广州光明房产建设有限公司,办公室地址位于中国的南大门羊城广州,广州市越秀区西湖路龙藏街,我公司主要提供自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁;停车场经营;〓
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 广州光明房产建设有限公司 |
简称: | 光明房产建设 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);停车场经营;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
营业执照号码: | 440101400082114 |
发证机关: | 广州市市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-04-18 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 1994年08月11日 |
注册资本: | 2808万美元 (万元) |
所属分类: | 建筑装修施工公司 » 越秀区建筑装修施工公司 |
所属城市: | 广州企业网 » 越秀区 |
顺企编码: | 34277629 |
广州光明房产建设有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
香港东方联合投资有限公司 | 2808万美元 |
广州光明房产建设有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
监事备案 | 曾婧 [新增] | - | 2022-01-17 |
经理备案 | 李晓晓 [新增] | - | 2022-01-17 |
法定代表人变更 | 李晓晓 | 杨利明 | 2022-01-17 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2022-01-17 |
董事备案 | 陈董 禤斌 黄桂明 李展鹏 吴小芹 杨利明 于满英 郑锦濠 李晓晓 [新增] | 陈董 禤斌 黄桂明 李展鹏 吴小芹 杨利明 于满英 郑锦濠 郑静富 [退出] | 2021-03-24 |
董事备案 | 陈董 [新增] 禤斌 黄桂明 李展鹏 吴小芹 杨利明 于满英 郑锦濠 郑静富 | 禤斌 黄桂明 李越 [退出] 李展鹏 吴小芹 杨利明 于满英 郑锦濠 郑静富 | 2020-07-22 |
董事备案 | 禤斌 黄桂明 李越 李展鹏 吴小芹 杨利明 于满英 郑静富 郑锦濠 [新增] | 禤斌 黄桂明 李越 李展鹏 吴小芹 萧健伟 [退出] 杨利明 于满英 郑静富 | 2019-08-27 |
董事备案 | 李展鹏 [新增] 禤斌 黄桂明 李越 吴小芹 萧健伟 杨利明 于满英 郑静富 | 禤斌 胡钊文 [退出] 黄桂明 李越 吴小芹 萧健伟 杨利明 于满英 郑静富 | 2019-07-25 |
住所变更 | 广州市越秀区西湖路63号 | 广州市越秀区西湖路龙藏街 | 2019-07-25 |
具体经营项目申报 | 房屋租赁;停车场经营;自有房地产经营活动;场地租赁(不含仓储);教育咨询服务;艺术表演场馆管理服务;舞台表演艺术指导服务;艺(美)术品、收藏品鉴定、咨询服务;雕刻艺术创作服务;绘画艺术创作服务;服装批发;服装辅料零售;服装零售;乐器零售;贸易咨询服务;企业管理咨询服务;文化艺术咨询服务;乐器批发;乐器维修、调试;针织品、纺织品、服装的检测;工艺品批发;个人形象设计服务;信息技术咨询服务;服装和鞋帽出租服务;会议及展览服务;大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营,演出经纪机构除外); | 自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);停车场经营; | 2019-07-25 |
董事 监事 经理及联合管理委员会委员 | 禤斌 胡钊文 黄桂明 李越 吴小芹 [新增] 萧健伟 杨利明 于满英 郑静富 | 陈金萍 [退出] 禤斌 胡钊文 黄桂明 李越 萧健伟 杨利明 于满英 郑静富 | 2018-07-19 |
董事 监事 经理及联合管理委员会委员 | 陈金萍 禤斌 胡钊文 黄桂明 李越 萧健伟 杨利明 [新增] 于满英 郑静富 | 陈金萍 禤斌 胡钊文 黄桂明 李越 萧健伟 尹利湛 [退出] 于满英 郑静富 | 2018-04-20 |
法定代表人变更 | 杨利明 | 尹利湛 | 2018-04-20 |
董事 监事 经理及联合管理委员会委员 | 陈金萍 禤斌 胡钊文 黄桂明 [新增] 李越 [新增] 萧健伟 尹利湛 于满英 郑静富 | 陈金萍 禤斌 胡钊文 李明玲 [退出] 田跃 [退出] 萧健伟 尹利湛 于满英 郑静富 | 2018-02-06 |
具体经营项目申报 | 自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);停车场经营; | 自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁(不含仓储); | 2016-04-18 |
董事 监事 经理及联合管理委员会委员 | 陈金萍 禤斌 胡钊文 李明玲 [新增] 田跃 萧健伟 尹利湛 于满英 郑静富 | 陈金萍 禤斌 胡钊文 钱旭 [退出] 田跃 萧健伟 尹利湛 于满英 郑静富 | 2015-06-18 |
法定代表人变更 | 尹利湛 | 钱旭 | 2015-06-18 |
广州光明房产建设有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
于满英 | 副董事长 |
尹利湛 | 董事长 |
郑静富 | 董事 |
李明玲 | 董事 |
胡钊文 | 董事 |
陈金萍 | 董事 |
禤斌 | 董事 |
田跃 | 董事 |
萧健伟 | 董事 |
广州光明房产建设有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
21962765 | 光明广场 新生代欢乐天地 METRO MALL | 金融物管 | 36 | 商标注册申请中 | 2016-11-18 | |
3411496 | METRO MALL | 金融物管 | 36 | 商标无效 | 2002-12-20 | |
3406520 | 图形 | 金融物管 | 36 | 商标续展完成 | 2002-12-17 |
广州光明房产建设有限公司的法律诉讼:
文书名称 | 日期 | 编号 |
卢嘉华与张穗嘉、广州光明房产建设有限公司商品房预售合同纠纷2016民终8022二审民事判决书 | 2016-08-23 | (2016)粤01民终8022号 |
广州光明房产建设有限公司、谭超鸿等与陈永贵民间借贷纠纷执行裁定书 | 2016-08-24 | (2016)粤0604执异80号 |
卢嘉华与张穗嘉、广州光明房产建设有限公司商品房预售合同纠纷2016执7760执行裁定书 | 2016-09-27 | (2016)粤0104执7760号 |
崔锦妍与广州市广协房地产开发有限公司、广州光明房产建设有限公司房屋拆迁合同纠纷2016执6908执行裁定书 | 2016-09-27 | (2016)粤0104执6908号 |
关学明与广州光明房产建设有限公司物权保护纠纷其他民事裁定书 | 2015-04-20 | (2015)穗中法民申字第41号 |
关学明与广州光明房产建设有限公司物权保护纠纷二审民事判决书 | 2014-11-28 | (2014)穗中法民五终字4019号 |
姚楚材与广州市广协房地产开发有限公司、广州光明房产建设有限公司其他一审行政裁定书 | 2013-10-25 | (2010)越法行初字第425号 |
马凤爱、马凤兰与广州市广协房地产开发有限公司、广州光明房产建设有限公司房屋拆迁安置补偿合同纠纷一审民事判决书 | 2015-05-14 | (2015)穗越法民三初字第553号 |
广州市旅业公司与广州光明房产建设有限公司房屋租赁合同纠纷2016执2924执行裁定书 | 2016-10-09 | (2016)粤0104执2924号 |
姚楚材与广州市广协房地产开发有限公司、广州光明房产建设有限公司房屋拆迁合同纠纷2016执5049执行裁定书 | 2016-09-27 | (2016)粤0104执5049号 |
本页是 [广州光明房产建设有限公司] 在顺企网广州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。