拍拍贷是由广州乾合投资管理有限公司运营,是致力于个人与微小企业服务的专业融资公司,提供房、车抵押贷款、房屋短期周转贷款、企业经营性抵押贷款、抵押消费贷款、微小企业信用贷款等多种业务。对于贷款客户,拍拍贷为您设计适宜的贷款方案,争取优惠的贷款利率,加快贷款的办理进度,提供评估等服务,真正做到让你省心、省力、省时。
拍拍贷在经营发展过程中,始终坚持以人为本的发展经营理念于企业、员工、客户多赢的经营发展模式,以“树立企业经营信用、提供金融专业服务”为经营之本,强化与银行、信托等金融机构的合作。
拍拍货以个人、企业房屋抵押质押周转客户和信用贷款为重点服务对象,创建与客户共赢的全新发展模式。将为客户提供优质服务放在首位,业务立足于广州,辐射全国,在个人、企业房屋抵押质押周转客户和信用贷款等方面积极拓展,力求业务不断创新,为客户提供更多、更全面的服务。
拍拍贷在经营发展过程中,始终坚持以人为本的发展经营理念于企业、员工、客户多赢的经营发展模式,以“树立企业经营信用、提供金融专业服务”为经营之本,强化与银行、信托等金融机构的合作。
拍拍货以个人、企业房屋抵押质押周转客户和信用贷款为重点服务对象,创建与客户共赢的全新发展模式。将为客户提供优质服务放在首位,业务立足于广州,辐射全国,在个人、企业房屋抵押质押周转客户和信用贷款等方面积极拓展,力求业务不断创新,为客户提供更多、更全面的服务。
联系方式
其他联系方式
手机号码 | 137****1820 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 广州乾合投资管理有限公司 |
简称: | 乾合投资管理 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 投资管理服务;信息技术咨询服务;投资咨询服务;企业财务咨询服务;商品信息咨询服务;企业管理咨询服务;市场调研服务;会议及展览服务;软件开发;计算机技术开发、技术服务;办公设备批发;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
营业执照号码: | 914401017934816915 |
发证机关: | 广州市越秀区市场监督管理局 |
核准日期: | 2015-04-02 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2006年09月28日 |
职员人数: | 50人 |
注册资本: | 100万 (万元) |
所属分类: | 咨询、投资、加盟公司 » 越秀区咨询、投资、加盟公司 |
所属城市: | 广州企业网 » 越秀区 |
顺企编码: | 34169791 |
广州乾合投资管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
王佳佳 | 51% | 人民币51.0万元 |
张龙 | 49% | 人民币49.0万元 |
广州乾合投资管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
监事备案 | 王佳佳,监事,选举, [新增] 张龙,执行董事兼经理,选举,是 | 熊英,监事,选举, [退出] 张龙,执行董事兼经理,选举,是 | 2017-12-06 |
组织机构备案 | 王佳佳,监事,选举, [新增] 张龙,执行董事兼经理,选举,是 | 熊英,监事,选举, [退出] 张龙,执行董事兼经理,选举,是 | 2017-12-06 |
股东变更 | 王佳佳,001,*****3,货币,51,51,0, , ; [新增] 张龙,001,*****3,货币,49,49,0, , ; | 熊英,001, ,货币,0,0,90, , ; [退出] 张龙,001, ,货币,0,0,0, , ; | 2017-12-06 |
股东变更 | 王佳佳; [新增] 张龙; | 熊英; [退出] 张龙; | 2017-12-06 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-12-06 |
组织机构备案 | 王佳佳(监事) [新增] 张龙(执行董事兼经理) | 熊英(监事) [退出] 张龙(执行董事兼经理) | 2017-12-06 |
监事备案 | 王佳佳(监事) [新增] 张龙(执行董事兼经理) | 熊英(监事) [退出] 张龙(执行董事兼经理) | 2017-12-06 |
财务负责人 | 张龙 | 财务负责人(变更前) | 2016-12-26 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2016-12-26 |
股东变更 | 熊英; 张龙; | 熊英; 张龙; | 2016-12-26 |
股东变更 | 熊英;张龙; | 熊英;张龙; | 2016-12-26 |
组织机构备案 | 熊英,监事,选举, [新增] 张龙,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 王佳佳,监事,选举, [退出] 熊英,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2015-04-02 |
法定代表人变更 | 张龙 | 熊英 | 2015-04-02 |
监事备案 | 熊英,监事,选举, [新增] 张龙,执行董事兼经理,选举, [新增] | 王佳佳,监事,选举, [退出] 熊英,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2015-04-02 |
经理备案 | 熊英,监事,选举, [新增] 张龙,执行董事兼经理,选举, [新增] | 王佳佳,监事,选举, [退出] 熊英,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2015-04-02 |
董事备案 | 熊英,监事,选举, 张龙,执行董事兼经理,选举,是 [新增] | 王佳佳,监事,选举, [退出] 熊英,执行董事兼经理,选举,是 | 2015-04-02 |
股东变更 | 熊英,001,*****3,货币,0,0,90, , ; 张龙,001,*****3,,0,0,0, , ; [新增] | 王佳佳,001,*****3,货币,0,0,10, , ; [退出] 熊英,001,*****3,货币,0,0,90, , ; | 2015-04-02 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2015-04-02 |
具体经营项目申报 | 投资管理服务;信息技术咨询服务;投资咨询服务;企业财务咨询服务;商品信息咨询服务;企业管理咨询服务;市场调研服务;会议及展览服务;软件开发;计算机技术开发、技术服务;办公设备批发;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外); | 投资管理服务;信息技术咨询服务;投资咨询服务;企业财务咨询服务;商品信息咨询服务;企业管理咨询服务;市场调研服务;会议及展览服务;软件开发;计算机技术开发、技术服务;办公设备批发;通用机械设备销售;机械技术转让服务;计算机网络系统工程服务; | 2015-04-02 |
广州乾合投资管理有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
熊英 | 监事 |
张龙 | 执行董事兼总经理 |
本页是 [广州乾合投资管理有限公司] 在顺企网广州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。