航天信息重庆有限公司是航天信息股份有限公司(股票代码:600271)全资投资组建的高新技术企业,注册资金2000万元,公司以信息技术为主业,专注于税务、企业、政府及教育等领域的信息化建设,是重庆市国家税务局指定的重庆市国家“金税工程”增值税防伪税控系统、重庆市地税局指定的运输业发票税控系统技术服务单位和网络发票开票机系统的提供商与服务商。
公司现有员工240余人,拥有相关专业人才,大专以上学历占90%。下设12家分公司,服务能力覆盖重庆市44个区县。公司强化科学管理,关注客户需求,通过了ISO9001:2008国际质量管理体系认证、ISO14000:2004环境管理体系认证、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证,是重庆市软件企业、重庆商用密码产品定点生产单位和销售单位,被评为重庆市“十五”软件企业。
公司主营业务包括防伪税控系统接口定制开发、网上认证系统、远程抄报税系统、税控收款机、Aisino系列管理软件、IT服务外包、财税类培训课程、中央财经大学在职研究生教育等业务。
公司根据业务发展需要于2011年投资1000万组建了重庆爱信诺科技有限公司,主要从事联想、HP、Epson产品分销代理、企业信息化设备采购、及系统集成工程等业务。
公司自成立以来,遵循“以人为本,协同创新”的企业文化理念,以科技创新、服务创造价值的经营方针,凭借良好的市场信誉和技术实力,仔细分析客户的需求,随着科技的不断进步,公司将充分发挥自身优势、不断发展技术创新和管理创新,为社会信息化建设提供的产品和优质的服务。
联系人:周老师
联系电话:68036520
公司地址:九龙坡区科园二路137号申基会展国际B-19楼(陈家坪)
邮箱:zhouzhiqian@cqhangxin.com
联系方式
- 公司地址:
- 重庆市九龙坡区科园二路137号19层2号
- 固定电话:
- (023)68036520 未核实,仅供参考
- 经理:
- 崔文浩
- 电子邮件:
- zhouzhiqian@cqhangxin.com
- 邮政编码:
- 404100
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 023-68036518 |
电子邮箱 | zhangxiwen@cqhangxin.com |
电子邮箱 | zhuchunmei@cqhangxin.com |
电子邮箱 | liling@cqhangxin.com |
工商信息和基本资料
法人名称: | 航天信息重庆有限公司 |
简称: | 航天信息重庆 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 计算机及配件、打印机、电子元器件、电工器材、建筑工程机械、税控收款机、税控器、税控机具及配件、监控设备、监视报警器材的销售、技术咨询及技术服务,增值税防伪税控系统软件的技术推广、技术咨询及技术服务,计算机系统服务,销售计算机软件、通信设备(不含卫星地面发射和接收设备),税务咨询,房屋租赁。... |
营业执照号码: | 500901000128127 |
发证机关: | 重庆市九龙坡区市场监督管理局 |
核准日期: | 2015-04-30 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 已注销 |
成立时间: | 2010年09月06日 |
职员人数: | 150人 |
注册资本: | 2000 (万元) |
公司官网: | http://www.cqhangxin |
所属分类: | 电子计算机厂 » 九龙坡区电子计算机厂 |
所属城市: | 重庆企业网 » 九龙坡区 » 九龙坡区九龙镇 |
顺企编码: | 34260990 |
航天信息重庆有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
航天信息股份有限公司 | 2000万 |
航天信息重庆有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 主要人员信息变更 | 主要人员信息变更 | 2017-08-18 |
负责人变更 | 张凤强 | 崔文浩 | 2017-08-18 |
其他事项备案 | 主要人员备案 | 主要人员备案 | 2017-07-04 |
投资人变更 | 投资人备案 | 投资人备案 | 2017-07-04 |
章程备案 | 章程备案 | 章程备案 | 2017-07-04 |
其他事项备案 | 企业正/副本换照 | 企业正/副本换照 | 2017-05-08 |
其他事项备案 | 主要人员备案 | 主要人员备案 | 2016-03-15 |
高级管理人员备案 | 主要人员信息变更 | 主要人员信息变更 | 2015-04-30 |
负责人变更 | 崔文浩 | 潘秋佳 | 2015-04-30 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 潘秋佳 | 崔文浩 | 2015-04-30 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 龚保国 | 潘秋佳 | 2014-07-25 |
高级管理人员备案 | 主要人员信息变更 | 主要人员信息变更 | 2014-07-25 |
负责人变更 | 潘秋佳 | 龚保国 | 2014-07-25 |