变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
一照多址经营场所备案 | 广州市番禺区桥南街蚬涌村番禺大道北1686号自编A3座101.201.301.401.501.601号 | 广州市番禺区市桥街大北路373号6-10楼;广州市番禺区桥南街蚬涌村番禺大道北1686号自编A3座101.201.301.401.501.601号 | 2022-06-17 |
执照副本变更 | 1 | 2 | 2022-06-17 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2022-06-17 |
监事备案 | 冯磊 [新增] | 刘欢 [退出] | 2022-04-14 |
股东变更 | 冯磊, [新增]
孙忠志 [新增] | 刘欢, [退出]
巫茂林 [退出] | 2022-04-14 |
法定代表人变更 | 孙忠志 | 冯磊 | 2022-04-14 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2022-04-14 |
董事备案 | 孙忠志 [新增] | 冯磊 [退出] | 2022-04-14 |
经理备案 | 孙忠志 [新增] | 冯磊 [退出] | 2022-04-14 |
经营范围 | 经营民宿;棋牌室服务;健身休闲活动;养生保健服务(非医疗);食品经营(仅销售预包装食品);商业综合体管理服务;体育竞赛组织;物业管理;住房租赁;住宿服务;歌舞娱乐活动;洗浴服务;餐饮服务;足浴服务;保健食品销售 | 歌舞厅娱乐活动;酒店住宿服务(旅业);洗浴服务;中餐服务;足疗;桑拿、汗蒸;预包装食品零售;保健按摩棋牌服务;健身服务 | 2022-02-28 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2022-02-28 |
执照副本变更 | 2 | 1 | 2022-02-23 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2022-02-23 |
一照多址经营场所备案 | 广州市番禺区桥南街蚬涌村番禺大道北1686号自编A3座101.201.301.401.501.601号;广州市番禺区市桥街大北路373号6-10楼; | 广州市番禺区桥南街蚬涌村番禺大道北1686号自编A3座101.201.301.401.501.601号; | 2022-02-23 |
经理备案 | 冯磊 [新增] | 巫茂林 [退出] | 2022-02-23 |
董事备案 | 冯磊 [新增] | 巫茂林 [退出] | 2022-02-23 |
法定代表人变更 | 冯磊 | 巫茂林 | 2022-02-23 |
经理备案 | 巫茂林 [新增] | 陈甫 [退出] | 2021-05-25 |
法定代表人变更 | 巫茂林 | 陈甫 | 2021-05-25 |
股东变更 | 刘欢 [新增]
巫茂林 [新增] | 刘延通 [退出]
陈何 [退出] | 2021-05-25 |
监事备案 | 刘欢 [新增] | 陈何 [退出] | 2021-05-25 |
工商登记联络员备案 | 巫茂林 | 陈甫 | 2021-05-25 |
董事备案 | 巫茂林 [新增] | 陈甫 [退出] | 2021-05-25 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2021-05-25 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2020-06-23 |
具体经营项目申报 | 棋牌服务;健身服务;歌舞厅娱乐活动;酒店住宿服务(旅业);洗浴服务;中餐服务;足疗;桑拿、汗蒸;预包装食品零售;保健按摩 | 酒店住宿服务(旅业);洗浴服务;歌舞厅娱乐活动;中餐服务;健身服务;棋牌服务; | 2020-06-23 |
监事备案 | 陈何 [新增] | 刘玉强 [退出] | 2020-06-23 |
股东变更 | 刘延通
陈何 [新增] | 刘延通
刘玉强 [退出] | 2020-06-23 |
工商登记联络员备案 | 陈甫 | - | 2020-06-23 |
董事备案 | 陈甫 [新增] | 刘延通 [退出] | 2020-06-23 |
经理备案 | 陈甫 [新增] | 刘延通 [退出] | 2020-06-23 |
法定代表人变更 | 陈甫 | 刘延通 | 2020-06-23 |
董事备案 | 刘延通 [新增] | 李炎伦 [退出] | 2019-07-09 |
经理备案 | 刘延通 [新增] | 李炎伦 [退出] | 2019-07-09 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-07-09 |
股东变更 | 刘延通
刘玉强 [新增] | 李炎伦 [退出]
刘延通 | 2019-07-09 |
法定代表人变更 | 刘延通 | 李炎伦 | 2019-07-09 |
监事备案 | 刘玉强 [新增] | 刘延通 [退出] | 2019-07-09 |
董事备案 | 李炎伦,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
刘延通,监事,选举, [新增] | 陈廷忠,监事,, [退出]
钟日辉,执行董事兼经理,,是 [退出] | 2015-10-10 |
财务负责人 | 谢燕媚 | 财务负责人(变更前) | 2015-10-10 |
监事备案 | 李炎伦,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
刘延通,监事,选举, [新增] | 陈廷忠,监事,, [退出]
钟日辉,执行董事兼经理,,是 [退出] | 2015-10-10 |
组织机构备案 | 李炎伦,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
刘延通,监事,选举, [新增] | 陈廷忠,监事,, [退出]
钟日辉,执行董事兼经理,,是 [退出] | 2015-10-10 |
经理备案 | 李炎伦,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
刘延通,监事,选举, [新增] | 陈廷忠,监事,, [退出]
钟日辉,执行董事兼经理,,是 [退出] | 2015-10-10 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2015-10-10 |
股东变更 | 李炎伦; [新增]
刘延通; [新增] | 钟日辉; [退出] | 2015-10-10 |
董事备案 | 李炎伦(执行董事兼经理) [新增]
刘延通(监事) [新增] | 陈廷忠(监事) [退出]
钟日辉(执行董事兼经理) [退出] | 2015-10-10 |
监事备案 | 李炎伦(执行董事兼经理) [新增]
刘延通(监事) [新增] | 陈廷忠(监事) [退出]
钟日辉(执行董事兼经理) [退出] | 2015-10-10 |
组织机构备案 | 李炎伦(执行董事兼经理) [新增]
刘延通(监事) [新增] | 陈廷忠(监事) [退出]
钟日辉(执行董事兼经理) [退出] | 2015-10-10 |
经理备案 | 李炎伦(执行董事兼经理) [新增]
刘延通(监事) [新增] | 陈廷忠(监事) [退出]
钟日辉(执行董事兼经理) [退出] | 2015-10-10 |
经理备案 | 李炎伦(执行董事兼经理);刘延通(监事); | 陈廷忠(监事);钟日辉(执行董事兼经理); | 2015-10-10 |
组织机构备案 | 李炎伦(执行董事兼经理);刘延通(监事); | 陈廷忠(监事);钟日辉(执行董事兼经理); | 2015-10-10 |
监事备案 | 李炎伦(执行董事兼经理);刘延通(监事); | 陈廷忠(监事);钟日辉(执行董事兼经理); | 2015-10-10 |
董事备案 | 李炎伦(执行董事兼经理);刘延通(监事); | 陈廷忠(监事);钟日辉(执行董事兼经理); | 2015-10-10 |
法定代表人变更 | 李炎伦 | 钟日辉 | 2015-10-10 |
股东变更 | 李炎伦;刘延通; | 钟日辉; | 2015-10-10 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2015-10-10 |
换照 | 换照 | 换照(变更前) | 2014-10-27 |
具体经营项目申报 | 酒店住宿服务(旅业);洗浴服务;歌舞厅娱乐活动;中餐服务;健身服务;棋牌服务; | 洗浴服务;歌舞厅娱乐活动;中餐服务;酒店住宿服务(旅业);健身服务;棋牌服务; | 2014-02-14 |