 | 罗晓 | 2016-04-12 |
高级管理人员备案 | 傅少平,董事
罗晓,董事长
罗小钢,董事
王云飞,监事 [新增]
张纲,董事
张永康,董事 | 傅少平,董事
罗晓,董事长
罗小钢,董事
张纲,董事
张永康,董事 | 2012-07-06 |
实收资本变更 | 28200( + 464% ) | 5000 | 2011-05-03 |
注册资本变更 | 28200( + 464% ) | 5000 | 2011-05-03 |
高级管理人员备案 | 傅少平,董事 [新增]
罗晓,董事长
罗小钢,董事
张纲,董事 [新增]
张永康,董事 | 韩巍,董事 [退出]
罗晓,董事长
罗小钢,董事
叶国明,董事 [退出]
张永康,董事 | 2011-05-03 |
投资人变更 | 姓名:广州珠江物业酒店管理有限公司,出资额:*%出资比例:*%;, [新增]
姓名:海南珠江国际置业有限公司,出资额:*%出资比例:*%; | 姓名:广州珠江物业酒店管理公司,出资额:*%出资比例:*%;, [退出]
姓名:海南珠江国际置业有限公司,出资额:*%出资比例:*%; | 2011-05-03 |
实收资本变更 | 5000( + 400% ) | 1000 | 2008-03-04 |
负责人变更 | 罗晓 | 杨科 | 2008-03-04 |
高级管理人员备案 | 韩巍,董事
罗晓,董事长 [新增]
罗小钢,董事
叶国明,董事
张永康,董事 [新增] | 邓剑华,董事 [退出]
韩巍,董事
罗小钢,董事
杨科,董事长 [退出]
叶国明,董事 | 2008-03-04 |
注册资本变更 | 5000( + 400% ) | 1000 | 2008-03-04 |
投资人变更 | 姓名:广州珠江物业酒店管理公司,出资额:*%出资比例:*%;,
姓名:海南珠江国际置业有限公司,出资额:*%出资比例:*%; | 姓名:广州珠江物业酒店管理公司,出资额:*%出资比例:*%;,
姓名:海南珠江国际置业有限公司,出资额:*%出资比例:*%; | 2008-03-04 |
负责人变更 | 杨科 | 翁亚绪 | 2005-12-07 |
经营范围变更 | 房地产开发经营;宾馆、酒楼(仅供分支机构使用)、体育表演、体育场地设施服务、体育培训、康乐中心、游乐中心、物业管理。(凡需行政许可的凭许可证经营) | 房地产开发经营、宾馆、酒楼、体育表演、体育场地设施服务、体育培训、康乐中心、游乐中心、装修装饰、物业管理。 | 2005-12-07 |
高级管理人员备案 | 邓剑华,董事
韩巍,董事 [新增]
罗小钢,董事
杨科,董事长 [新增]
叶国明,董事 [新增] | 邓剑华,执行董事
郭小群,董事 [退出]
罗小钢,董事
司徒国敏,副董事长 [退出]
翁亚绪,董事长 [退出]
谢伟秀,监事 [退出]
余炳焕,总经理 [退出]
粘精斌,监事,副总经理 [退出] | 2005-12-07 |
其他事项备案 | 三亚市大东海珠江花园酒店 | 三亚市海棠湾镇南田农场东风分场 | 2005-12-07 |
高级管理人员备案 | 邓剑华,执行董事
郭小群,董事
罗小钢,董事
司徒国敏,副董事长
翁亚绪,董事长
谢伟秀,监事
余炳焕,总经理
粘精斌,监事,副总经理 | 邓剑华,董事
郭小群,董事
罗小钢,董事
司徒国敏,副董事长
翁亚绪,董事长
谢伟秀,监事
余炳焕,总经理
粘精斌,监事 | 2004-12-13 |
其他事项备案 | 三亚市海棠湾镇南田农场东风分场 | 三亚市河东路碧海大厦五楼 | 2004-12-13 |
其他事项备案 | 三亚市河东路碧海大厦五楼 | 三亚市大东海(珠江花园酒店) | 2004-04-21 |
期限变更 | 2032-11-24 | 2032-11-14 | 2004-04-21 |
实收资本变更 | 1000 | 0 | 2003-01-23 |
投资人变更 | 姓名:广州珠江物业酒店管理公司,出资额:*%出资比例:*%;,
姓名:海南珠江国际置业有限公司,出资额:*%出资比例:*%; | 姓名:海南珠江国际置业有限公司,出资额:*%出资比例:*%;,
姓名:广州珠江物业酒店管理公司,出资额:*%出资比例:*%; | 2003-01-23 |
高级管理人员备案 | 邓剑华,董事
郭小群,董事
罗小钢,董事
司徒国敏,副董事长
翁亚绪,董事长
谢伟秀,监事
余炳焕,总经理
粘精斌,监事 | 邓剑华,董事
郭小群,董事
罗小钢,董事
司徒国敏,副董事长
翁亚绪,董事长
谢伟秀,监事
余炳焕,总经理,董事
粘精斌,监事 | 2003-01-23 |